EP1566640 - Probenahmevorichtung, Methode und deren Verwendung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 21.07.2006 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 18.07.2008 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 20.08.2008 [2008/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Ani Biotech Oy Museokatu 13 B 00100 Helsinki / FI | [2005/34] | Erfinder | 01 /
Niskanen, Aimo Peipontie 2 02660 Espoo / FI | 02 /
Saramäki, Mika Eräkatu 5 03620 Karkkila / FI | [2005/34] | Vertreter | Lönnqvist, Gunnel Solveig Kristina, et al Borenius & Co Oy AB Tallberginkatu 2 A 00180 Helsinki / FI | [N/P] |
Frühere [2008/34] | Lönnqvist, Gunnel Solveig Kristina, et al Borenius & Co Oy Ab Tallberginkatu 2 A 00180 Helsinki / FI | ||
Frühere [2005/34] | Lönnqvist, Gunnel Solveig Kristina, et al Borenius & Co Oy Ab Tallberginkatu 2A FIN-00180 Helsinki / FI | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04003603.0 | 18.02.2004 | [2005/34] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1566640 | Datum: | 24.08.2005 | Sprache: | EN | [2005/34] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.07.2004 | Klassifikation | IPC: | G01N33/558, G01N33/543, B01L3/00 | [2005/34] | CPC: |
G01N33/558 (EP);
B01L3/5029 (EP,US);
G01N33/54388 (US);
G01N2001/028 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2005/34] | Erstreckungsstaaten | AL | 18.02.2004 | LT | 18.02.2004 | LV | 18.02.2004 | MK | 18.02.2004 | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Probenahmevorichtung, Methode und deren Verwendung | [2005/34] | Englisch: | Sampling device, the method and use thereof | [2005/34] | Französisch: | Dispositif d' échantillonnage, méthode et leur utilisation | [2005/34] | Prüfungsverfahren | 18.02.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2005/34] | 25.01.2006 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2006/34] | 04.04.2006 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2006/34] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.06.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 28.02.2006 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   21.06.2006 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XD]WO8603839 (CERNY ERICH H); | [A]DE4439429 (BOEHRINGER MANNHEIM GMBH [DE], et al); | [X]US6180395 (SKIFFINGTON RICHARD [US], et al); | [X]US2002160538 (GUIRGUIS RAOUF [US]); | [A]WO03016903 (PILS WALTER [AT], et al); | [A]US6548309 (MOORE NORMAN JAMES [US], et al) |