EP1595473 - Kehrgerätekopf und Verfahren zur Herstellung eines Kehrgerätekopfs [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 04.02.2011 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.08.2014 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: GR | veröffentlicht am 17.09.2014 [2014/38] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Trisa Holding AG Kantonsstrasse 6234 Triengen / CH | [2005/46] | Erfinder | 01 /
Lutz, Daniel Hauptstrasse 560 9650 Nesslau / CH | [2009/45] |
Frühere [2005/46] | 01 /
Lutz, Daniel Hauptstrasse 560 9650 Nesslau / DE | Vertreter | Schaad, Balass, Menzl & Partner AG Bellerivestrasse 20 Postfach 8034 Zürich / CH | [N/P] |
Frühere [2005/46] | Schaad, Balass, Menzl & Partner AG Dufourstrasse 101 Postfach 8034 Zürich / CH | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04011383.9 | 13.05.2004 | [2005/46] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1595473 | Datum: | 16.11.2005 | Sprache: | DE | [2005/46] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1595473 | Datum: | 31.03.2010 | Sprache: | DE | [2010/13] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 28.10.2004 | Klassifikation | IPC: | A46B9/00, A46B9/06 | [2005/46] | CPC: |
A46B9/06 (EP);
A46B2200/302 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2005/46] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Kehrgerätekopf und Verfahren zur Herstellung eines Kehrgerätekopfs | [2005/46] | Englisch: | Broombrush and manufacturing process thereof | [2005/46] | Französisch: | Balai et procédé de fabrication d'un balai | [2005/46] | Prüfungsverfahren | 18.04.2006 | Prüfungsantrag gestellt [2006/23] | 20.12.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 10.05.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 21.06.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 31.10.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.02.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 14.06.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 08.01.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 20.01.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 12.10.2009 | Ankündigung der Patenterteilung | 06.02.2010 | Erteilungsgebühr entrichtet | 06.02.2010 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 04.01.2011 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2011/10] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 08.05.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.05.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 18.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 12.05.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CY | 31.03.2010 | CZ | 31.03.2010 | DK | 31.03.2010 | EE | 31.03.2010 | FI | 31.03.2010 | GR | 31.03.2010 | IE | 31.03.2010 | NL | 31.03.2010 | PL | 31.03.2010 | RO | 31.03.2010 | SE | 31.03.2010 | SI | 31.03.2010 | SK | 31.03.2010 | TR | 31.03.2010 | AT | 13.05.2010 | LU | 13.05.2010 | BE | 31.05.2010 | FR | 31.05.2010 | MC | 31.05.2010 | BG | 30.06.2010 | GB | 30.06.2010 | ES | 12.07.2010 | PT | 02.08.2010 | HU | 01.10.2010 | [2014/38] |
