EP1573323 - PRIONPROTEINLIGANDEN UND VERFAHREN ZU IHRER VERWENDUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 24.08.2012 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.10.2013 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: HU | veröffentlicht am 06.11.2013 [2013/45] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Pathogen Removal and Diagnostic Technologies, Inc. 1 Rodney Square Wilmington, DE 19801 / US | Für alle benannten Staaten NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY 2401 Research Drive, Suite 1122 Raleigh, NC 27695-8212 / US | [2011/42] |
Frühere [2007/28] | Für alle benannten Staaten Pathogen Removal and Diagnostic Technologies, Inc. 1 Rodney Square Wilmington, DE 19801 / US | ||
Für alle benannten Staaten NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY 2401 Research Drive, Suite 1122 Raleigh, NC 27695-8212 / US | |||
Frühere [2005/37] | Für alle benannten Staaten The American National Red Cross Holland Laboratory, 15601 Crabbs Branch Way Rockville, MD 20855 / US | ||
Für alle benannten Staaten NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY 2401 Research Drive, Suite 1122 Raleigh, NC 27695-8212 / US | Erfinder | 01 /
HAMMOND, David, J. 4916 Ripplemead Court Laytonsville, MD 20882 / US | 02 /
LATHROP, Julia, T. 1000 Poplar Drive Falls Church, VA 22046 / US | 03 /
CERVENAKOVA, Larisa 15 Welwyn Way Rockville, MD 20850 / US | 04 /
CARBONELL, Ruben, G. 6105 Godfrey Drive Raleigh, NC 27612 / US | [2005/37] | Vertreter | Adamson Jones Park View House 58 The Ropewalk Nottingham NG1 5DW / GB | [N/P] |
Frühere [2011/42] | Adamson Jones BioCity Nottingham Pennyfoot Street Nottingham Nottinghamshire NG1 1GF / GB | ||
Frühere [2009/27] | Adamson Jones BioCity Nottingham Pennyfoot Street Nottingham NG1 1GF / GB | ||
Frühere [2008/34] | Hutter, Anton, et al AdamsonJones BioCity Nottingham Pennyfoot Street Nottingham NG1 1GF / GB | ||
Frühere [2007/11] | Hutter, Anton, et al AdamsonJones BioCity Nottingham Pennyfoot Street Nottingham NG1 1GF / GB | ||
Frühere [2005/37] | White, Nina Louise, et al Boult Wade Tennant Verulam Gardens 70 Gray's Inn Road London WC1X 8BT / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 03808431.5 | 03.12.2003 | [2005/37] | WO2003US38343 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20020430423P | 03.12.2002 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 430423 P | [2005/37] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2004050851 | Datum: | 17.06.2004 | Sprache: | EN | [2004/25] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1573323 | Datum: | 14.09.2005 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 17.06.2004 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2005/37] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1573323 | Datum: | 19.10.2011 | Sprache: | EN | [2011/42] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 27.01.2005 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 06.03.2007 | Klassifikation | IPC: | G01N33/53, G01N33/543, G01N33/567, C07K16/00, A61K39/395 | [2005/37] | CPC: |
G01N33/6896 (EP,US);
A61P25/00 (EP);
C07K14/47 (EP,US);
C07K5/0808 (EP,US);
C07K5/081 (EP,US);
C07K5/0812 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2005/37] | Erstreckungsstaaten | AL | 03.08.2005 | LT | 03.08.2005 | LV | 03.08.2005 | MK | 03.08.2005 | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | PRIONPROTEINLIGANDEN UND VERFAHREN ZU IHRER VERWENDUNG | [2005/37] | Englisch: | PRION PROTEIN LIGANDS AND METHODS OF USE | [2005/37] | Französisch: | LIGANDS DE PROTEINE PRION ET PROCEDES D'UTILISATION | [2005/37] | Eintritt in die regionale Phase | 01.07.2005 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 01.07.2005 | Recherchengebühr entrichtet | 01.07.2005 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 01.07.2005 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 01.07.2005 | Prüfungsantrag gestellt [2005/37] | 17.07.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 20.10.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 30.12.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 06.04.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 15.09.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 15.03.2010 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 11.03.2011 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 23.05.2011 geplant war | 02.05.2011 | Ankündigung der Patenterteilung | 23.05.2011 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | 07.09.2011 | Erteilungsgebühr entrichtet | 07.09.2011 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | EP08150151.2 / EP1953551 | EP10176707.7 / EP2317317 | EP10176708.5 / EP2312318 | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 17.07.2007 | Einspruch (Einsprüche) | 20.07.2012 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2012/39] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.12.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 13.12.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 04.12.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 19.12.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 23.10.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 24.12.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CY | 19.10.2011 | CZ | 19.10.2011 | EE | 19.10.2011 | FI | 19.10.2011 | HU | 19.10.2011 | RO | 19.10.2011 | SI | 19.10.2011 | SK | 19.10.2011 | TR | 19.10.2011 | LU | 03.12.2011 | MC | 31.12.2011 | BG | 19.01.2012 | GR | 04.07.2012 | [2013/45] |
