EP1573389 - RÜCKSEITENPLATTEN FÜR ELEKTROOPTISCHE ANZEIGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2005/37] | RÜCKSEITEN FÜR ELEKTROOPTISCHE ANZEIGEN | ||
[2017/26] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 05.04.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 27.04.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 14.01.2018 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 03.11.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 25.07.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.06.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: HU | veröffentlicht am 22.07.2020 [2020/30] | Anmelder | Für alle benannten Staaten E Ink Corporation 1000 Technology Park Drive Billerica, MA 01821-4165 / US | [2017/49] |
Frühere [2005/37] | Für alle benannten Staaten E Ink Corporation 733 Concord Avenue Cambridge, MA 02138-1002 / US | Erfinder | 01 /
DENIS, Kevin L. Apartment 233 6745 Old Waterloo Road Elkridge, MD 21075 / US | 02 /
DUTHALER, Gregg M. 40 Dunster Road Needham, MA 02494 / US | 03 /
ZEHNER, Robert W. 186 Walden Street Cambridge, MA 02140 / US | 04 /
KING, Matthew A. Apartment No. 12 554 Washington Street Wellesley, MA 02482 / US | 05 /
HONEYMAN, Charles, H. 19 Lee Hill Road Roslindale, MA 02131 / US | 06 /
WANG, Jianna Apartment No. 15 11 Avalon Drive Marlborough, MA 01752 / US | [2018/22] |
Frühere [2007/02] | 01 /
DENIS, Kevin L. Apartment 233, 6745 Old Waterloo Road Elkridge, MD 21075 / US | ||
02 /
DUTHALER, Gregg M. 40 Dunster Road Needham, MA 02494 / US | |||
03 /
ZEHNER, Robert W. 186 Walden Street Cambridge, MA 02140 / US | |||
04 /
KING, Matthew A. Apartment No. 12, 554 Washington Street Wellesley, MA 02482 / US | |||
05 /
HONEYMAN, Charles, H. 19 Lee Hill Road Roslindale, MA 02131 / US | |||
06 /
WANG, Jianna Apartment No. 15, 11 Avalon Drive Marlborough, MA 01752 / US | |||
Frühere [2005/37] | 01 /
DENIS, Kevin L. Apartment 233, 6745 Old Waterloo Road Elkridge, MD 21075 / US | ||
02 /
DUTHALER, Gregg M. 40 Dunster Road Needham, MA 02494 / US | |||
03 /
ZEHNER, Robert W. 7 Edith Street Arlington, MA 02474 / US | |||
04 /
KING, Matthew A. Apartment No. 12, 554 Washington Street Wellesley, MA 02482 / US | |||
05 /
HONEYMAN, Charles, H. 19 Lee Hill Road Roslindale, MA 02131 / US | |||
06 /
WANG, Jianna Apartment No. 15, 11 Avalon Drive Marlborough, MA 01752 / US | Vertreter | Cole, David John 46 Kirkhill Gardens West Greenlees Estate Cambuslang Glasgow G72 8EZ / GB | [2018/22] |
Frühere [2005/37] | Cole, David John 46 Kirkhill Gardens, West Greenlees Estate Cambuslang Glasgow G72 8EZ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 03799958.8 | 16.12.2003 | [2005/37] | WO2003US40257 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20020319786P | 16.12.2002 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 319786 P | [2005/37] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2004059378 | Datum: | 15.07.2004 | Sprache: | EN | [2004/29] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1573389 | Datum: | 14.09.2005 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 15.07.2004 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2005/37] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1573389 | Datum: | 30.05.2018 | Sprache: | EN | [2018/22] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 23.09.2004 | Klassifikation | IPC: | G02F1/1362, H01H59/00 | [2005/37] | CPC: |
H01H59/0009 (EP,US);
G02F1/1365 (KR);
G02F1/1362 (EP,US);
G02F1/167 (EP,US);
H01H59/00 (KR);
G02F1/136213 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2018/22] |
Frühere [2005/37] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | RÜCKSEITENPLATTEN FÜR ELEKTROOPTISCHE ANZEIGEN | [2017/26] | Englisch: | BACKPLANES FOR ELECTRO-OPTIC DISPLAYS | [2005/37] | Französisch: | PANNEAUX ARRIERE POUR AFFICHEURS ELECTRO-OPTIQUES | [2005/37] |
Frühere [2005/37] | RÜCKSEITEN FÜR ELEKTROOPTISCHE ANZEIGEN | Eintritt in die regionale Phase | 10.06.2005 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 10.06.2005 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 10.06.2005 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 10.06.2005 | Prüfungsantrag gestellt [2005/37] | 10.02.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 15.07.2015 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 17.08.2015 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.07.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 25.10.2017 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 15.01.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 20.04.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 20.04.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 20.04.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 10.02.2015 | Einspruch (Einsprüche) | 01.03.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/19] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den Prüfungsbericht eingegangen ist | 17.08.2015 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 17.08.2015 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 26.08.2015 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 10.06.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 04.10.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 26.10.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 09.09.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 01.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 30.11.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 30.09.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 01.04.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 02.01.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 05.01.