31.01.2014 |
Anmeldung gilt als zurückgenommen |
veröffentlicht am 05.03.2014 [2014/10] |
28.10.2013 |
Neuer Eintrag: Anmeldung gilt als zurückgenommen: Absendung der Mitteilung + Frist |
|
02.08.2013 |
Änderung: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
04.06.2013 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
20.03.2013 |
Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
15.03.2013 |
Erster Prüfungsbericht |
|
01.06.2012 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
30.05.2011 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
28.05.2010 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
02.06.2009 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
05.06.2008 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
06.06.2007 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
09.06.2006 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
13.01.2006 |
Änderung - Erstreckungsstaaten |
veröffentlicht am 01.03.2006 [2006/09] |
07.07.2005 |
Änderung durch den Anmelder |
|
17.06.2005 |
Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts |
veröffentlicht am 03.08.2005 [2005/31] |
17.06.2005 |
Prüfungsantrag gestellt |
veröffentlicht am 03.08.2005 [2005/31] |
16.06.2005 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
15.06.2005 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
25.05.2005 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
25.05.2005 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
23.05.2005 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
09.02.2005 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
02.06.2004 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
29.05.2004 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
28.05.2004 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|