Frühere [2013/44] | CY | 19.10.2011 | |
CZ | 19.10.2011 | ||
EE | 19.10.2011 | ||
FI | 19.10.2011 | ||
RO | 19.10.2011 | ||
SI | 19.10.2011 | ||
SK | 19.10.2011 | ||
TR | 19.10.2011 | ||
LU | 03.12.2011 | ||
MC | 31.12.2011 | ||
BG | 19.01.2012 | ||
GR | 04.07.2012 | ||
Frühere [2013/29] | CY | 19.10.2011 | |
CZ | 19.10.2011 | ||
EE | 19.10.2011 | ||
FI | 19.10.2011 | ||
RO | 19.10.2011 | ||
SI | 19.10.2011 | ||
SK | 19.10.2011 | ||
LU | 03.12.2011 | ||
MC | 31.12.2011 | ||
BG | 19.01.2012 | ||
GR | 04.07.2012 | ||
Frühere [2013/25] | CY | 19.10.2011 | |
CZ | 19.10.2011 | ||
EE | 19.10.2011 | ||
RO | 19.10.2011 | ||
SI | 19.10.2011 | ||
SK | 19.10.2011 | ||
LU | 03.12.2011 | ||
MC | 31.12.2011 | ||
BG | 19.01.2012 | ||
GR | 04.07.2012 | ||
Frühere [2012/50] | CY | 19.10.2011 | |
CZ | 19.10.2011 | ||
EE | 19.10.2011 | ||
RO | 19.10.2011 | ||
SI | 19.10.2011 | ||
SK | 19.10.2011 | ||
MC | 31.12.2011 | ||
BG | 19.01.2012 | ||
GR | 04.07.2012 | ||
Frühere [2012/36] | CY | 19.10.2011 | |
CZ | 19.10.2011 | ||
EE | 19.10.2011 | ||
RO | 19.10.2011 | ||
SI | 19.10.2011 | ||
SK | 19.10.2011 | ||
MC | 31.12.2011 | ||
BG | 19.01.2012 | ||
Frühere [2012/35] | CY | 19.10.2011 | |
CZ | 19.10.2011 | ||
EE | 19.10.2011 | ||
SI | 19.10.2011 | ||
MC | 31.12.2011 | ||
BG | 19.01.2012 | ||
Frühere [2012/34] | CY | 19.10.2011 | |
CZ | 19.10.2011 | ||
SI | 19.10.2011 | ||
MC | 31.12.2011 | ||
Frühere [2012/33] | CY | 19.10.2011 | |
SI | 19.10.2011 | ||
MC | 31.12.2011 | ||
Frühere [2012/28] | CY | 19.10.2011 | |
SI | 19.10.2011 | ||
Frühere [2012/24] | SI | 19.10.2011 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [DXA]WO0177687 (VI TECHNOLOGIES INC [US], et al) [DX] 20-37 * page 8, line 25 - line 30 * * page 14, line 20 - page 16, line 18 * * claims 22-24,27-29,40,41,45-47 * * the whole document * [A] 9-12; | [A] - CHIARINI LUCIANA B ET AL, "Cellular prion protein transduces neuroprotective signals", EMBO (EUROPEAN MOLECULAR BIOLOGY ORGANIZATION) JOURNAL, (20020701), vol. 21, no. 13, ISSN 0261-4189, pages 3317 - 3326, XP002389018 [A] * page 3322, column R, paragraph 2 * * abstract * DOI: http://dx.doi.org/10.1093/emboj/cdf324 | [A] - SCHMITT-ULMS G ET AL, "Binding of neural cell adhesion molecules (N-CAMs) to the cellular prion protein.", JOURNAL OF MOLECULAR BIOLOGY. 14 DEC 2001, (20011214), vol. 314, no. 5, ISSN 0022-2836, pages 1209 - 1225, XP000473354 [A] * abstract * * page 1215, column R, paragraphs 2,3 * | [A] - WINDL O ET AL, "A candidate marsupial PrP gene reveals two domains conserved in mammalian PrP proteins", GENE 1995 NETHERLANDS, (1995), vol. 159, no. 2, ISSN 0378-1119, pages 181 - 186, XP004042203 [A] * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0378-1119(95)00064-D | Internationale Recherche | [Y]US6379905 (FISHLEIGH ROBERT VINCENT [GB], et al); | [A] - SCHAETZL ET AL., "Prion protein gene variation among primates", J. MOL. BIOL., (1995), vol. 245, pages 362 - 374, XP002903182 DOI: http://dx.doi.org/10.1006/jmbi.1994.0030 | vom Anmelder | US5750361 | US5808011 | US5834318 | WO0177687 | - INGROSSO, L. ET AL., "Congo red prolongs the incubation period in scrapie-infected hamsters", J. VIROLOGY, (1995), vol. 69, pages 506 - 508 | - TAGLIAVINI, F. ET AL., "Effectiveness of anthracycline against experimental prion diseases in Syrian hamsters", SCIENCE, (1997), vol. 276, doi:doi:10.1126/science.276.5315.1119, pages 1119 - 1122, XP002043060 DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.276.5315.1119 | - PRIOLA, S.A. ET AL., "Porphyrin and Phthalocyanine antiscrapie compounds", SCIENCE, (2000), vol. 287, pages 1503 - 1506 | - STOCKEL ET AL., BIOCHEMISTRY, (1998), vol. 37, pages 7185 - 7193 | - SOTO, C. ET AL., "Reversion of prion protein conformational changes in synthetic 0-sheet breaker peptides", LANCET, (2000), vol. 355, doi:doi:10.1016/S0140-6736(99)11419-3, pages 192 - 197, XP004813317 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(99)11419-3 | - CAUGHEY, B. ET AL., "Binding of the Protease-sensitive form of prion protein PrP to Sulphated Glycosaminoglycan and Congo Red", J. VIROLOGY, (1994), vol. 68, pages 2135 - 2141, XP002056076 | - KASCSAK, R.J. ET AL., IMMUNODIAGNOSIS OF PRION DISEASE, IMMUNOLOGICAL INVEST, (1997), vol. 26, pages 259 - 268 | - FISCHER, M.B. ET AL., "Binding of disease-associated prion protein to plasminogen.", NATURE, (2000), vol. 408, doi:doi:10.1038/35044100, pages 479 - 483, XP002520611 DOI: http://dx.doi.org/10.1038/35044100 |