EP1566814 - ELEKTROKONTAKTELEMENT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 23.05.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.12.2008 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: GB | veröffentlicht am 21.01.2009 [2009/04] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Shinano Kenshi Kabushiki Kaisha 1078, Ooaza Kamimaruko, Maruko-Machi, Chiisagata-gun Nagano 386-0498 / JP | [2007/29] |
Frühere [2005/34] | Für alle benannten Staaten Shinano Kenshi Kabushiki Kaisha 1078, Ooaza Kamimaruko, Maruko-Machi, Chiisagata-gun Nagano 386-0498 / JP | Erfinder | 01 /
OKUBO, Masashi, c/o Shinano Kenshi K.K. 1078, Ooaza Kamimaruko, Maruko-machi Chiisagata-gun, Nagano 386-0498 / JP | [2005/34] | Vertreter | Calderbank, Thomas Roger Mewburn Ellis LLP City Tower 40 Basinghall Street London EC2V 5DE / GB | [N/P] |
Frühere [2005/34] | Calderbank, Thomas Roger Mewburn Ellis LLP York House 23 Kingsway London WC2B 6HP / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 03812688.4 | 26.11.2003 | [2005/34] | WO2003JP15116 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20020344916 | 28.11.2002 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2002344916 | [2005/34] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2004053893 | Datum: | 24.06.2004 | Sprache: | EN | [2004/26] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1566814 | Datum: | 24.08.2005 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 24.06.2004 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2005/34] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1566814 | Datum: | 18.07.2007 | Sprache: | EN | [2007/29] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 24.06.2004 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 12.09.2006 | Klassifikation | IPC: | H01B1/02, H01B1/24, H01H1/02 | [2005/34] | CPC: |
B82Y10/00 (EP,US);
H01H1/027 (EP,US);
H01H2300/036 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2006/12] |
Frühere [2005/34] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ELEKTROKONTAKTELEMENT | [2005/34] | Englisch: | ELECTRIC CONTACT MEMBER | [2005/34] | Französisch: | ELEMENT DE CONTACT ELECTRIQUE | [2005/34] | Eintritt in die regionale Phase | 06.05.2005 | Übersetzung eingereicht | 20.05.2005 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 20.05.2005 | Recherchengebühr entrichtet | 20.05.2005 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 20.05.2005 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 20.05.2005 | Prüfungsantrag gestellt [2005/34] | 31.01.2007 | Ankündigung der Patenterteilung | 25.05.2007 | Erteilungsgebühr entrichtet | 25.05.2007 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 21.04.2008 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2008/26] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.11.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 22.11.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | GB | 26.11.2007 | FR | 14.03.2008 | [2009/04] |
Frühere [2008/32] | FR | 14.03.2008 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]WO02059392 (INFINEON TECHNOLOGIES AG [DE], et al) [A] 1* claims 1,2 * | Internationale Recherche | [A]JP2002075102 (SHIMADZU CORP, et al); | [A]JP2002341060 (SEIKO INSTR INC); | [A]JP2002341061 (SEIKO INSTR INC); | [AP]JP2003284304 (ANRITSU CORP) |