EP1455064 - Aggregate-Riementrieb einer Brennkraftmaschine mit einem Reibradgetriebe mit Steuereinrichtung und Nebenaggregat [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2004/37] | Mit einem Aggregate-Riementrieb einer Brennkraftmaschine zusammenwirkendes Reibradgetriebe für ein gesondert angeordnetes Nebenaggregat | ||
[2008/36] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 18.06.2010 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 18.06.2010 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 21.07.2010 [2010/29] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Petuelring 130 80809 München / DE | [2004/37] | Erfinder | 01 /
Wimmer, Rudolf Tröstlberg 74 4431 Haidershofen / AT | 02 /
Fössl, Peter Poststrasse 39 4441 Behamberg / AT | 03 /
Wieser, Philipp Droissendorf 24 4521 Schiedlberg / AT | 04 /
Lemberger, Heinz Hofäckerallee 1 85774 Unterföhring / DE | [2009/33] |
Frühere [2004/37] | 01 /
Wimmer, Rudolf Tröstlberg 74 4431 Haidershofen / AT | ||
02 /
Fössel, Peter Poststrasse 39 4441 Behamberg / AT | |||
03 /
Wieser, Phillip Droissendorf 24 4521 Schiedlberg / AT | |||
04 /
Lemberger, Heinz Hofäckerallee 1 85774 Unterföhring / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04001909.3 | 29.01.2004 | [2004/37] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE2003109061 | 03.03.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 10309061 | [2004/37] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1455064 | Datum: | 08.09.2004 | Sprache: | DE | [2004/37] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1455064 | Datum: | 12.09.2007 | [2007/37] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1455064 | Datum: | 12.08.2009 | Sprache: | DE | [2009/33] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 10.08.2007 | Klassifikation | IPC: | F02B67/06, F16H13/10, F16H7/02 | [2004/37] | CPC: |
F02B67/06 (EP);
F16H13/10 (EP);
F16H7/02 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2008/21] |
Frühere [2004/37] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Aggregate-Riementrieb einer Brennkraftmaschine mit einem Reibradgetriebe mit Steuereinrichtung und Nebenaggregat | [2008/36] | Englisch: | Belt drive for engine accessories with a friction wheel drive with a controller and a accessory | [2008/36] | Französisch: | Entraînement à courroie d'un moteur avec entraînement par friction de roue avec un contrôleur et un accessoire de moteur | [2009/33] |
Frühere [2004/37] | Mit einem Aggregate-Riementrieb einer Brennkraftmaschine zusammenwirkendes Reibradgetriebe für ein gesondert angeordnetes Nebenaggregat | ||
Frühere [2004/37] | Friction wheel drive cooperating with a belt drive for engine accessories, for a separately arranged accessory | ||
Frühere [2004/37] | Entraînement par friction de roue coopérant avec entraînement à courroie pour des accessoires d'un moteur, pour un accessoire de moteur arrangé séparement | Prüfungsverfahren | 28.09.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2007/46] | 08.11.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 08.02.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 13.03.2008 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 18.04.2008 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 27.03.2009 | Ankündigung der Patenterteilung | 30.06.2009 | Erteilungsgebühr entrichtet | 30.06.2009 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 17.05.2010 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2010/29] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.01.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.01.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.01.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.01.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE1810126U (HENSCHEL WERKE GMBH [DE]) [A] 1 * figure - *; | [A]DE3934884 (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG [DE]) [A] 1 * figure - *; | [A]DE4039206 (AUDI AG [DE]) [A] 1 * figure - *; | [L]WO2004048808 (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG [DE], et al) | vom Anmelder | DE10255075 |