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 | 04.01.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 13 | 02.01.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 14 | 02.01.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 15 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.12.2009 | 07   M06   Gebühr entrichtet am   01.03.2010 | 31.12.2012 | 10   M06   Gebühr entrichtet am   01.04.2013 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 16.12.2003 | AT | 30.05.2018 | CY | 30.05.2018 | CZ | 30.05.2018 | DK | 30.05.2018 | EE | 30.05.2018 | ES | 30.05.2018 | FI | 30.05.2018 | IT | 30.05.2018 | MC | 30.05.2018 | NL | 30.05.2018 | PT | 30.05.2018 | RO | 30.05.2018 | SE | 30.05.2018 | SI | 30.05.2018 | SK | 30.05.2018 | TR | 30.05.2018 | BG | 30.08.2018 | GR | 31.08.2018 | GB | 16.12.2018 | IE | 16.12.2018 | LU | 16.12.2018 | BE | 31.12.2018 | CH | 31.12.2018 | FR | 31.12.2018 | LI | 31.12.2018 | [2020/30] |
Frühere [2020/27] | AT | 30.05.2018 | |
CY | 30.05.2018 | ||
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
IT | 30.05.2018 | ||
MC | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
PT | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
TR | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
GB | 16.12.2018 | ||
IE | 16.12.2018 | ||
LU | 16.12.2018 | ||
BE | 31.12.2018 | ||
CH | 31.12.2018 | ||
FR | 31.12.2018 | ||
LI | 31.12.2018 | ||
Frühere [2020/16] | AT | 30.05.2018 | |
CY | 30.05.2018 | ||
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
IT | 30.05.2018 | ||
MC | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
TR | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
GB | 16.12.2018 | ||
IE | 16.12.2018 | ||
LU | 16.12.2018 | ||
BE | 31.12.2018 | ||
CH | 31.12.2018 | ||
FR | 31.12.2018 | ||
LI | 31.12.2018 | ||
Frühere [2020/04] | AT | 30.05.2018 | |
CY | 30.05.2018 | ||
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
IT | 30.05.2018 | ||
MC | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
GB | 16.12.2018 | ||
IE | 16.12.2018 | ||
LU | 16.12.2018 | ||
BE | 31.12.2018 | ||
CH | 31.12.2018 | ||
FR | 31.12.2018 | ||
LI | 31.12.2018 | ||
Frühere [2020/03] | AT | 30.05.2018 | |
CY | 30.05.2018 | ||
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
IT | 30.05.2018 | ||
MC | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
GB | 16.12.2018 | ||
IE | 16.12.2018 | ||
LU | 16.12.2018 | ||
BE | 31.12.2018 | ||
FR | 31.12.2018 | ||
Frühere [2019/51] | AT | 30.05.2018 | |
CY | 30.05.2018 | ||
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
IT | 30.05.2018 | ||
MC | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
IE | 16.12.2018 | ||
LU | 16.12.2018 | ||
BE | 31.12.2018 | ||
FR | 31.12.2018 | ||
Frühere [2019/49] | AT | 30.05.2018 | |
CY | 30.05.2018 | ||
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
IT | 30.05.2018 | ||
MC | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
IE | 16.12.2018 | ||
LU | 16.12.2018 | ||
FR | 31.12.2018 | ||
Frühere [2019/48] | AT | 30.05.2018 | |
CY | 30.05.2018 | ||
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
IT | 30.05.2018 | ||
MC | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
IE | 16.12.2018 | ||
LU | 16.12.2018 | ||
Frühere [2019/40] | AT | 30.05.2018 | |
CY | 30.05.2018 | ||
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
IT | 30.05.2018 | ||
MC | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
LU | 16.12.2018 | ||
Frühere [2019/39] | AT | 30.05.2018 | |
CY | 30.05.2018 | ||
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
IT | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
LU | 16.12.2018 | ||
Frühere [2019/26] | AT | 30.05.2018 | |
CY | 30.05.2018 | ||
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
IT | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
Frühere [2019/12] | AT | 30.05.2018 | |
CY | 30.05.2018 | ||
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
IT | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
Frühere [2019/10] | AT | 30.05.2018 | |
CY | 30.05.2018 | ||
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
Frühere [2019/09] | CY | 30.05.2018 | |
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
Frühere [2019/08] | CY | 30.05.2018 | |
DK | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
Frühere [2019/03] | CY | 30.05.2018 | |
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
Frühere [2018/52] | CY | 30.05.2018 | |
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
Frühere [2018/49] | CY | 30.05.2018 | |
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
Frühere [2018/47] | ES | 30.05.2018 | |
FI | 30.05.2018 | Angeführt in | Internationale Recherche | [XY]US4681403 (TE VELDE TIES S [NL], et al) [X] 1,2,4-9,11,13 * column 1, line 16 - column 9, line 22; figures 1-3,7-12; claim - * [Y] 10; | [A]US5638946 (ZAVRACKY PAUL M [US]) [A] 1,2,11 * column 1, line 17 - column 1, line 56; figures 1-5,7,8 *; | [Y]US2002018042 (ALBERT JONATHAN D [US], et al) [Y] 10 * paragraph [0099] - paragraph [0105] *; | [A]US6392618 (KIMURA KOICHI [JP]) [A] 1,2,4-11,13 * column 1, line 31 - column 4, line 12; figures 1-3,6,8,23,31-35 *; | [A] - TAKASHI NISHIO ET AL, "CHARACTERISTIC OF MICROMECHANICAL ELECTROSTATIC SWITCH FOR ACTIVE MATRIX DISPLAYS", IEICE TRANSACTIONS ON ELECTRONICS, INSTITUTE OF ELECTRONICS INFORMATION AND COMM. ENG. TOKYO, JP, (19950901), vol. E78-C, no. 9, ISSN 0916-8524, pages 1292 - 1297, XP000545793 [A] 1,2,11 * column W * | [A] - PETERSEN K E, "DYNAMIC MICROMECHANICS ON SILICON: TECHNIQUES AND DEVICES", IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES, IEEE INC. NEW YORK, US, (19781001), vol. ED-25, no. 10, ISSN 0018-9383, pages 1241 - 1249, XP000572631 [A] 1,2,11 * the whole document * |