EP1569460 - BEWEGUNGSKOMPENSATIONSVERFAHREN, BILDCODIERUNGSVERFAHREN UND BILDDECODIERUNGSVERFAHREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 21.03.2014 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.07.2015 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: HU, LU | veröffentlicht am 19.08.2015 [2015/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Panasonic Corporation 1006, Oaza Kadoma Kadoma-shi Osaka 571-8501 / JP | [N/P] |
Frühere [2008/47] | Für alle benannten Staaten Panasonic Corporation 1006, Oaza Kadoma Kadoma-shi Osaka 571-8501 / JP | ||
Frühere [2005/35] | Für alle benannten Staaten MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. 1006, Oaza-Kadoma Kadoma-shi Osaka 571-8501 / JP | Erfinder | 01 /
KADONO, Shinya 2-203, Hope Atago, 3, Atagoyama 8-chome Nishinomiya-shi, Hyogo 662-0871 / JP | 02 /
KONDO, Satoshi 7-17, Otokoyamashigetsu Yawata-shi, Kyoto 614-8361 / JP | 03 /
ABE, Kiyofumi 2-26-3-326, Yagumokita-machi, Moriguchi-shi Osaka, 570-0008 / JP | [2007/11] |
Frühere [2005/35] | 01 /
KADONO, Shinya 2-203, Hope Atago, 3, Atagoyama 8-chome Nishinomiya-shi, Hyogo 662-0871 / JP | ||
02 /
KONDO, Satoshi 7-17, Otokoyamashigetsu Yawata-shi, Kyoto 614-8361 / JP | |||
03 /
ABE, Kiyofumi 16-1-213, Miyamaecho Kadoma-shi, Osaka 571-0074 / JP | Vertreter | Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB Postfach 10 60 78 28060 Bremen / DE | [N/P] |
Frühere [2013/20] | Eisenführ, Speiser & Partner Postfach 10 60 78 28060 Bremen / DE | ||
Frühere [2008/40] | Eisenführ, Speiser & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte Postfach 10 60 78 28060 Bremen / DE | ||
Frühere [2005/35] | Eisenführ, Speiser & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte Postfach 10 60 78 28060 Bremen / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 03811870.9 | 28.08.2003 | [2005/35] | WO2003JP10894 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20020340390 | 25.11.2002 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2002340390 | [2005/35] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2004049726 | Datum: | 10.06.2004 | Sprache: | EN | [2004/24] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1569460 | Datum: | 31.08.2005 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 10.06.2004 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2005/35] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1569460 | Datum: | 15.05.2013 | Sprache: | EN | [2013/20] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 10.06.2004 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 23.05.2007 | Klassifikation | IPC: | H04N7/50 | [2007/25] | CPC: |
H04N19/52 (EP,US);
H04N19/139 (BR,US);
H04N19/137 (KR,US);
H04N19/513 (BR,US);
H04N19/122 (US);
H04N19/169 (US);
H04N19/172 (US);
H04N19/176 (US);
H04N19/51 (KR,US);
H04N19/521 (US);
H04N19/557 (EP,US);
H04N19/56 (US);
H04N19/57 (US);
H04N19/577 (EP,US);
H04N19/583 (US);
|
Frühere IPC [2005/35] | H04N7/32 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2005/35] | Erstreckungsstaaten | AL | 27.06.2005 | LT | 27.06.2005 | LV | 27.06.2005 | MK | 27.06.2005 | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BEWEGUNGSKOMPENSATIONSVERFAHREN, BILDCODIERUNGSVERFAHREN UND BILDDECODIERUNGSVERFAHREN | [2005/35] | Englisch: | MOTION COMPENSATION METHOD, IMAGE ENCODING METHOD, AND IMAGE DECODING METHOD | [2005/35] | Französisch: | PROCEDE DE COMPENSATION DE MOUVEMENT, PROCEDE DE CODAGE D'IMAGE ET PROCEDE DE DECODAGE D'IMAGE | [2005/35] | Eintritt in die regionale Phase | 29.06.2004 | Übersetzung eingereicht | 27.06.2005 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 27.06.2005 | Recherchengebühr entrichtet | 27.06.2005 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 27.06.2005 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 27.06.2005 | Prüfungsantrag gestellt [2005/35] | 08.10.