EP1431098 - Hydrostatischer Fahrantrieb und Verfahren zum Betreiben des hydrostatischen Fahrantriebs [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 12.01.2007 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 09.11.2007 | Änderung - Erlöschen in einem Vertragsstaat Staaten, in denen das Erlöschen rückgängig gemacht wurde: IT | veröffentlicht am 12.12.2007 [2007/50] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Bosch Rexroth AG Zum Eisengiesser 1 97816 Lohr am Main / DE | [2004/26] | Erfinder | 01 /
Rinck, Stefan Querstrasse 27 89264 Weissenhorn / DE | 02 /
Girschikofsky, Günter Wertachstrasse 316 89250 Senden / DE | [2004/26] | Vertreter | Körfer, Thomas, et al Mitscherlich PartmbB Patent- und Rechtsanwälte Postfach 33 06 09 80066 München / DE | [N/P] |
Frühere [2004/26] | Körfer, Thomas, Dipl.-Phys., et al Mitscherlich & Partner, Patent- und Rechtsanwälte, Sonnenstrasse 33 80331 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04007091.4 | 08.11.2000 | [2004/26] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE1999156469 | 24.11.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 19956469 | [2004/26] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1431098 | Datum: | 23.06.2004 | Sprache: | DE | [2004/26] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1431098 | Datum: | 08.03.2006 | Sprache: | DE | [2006/10] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.04.2004 | Klassifikation | IPC: | B60K28/16, B60K17/356 | [2004/26] | CPC: |
F16H61/4157 (EP,US);
B60K17/356 (EP,US);
B60K28/16 (EP,US);
B60K28/165 (EP);
B60T13/585 (EP,US);
B60T8/4809 (EP,US);
B60W10/06 (EP,US);
B60W10/103 (EP,US);
B60W10/184 (EP,US);
B60W30/18009 (EP,US);
B62D11/183 (EP,US);
B62D9/002 (EP,US);
F16H61/42 (EP,US);
F16H61/421 (EP,US);
F16H61/47 (EP,US);
B60K17/10 (EP,US);
B60K7/0015 (EP,US);
B60W2520/26 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FI, FR, GB, IT, SE [2004/26] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Hydrostatischer Fahrantrieb und Verfahren zum Betreiben des hydrostatischen Fahrantriebs | [2004/26] | Englisch: | Hydrostatic drive and its control method | [2004/26] | Französisch: | Transmission hydrostatique et méthode de commande d'une telle transmission | [2004/26] | Prüfungsverfahren | 24.03.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2004/26] | 13.01.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 26.01.2005 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 14.03.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 11.05.2005 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 21.09.2005 | Ankündigung der Patenterteilung | 02.12.2005 | Erteilungsgebühr entrichtet | 02.12.2005 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP00989850.3 / EP1232067 | Teilanmeldung(en) | EP05002822.4 / EP1527939 | Einspruch (Einsprüche) | 11.12.2006 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2007/07] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.03.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.03.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 24.03.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 14.11.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | gelöscht | [2007/50] |
Frühere [2007/42] | IT | 08.03.2006 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]GB2116657 (VOLVO FLYGMOTOR AB) [A] 1,4 * page 1, column L, line 53 - column R, line 82 * * page 2, column L, line 1 - line 17 *; | [A]DE3610174 (ZAHNRADFABRIK FRIEDRICHSHAFEN [DE]) [A] 1,4 * page 4, line 18 - line 26 *; | [DA]DE3543073 (HYDROMATIK GMBH [DE]) [DA] 1,4 * the whole document *; | [A]FR2651729 (CHANEAC ANDRE) [A] 1,4 * page 2, line 28 - line 35 * * page 4, line 17 - line 33 * * figures 1-3; claim 3 *; | [A]EP0482524 (CLARK HURTH COMPONENTS SPA [IT]) [A] 1,4* the whole document *; | [A]EP0646509 (DEERE & CO [US]) [A] 1,4 * the whole document * | vom Anmelder | DE2135279 | DE3543073 |