EP1581995 - REGELBARER HF-BREITBANDVERSTÄRKER MIT KONSTANTER EINGANGSIMPEDANZ [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2005/40] | REGELBARER HF-BREITBANDVERSTûRKER MIT KONSTANTER EINGANGSIMPEDANZ | ||
[2011/47] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 14.12.2012 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.10.2013 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 13.11.2013 [2013/46] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Thomson Licensing 1-5, rue Jeanne d'Arc 92130 Issy-les-Moulineaux / FR | [2012/06] |
Frühere [2010/07] | Für alle benannten Staaten Thomson Licensing 1, rue Jeanne d'Arc 92443 Issy-les-Moulineaux Cedex / FR | ||
Frühere [2005/40] | Für alle benannten Staaten Thomson Licensing 46, quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne Billancourt / FR | Erfinder | 01 /
SCHEMMANN, Heinrich Danziger Str. 17 78052 Villingen-Schwenningen / DE | 02 /
IPEK, Mehmet 7601 Churchill Way 426 Dallas, TX 75251 / US | 03 /
ROTH, Sabine Obere Mühlenstr. 56 78087 Mönchweiler / DE | [2007/01] |
Frühere [2005/40] | 01 /
SCHEMMANN, Heinrich Danziger Str. 17 78052 Villingen-Schwenningen / DE | ||
02 /
IPEK, Mehmet Friedrichstr. 10/1 78050 Villingen-Schwenningen / DE | |||
03 /
ROTH, Sabine Obere Mühlenstr. 56 78087 Mönchweiler / DE | Vertreter | Lindemann, Robert, et al Deutsche Thomson OHG Karl-Wiechert-Allee 1D 30625 Hannover / DE | [N/P] |
Frühere [2008/39] | Lindemann, Robert, et al Deutsche Thomson OHG European Patent Operations Karl-Wiechert-Allee 74 30625 Hannover / DE | ||
Frühere [2006/35] | Lindemann, Robert, et al Deutsche Thomson-Brandt GmbH European Patent Operations Karl-Wiechert-Allee 74 30625 Hannover / DE | ||
Frühere [2005/40] | Rossmanith, Manfred Deutsche Thomson-Brandt GmbH European Patent Operations Karl-Wiechert-Allee 74 30625 Hannover / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 03815054.6 | 05.12.2003 | [2005/40] | WO2003EP13741 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE2003100431 | 09.01.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 10300431 | [2005/40] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2004064250 | Datum: | 29.07.2004 | Sprache: | EN | [2004/31] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1581995 | Datum: | 05.10.2005 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 29.07.2004 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2005/40] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1581995 | Datum: | 08.02.2012 | Sprache: | EN | [2012/06] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 29.07.2004 | Klassifikation | IPC: | H03F3/72, H03G1/00 | [2005/40] | CPC: |
H03F3/72 (EP,KR,US);
H03F1/56 (KR);
H03F3/19 (KR);
H03G1/0088 (EP,US);
H03F2203/7203 (EP,US);
H03F2203/7206 (EP,US);
H03F2203/7227 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, ES, FR, GB, IT, TR [2006/17] |
Frühere [2005/40] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | REGELBARER HF-BREITBANDVERSTÄRKER MIT KONSTANTER EINGANGSIMPEDANZ | [2011/47] | Englisch: | CONTROLLABLE RF BROADBAND AMPLIFIER WITH A CONSTANT INPUT IMPEDANCE | [2005/40] | Französisch: | AMPLIFICATEUR A LARGE BANDE RF REGLABLE AYANT UNE IMPEDANCE D'ENTREE CONSTANTE | [2005/40] |
Frühere [2005/40] | REGELBARER HF-BREITBANDVERSTûRKER MIT KONSTANTER EINGANGSIMPEDANZ | Eintritt in die regionale Phase | 22.04.2005 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 22.04.2005 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 22.04.2005 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 22.04.2005 | Prüfungsantrag gestellt [2005/40] | 08.09.2005 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 24.03.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 25.09.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 19.04.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 16.10.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.12.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 20.03.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.07.2011 | Ankündigung der Patenterteilung | 17.10.2011 | Erteilungsgebühr entrichtet | 17.10.2011 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 24.03.2006 | Einspruch (Einsprüche) | 09.11.2012 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2013/03] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.12.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 16.12.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 21.12.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 23.12.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 23.12.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 22.12.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 23.12.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | ES | 19.05.2012 | [2013/46] | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US5530404 (DEBROUX JEAN-FRANCOIS [FR]) [X] 1-9,11-14 * column 2, line 26 - column 3, line 62; figure 2 *; | [A]US5977828 (HU XIAOYUN [CA], et al) [A] 1* column 4, line 53 - column 5, line 38; figure 5 * |