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 04.01.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.11.2010 | Termin der mündlichen Verhandlung | 10.12.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 20.06.2011 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 29.12.2011 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 11.01.2013 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 22.01.2013 geplant war | 22.01.2013 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | 29.01.2013 | Ankündigung der Patenterteilung | 03.04.2013 | Erteilungsgebühr entrichtet | 03.04.2013 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | EP08100041.6 / EP1909505 | EP10171072.1 / EP2249579 | EP15161516.8 / EP2919465 | EP18155063.3 / EP3349461 | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 08.10.2007 | Einspruch (Einsprüche) | 18.02.2014 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2014/17] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.08.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.08.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.08.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 19.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 31.08.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 31.08.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 31.08.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 31.08.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 28.08.2003 | AT | 15.05.2013 | BE | 15.05.2013 | CY | 15.05.2013 | CZ | 15.05.2013 | DK | 15.05.2013 | EE | 15.05.2013 | FI | 15.05.2013 | MC | 15.05.2013 | RO | 15.05.2013 | SE | 15.05.2013 | SI | 15.05.2013 | SK | 15.05.2013 | TR | 15.05.2013 | BG | 15.08.2013 | GR | 16.08.2013 | ES | 26.08.2013 | IE | 28.08.2013 | LU | 28.08.2013 | CH | 31.08.2013 | LI | 31.08.2013 | PT | 16.09.2013 | [2015/34] |
Frühere [2015/32] | AT | 15.05.2013 | |
BE | 15.05.2013 | ||
CY | 15.05.2013 | ||
CZ | 15.05.2013 | ||
DK | 15.05.2013 | ||
EE | 15.05.2013 | ||
FI | 15.05.2013 | ||
MC | 15.05.2013 | ||
RO | 15.05.2013 | ||
SE | 15.05.2013 | ||
SI | 15.05.2013 | ||
SK | 15.05.2013 | ||
TR | 15.05.2013 | ||
BG | 15.08.2013 | ||
GR | 16.08.2013 | ||
ES | 26.08.2013 | ||
IE | 28.08.2013 | ||
CH | 31.08.2013 | ||
LI | 31.08.2013 | ||
PT | 16.09.2013 | ||
Frühere [2015/30] | AT | 15.05.2013 | |
BE | 15.05.2013 | ||
CY | 15.05.2013 | ||
CZ | 15.05.2013 | ||
DK | 15.05.2013 | ||
EE | 15.05.2013 | ||
FI | 15.05.2013 | ||
MC | 15.05.2013 | ||
RO | 15.05.2013 | ||
SE | 15.05.2013 | ||
SI | 15.05.2013 | ||
SK | 15.05.2013 | ||
BG | 15.08.2013 | ||
GR | 16.08.2013 | ||
ES | 26.08.2013 | ||
IE | 28.08.2013 | ||
CH | 31.08.2013 | ||
LI | 31.08.2013 | ||
PT | 16.09.2013 | ||
Frühere [2014/33] | AT | 15.05.2013 | |
BE | 15.05.2013 | ||
CZ | 15.05.2013 | ||
DK | 15.05.2013 | ||
EE | 15.05.2013 | ||
FI | 15.05.2013 | ||
MC | 15.05.2013 | ||
RO | 15.05.2013 | ||
SE | 15.05.2013 | ||
SI | 15.05.2013 | ||
SK | 15.05.2013 | ||
BG | 15.08.2013 | ||
GR | 16.08.2013 | ||
ES | 26.08.2013 | ||
IE | 28.08.2013 | ||
CH | 31.08.2013 | ||
LI | 31.08.2013 | ||
PT | 16.09.2013 | ||
Frühere [2014/20] | AT | 15.05.2013 | |
BE | 15.05.2013 | ||
CZ | 15.05.2013 | ||
DK | 15.05.2013 | ||
EE | 15.05.2013 | ||
FI | 15.05.2013 | ||
MC | 15.05.2013 | ||
RO | 15.05.2013 | ||
SE | 15.05.2013 | ||
SI | 15.05.2013 | ||
SK | 15.05.2013 | ||
BG | 15.08.2013 | ||
GR | 16.08.2013 | ||
ES | 26.08.2013 | ||
CH | 31.08.2013 | ||
LI | 31.08.2013 | ||
PT | 16.09.2013 | ||
