EP1464350 - Vorrichtung und Verfahren zur Blutbehandlung in extrakorporalen Kreisläufen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 16.09.2011 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 16.09.2011 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 19.10.2011 [2011/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Sorin Group Italia S.r.l. Via Benigno Crespi 17 20159 Milano / IT | [N/P] |
Frühere [2007/30] | Für alle benannten Staaten SORIN GROUP ITALIA S.R.L. Via Benigno Crespi 17 20159 Milano / IT | ||
Frühere [2006/08] | Für alle benannten Staaten SORIN GROUP ITALIA S.R.L. Via Borgonuovo 14 20121 Milano / IT | ||
Frühere [2004/41] | Für alle benannten Staaten DIDECO S.r.l. Via Statale 12 Nord, 86 I-41037 Mirandola (Province of Modena) / IT | Erfinder | 01 /
Costa Maianti, Edgardo Via C. Cellini, 17 41037 Mirandola (Prov. of Modena) / IT | 02 /
Ghelli, Nicola Via Matteotti, 293 (Prov. of Bologna) 40018 San Pietro in Casale / IT | 03 /
Panzani, Ivo ViaTagliamento, 11 41037 Mirandola (Prov. of Modena) / IT | [2004/41] | Vertreter | Modiano, Micaela Nadia, et al Modiano & Partners Via Meravigli, 16 20123 Milano / IT | [N/P] |
Frühere [2005/44] | Modiano, Micaela Nadia, et al Dr. Modiano & Associati S.p.A. Via Meravigli 16 20123 Milano / IT | ||
Frühere [2004/41] | Modiano, Guido, Dr.-Ing., et al Modiano & Associati, Via Meravigli, 16 20123 Milano / IT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04006207.7 | 16.03.2004 | [2004/41] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IT2003MI00647 | 01.04.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IT MI20030647 | [2004/41] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1464350 | Datum: | 06.10.2004 | Sprache: | EN | [2004/41] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 17.06.2004 | Klassifikation | IPC: | A61M1/36, A61M1/16 | [2004/41] | CPC: |
A61M1/3627 (EP,US);
A61M1/1698 (EP,US);
A61M1/3606 (EP,US);
A61M1/3623 (EP,US);
A61M1/3666 (EP,US);
A61M1/3667 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT, NL [2005/26] |
Frühere [2004/41] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Vorrichtung und Verfahren zur Blutbehandlung in extrakorporalen Kreisläufen | [2004/41] | Englisch: | Device and methods for processing blood in extracorporeal circulation | [2004/41] | Französisch: | Dispositif et méthode de traitement de sang dans des circuits extracorporels | [2004/41] | Prüfungsverfahren | 11.03.2005 | Prüfungsantrag gestellt [2005/19] | 07.04.2005 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 09.08.2005 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HU, IE, LU, MC, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 08.10.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 18.02.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 10.12.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 21.04.2011 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2011/42] | 31.05.2011 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2011/42] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 10.12.2010 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.03.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.03.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 14.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 13.03.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 15.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 15.03.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 24.05.2005 | AT   M01   Noch nicht entrichtet | 24.05.2005 | BE   M01   Noch nicht entrichtet | 24.05.2005 | BG   M01   Noch nicht entrichtet | 24.05.2005 | CH   M01   Noch nicht entrichtet | 24.05.2005 | CY   M01   Noch nicht entrichtet | 24.05.2005 | CZ   M01   Noch nicht entrichtet | 24.05.2005 | DK   M01   Noch nicht entrichtet | 24.05.2005 | EE   M01   Noch nicht entrichtet | 24.05.2005 | ES   M01   Noch nicht entrichtet | 24.05.2005 | FI   M01   Noch nicht entrichtet | 24.05.2005 | GR   M01   Noch nicht entrichtet | 24.05.2005 | HU   M01   Noch nicht entrichtet | 24.05.2005 | IE   M01   Noch nicht entrichtet | 24.05.2005 | LU   M01   Noch nicht entrichtet | 24.05.2005 | MC   M01   Noch nicht entrichtet | 24.05.2005 | PL   M01   Noch nicht entrichtet | 24.05.2005 | PT   M01   Noch nicht entrichtet | 24.05.2005 | RO   M01   Noch nicht entrichtet | 24.05.2005 | SE   M01   Noch nicht entrichtet | 24.05.2005 | SI   M01   Noch nicht entrichtet | 24.05.2005 | SK   M01   Noch nicht entrichtet | 24.05.2005 | TR   M01   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]EP0724889 (DIDECO SPA [IT]) [X] 1,2,4,5 * column 5, line 38 * * column 6, line 18 - line 35; figure 5 * * column 8, line 33 - line 35 * * column 8, line 53 - line 55 * * column 9, line 2 - line 5 *; | [X]US5770149 (RAIBLE DONALD A [US]) [X] 1-6 * column 5, line 19 - line 24 * * column 10, line 39 - line 62 * * column 12, line 9 - line 11 * * column 12, line 55 - line 59 * * figures 8,9A,9 *; | [A]EP0987035 (TERUMO CORP [JP]) [A] 1,4 * paragraph [0165]; figure 10 *; | [DA]EP1180374 (DIDECO SPA [IT]) [DA] 1,4* the whole document *; | [A]EP1197235 (MERCE VIVES SALVADOR [ES]) [A] 1,4 * abstract *; | [A]US6503450 (AFZAL THOMAS A [US], et al) [A] 3,6 * paragraphs [0072] , [0074]; figures 8A,B,10 *; | [PX]EP1382358 (DIDECO SPA [IT]) [PX] 1,2,4,5 * paragraphs [0016] - [0018]; figures 4,5 * | vom Anmelder | EP1118731 |