EP1465064 - Betriebssystemeinsatzverfahren und -Systeme [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 10.06.2011 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.06.2011 | Zurückweisung der Anmeldung | veröffentlicht am 13.07.2011 [2011/28] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MICROSOFT CORPORATION One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399 / US | [N/P] |
Frühere [2004/41] | Für alle benannten Staaten MICROSOFT CORPORATION One Microsoft Way Redmond, Washington 98052-6399 / US | Erfinder | 01 /
Sardesai, Shantanu 605 235th Ave NE Sammamish Washington 98074 / US | 02 /
Khan, Shafqat U. 4850 156th Avenue NE Apt. 87 Redmond Washington 98052 / US | 03 /
Kumar, Deepak 11125 115th Ave NE Kirkland Washington 98033 / US | 04 /
Parupudi, Gopal 4221 255th PI SE Issaquah Washington 98029 / US | 05 /
Deo, Vinay 16302 NE 50th Way Redmond Washington 98052 / US | [2004/41] | Vertreter | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | [N/P] |
Frühere [2004/41] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Maximilianstrasse 58 80538 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04006268.9 | 16.03.2004 | [2004/41] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20030455830P | 18.03.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 455830 P | US20030667123 | 17.09.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 667123 | [2004/41] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1465064 | Datum: | 06.10.2004 | Sprache: | EN | [2004/41] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1465064 | Datum: | 08.02.2006 | [2006/06] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 22.12.2005 | Klassifikation | IPC: | G06F9/445 | [2004/41] | CPC: |
G06F8/60 (EP,US);
G06F15/16 (KR)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2004/41] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Betriebssystemeinsatzverfahren und -Systeme | [2004/41] | Englisch: | Operating system deployment methods and systems | [2004/41] | Französisch: | Méthodes et systèmes de déploiement des systèmes d'exploitation | [2004/41] | Prüfungsverfahren | 27.07.2006 | Prüfungsantrag gestellt [2006/36] | 01.09.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 03.01.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 28.05.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 24.10.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.02.2011 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 02.03.2011 geplant war | 28.02.2011 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung [2011/28] | 02.03.2011 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | 10.03.2011 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [2011/28] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 01.09.2006 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 09.03.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.03.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 14.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 31.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 15.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.03.2011 | 08   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]WO0068836 (MICROSOFT CORP [US]) [X] 25-34 * page 14, line 6 - page 15, line 8 * * page 8, line 20 - page 13, line 10 *; | [A]US6345386 (DELO JOHN C [US], et al) [A] 38 * the whole document *; | [X]WO02073448 (POWERQUEST CORP [US]) [X] 1-24,50-76 * abstract * * the whole document * * page 12, line 12 - page 16, line 18; figure 3 *; | [X] - WOLFRAM OESTREICHER, "WinPE - ein bootfähiges "Mini" - Windows XP", (20030304), pages 1 - 4, URL: http://www-pc.uni-regensburg.de/systemsw/WinXP/winpe.htm, (20050602), XP002330635 [X] 18,36 * the whole document * | [X] - NETSUPPORT GMBH, "Netinstall 5.5", NETINSTALL 5.5 USER GUIDE, (2002), pages 21 - 35, XP002284204 [X] 35-49 * pages 21-35 * | [A] - MICROSOFT PRESS, SCHOONHOVEN, ACADAMIC SERVICE SCHOONHOVEN, (20010101), ISBN 9039514739, XP002330637 [A] 1-76 * paragraph [5.6.4] * * figure 5.7 * | vom Anmelder | WO02073448 |