Frühere [2014/11] | AT | 15.05.2013 | |
BE | 15.05.2013 | ||
CZ | 15.05.2013 | ||
DK | 15.05.2013 | ||
EE | 15.05.2013 | ||
FI | 15.05.2013 | ||
RO | 15.05.2013 | ||
SE | 15.05.2013 | ||
SI | 15.05.2013 | ||
SK | 15.05.2013 | ||
BG | 15.08.2013 | ||
GR | 16.08.2013 | ||
ES | 26.08.2013 | ||
PT | 16.09.2013 | ||
Frühere [2014/10] | AT | 15.05.2013 | |
BE | 15.05.2013 | ||
CZ | 15.05.2013 | ||
DK | 15.05.2013 | ||
EE | 15.05.2013 | ||
FI | 15.05.2013 | ||
SE | 15.05.2013 | ||
SI | 15.05.2013 | ||
SK | 15.05.2013 | ||
BG | 15.08.2013 | ||
GR | 16.08.2013 | ||
ES | 26.08.2013 | ||
PT | 16.09.2013 | ||
Frühere [2014/09] | AT | 15.05.2013 | |
BE | 15.05.2013 | ||
DK | 15.05.2013 | ||
EE | 15.05.2013 | ||
FI | 15.05.2013 | ||
SE | 15.05.2013 | ||
SI | 15.05.2013 | ||
BG | 15.08.2013 | ||
GR | 16.08.2013 | ||
ES | 26.08.2013 | ||
PT | 16.09.2013 | ||
Frühere [2014/06] | AT | 15.05.2013 | |
BE | 15.05.2013 | ||
FI | 15.05.2013 | ||
SE | 15.05.2013 | ||
SI | 15.05.2013 | ||
BG | 15.08.2013 | ||
GR | 16.08.2013 | ||
ES | 26.08.2013 | ||
PT | 16.09.2013 | ||
Frühere [2013/50] | AT | 15.05.2013 | |
FI | 15.05.2013 | ||
SE | 15.05.2013 | ||
SI | 15.05.2013 | ||
BG | 15.08.2013 | ||
GR | 16.08.2013 | ||
ES | 26.08.2013 | ||
PT | 16.09.2013 | ||
Frühere [2013/49] | AT | 15.05.2013 | |
FI | 15.05.2013 | ||
SE | 15.05.2013 | ||
SI | 15.05.2013 | ||
GR | 16.08.2013 | ||
ES | 26.08.2013 | ||
PT | 16.09.2013 | ||
Frühere [2013/48] | AT | 15.05.2013 | |
ES | 26.08.2013 | ||
PT | 16.09.2013 | ||
Frühere [2013/47] | PT | 16.09.2013 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [DX] - "H.26L TEST MODEL LONG TERM NUMBER 8 (TML-8) DRAFT0", ITU-T TELECOMMUNICATION STANDARIZATION SECTOR OF ITU, GENEVA, CH, (20010402), pages 1 - 54, XP001089814 [DX] 1,7,10,13-17 * paragraph [7.2.1] * | [A] - KIM D-W ET AL, "Adaptive motion estimation based on spatio-temporal correlation", SIGNAL PROCESSING. IMAGE COMMUNICATION, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS, AMSTERDAM, NL, (199808), vol. 13, no. 2, ISSN 0923-5965, pages 161 - 170, XP004129635 [A] 1-17 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0923-5965(98)80013-1 | [A] - CHEN M C ET AL, "Design and optimization of a differentially coded variable block size motion compensation system", PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON IMAGE PROCESSING (ICIP) LAUSANNE, SEPT. 16 - 19, 1996, NEW YORK, IEEE, US, (19960916), VOL. 1, ISBN 0-7803-3259-8, pages 259 - 262, XP010202380 [A] 1-17 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/ICIP.1996.560437 | Internationale Recherche | [A]JP2001251627 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD); | [A]JP2000253407 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD); | [A]JP2000308066 (TOSHIBA CORP) | [X] - "H.26L test model long term number 6 (TML-6) draft0", VIDEO CODING EXPERTS GROUP (VCEG), (2001), pages 01 - 36, URL: http://kbs.cs.tu-berlin.de/stewe/vceg/archive.htm#TML6, (20030801), XP002971811 | Prüfung | - TOURAPIS, "Perf. Comparison Temporal and Spatial Direct Mode", ITU STUDY GROUP 16 - VIDEO CODING EXPERTS GROUP -ISO/IEC MPEG & ITU-T VCEG(ISO/IEC JTC1/SC29/WG11 AND ITU-T SG16 Q6), XX, XX, (20021018), no. JVT-E026, XP030005443 | - WINGER, "Reducing decoder peak bus bandwidth by >50%", ITU STUDY GROUP 16 - VIDEO CODING EXPERTS GROUP -ISO/IEC MPEG & ITU-T VCEG(ISO/IEC JTC1/SC29/WG11 AND ITU-T SG16 Q6), XX, XX, (20020510), no. JVT-C115r2-L, XP030005226 | - TOURAPIS, "8x8 Block Restriction in Spatial Direct Mode", ITU STUDY GROUP 16 - VIDEO CODING EXPERTS GROUP -ISO/IEC MPEG & ITU-T VCEG(ISO/IEC JTC1/SC29/WG11 AND ITU-T SG16 Q6), XX, XX, (20021213), no. JVT-F025, XP030005595 |