Frühere [2013/42] | CY | 31.03.2010 | |
CZ | 31.03.2010 | ||
DK | 31.03.2010 | ||
EE | 31.03.2010 | ||
FI | 31.03.2010 | ||
IE | 31.03.2010 | ||
NL | 31.03.2010 | ||
PL | 31.03.2010 | ||
RO | 31.03.2010 | ||
SE | 31.03.2010 | ||
SI | 31.03.2010 | ||
SK | 31.03.2010 | ||
TR | 31.03.2010 | ||
AT | 13.05.2010 | ||
LU | 13.05.2010 | ||
BE | 31.05.2010 | ||
FR | 31.05.2010 | ||
MC | 31.05.2010 | ||
BG | 30.06.2010 | ||
GB | 30.06.2010 | ||
ES | 12.07.2010 | ||
PT | 02.08.2010 | ||
HU | 01.10.2010 | ||
Frühere [2012/47] | BG | 31.03.2010 | |
CY | 31.03.2010 | ||
CZ | 31.03.2010 | ||
DK | 31.03.2010 | ||
EE | 31.03.2010 | ||
FI | 31.03.2010 | ||
IE | 31.03.2010 | ||
NL | 31.03.2010 | ||
PL | 31.03.2010 | ||
RO | 31.03.2010 | ||
SE | 31.03.2010 | ||
SI | 31.03.2010 | ||
SK | 31.03.2010 | ||
TR | 31.03.2010 | ||
AT | 13.05.2010 | ||
LU | 13.05.2010 | ||
BE | 31.05.2010 | ||
FR | 31.05.2010 | ||
MC | 31.05.2010 | ||
GB | 30.06.2010 | ||
ES | 12.07.2010 | ||
PT | 02.08.2010 | ||
HU | 01.10.2010 | ||
Frühere [2012/43] | BG | 31.03.2010 | |
CY | 31.03.2010 | ||
CZ | 31.03.2010 | ||
DK | 31.03.2010 | ||
EE | 31.03.2010 | ||
FI | 31.03.2010 | ||
IE | 31.03.2010 | ||
NL | 31.03.2010 | ||
PL | 31.03.2010 | ||
RO | 31.03.2010 | ||
SE | 31.03.2010 | ||
SI | 31.03.2010 | ||
SK | 31.03.2010 | ||
AT | 13.05.2010 | ||
LU | 13.05.2010 | ||
BE | 31.05.2010 | ||
FR | 31.05.2010 | ||
MC | 31.05.2010 | ||
GB | 30.06.2010 | ||
ES | 12.07.2010 | ||
PT | 02.08.2010 | ||
HU | 01.10.2010 | ||
Frühere [2012/42] | BG | 31.03.2010 | |
CY | 31.03.2010 | ||
CZ | 31.03.2010 | ||
DK | 31.03.2010 | ||
EE | 31.03.2010 | ||
FI | 31.03.2010 | ||
IE | 31.03.2010 | ||
NL | 31.03.2010 | ||
PL | 31.03.2010 | ||
RO | 31.03.2010 | ||
SE | 31.03.2010 | ||
SI | 31.03.2010 | ||
SK | 31.03.2010 | ||
AT | 13.05.2010 | ||
BE | 31.05.2010 | ||
FR | 31.05.2010 | ||
MC | 31.05.2010 | ||
GB | 30.06.2010 | ||
ES | 12.07.2010 | ||
PT | 02.08.2010 | ||
HU | 01.10.2010 | ||
Frühere [2012/41] | BG | 31.03.2010 | |
CY | 31.03.2010 | ||
CZ | 31.03.2010 | ||
DK | 31.03.2010 | ||
EE | 31.03.2010 | ||
FI | 31.03.2010 | ||
IE | 31.03.2010 | ||
NL | 31.03.2010 | ||
PL | 31.03.2010 | ||
RO | 31.03.2010 | ||
SE | 31.03.2010 | ||
SI | 31.03.2010 | ||
SK | 31.03.2010 | ||
AT | 13.05.2010 | ||
BE | 31.05.2010 | ||
FR | 31.05.2010 | ||
MC | 31.05.2010 | ||
GB | 30.06.2010 | ||
ES | 12.07.2010 | ||
PT | 02.08.2010 | ||
Frühere [2011/43] | CY | 31.03.2010 | |
CZ | 31.03.2010 | ||
DK | 31.03.2010 | ||
EE | 31.03.2010 | ||
FI | 31.03.2010 | ||
IE | 31.03.2010 | ||
NL | 31.03.2010 | ||
PL | 31.03.2010 | ||
RO | 31.03.2010 | ||
SE | 31.03.2010 | ||
SI | 31.03.2010 | ||
SK | 31.03.2010 | ||
AT | 13.05.2010 | ||
BE | 31.05.2010 | ||
FR | 31.05.2010 | ||
MC | 31.05.2010 | ||
GB | 30.06.2010 | ||
ES | 12.07.2010 | ||
PT | 02.08.2010 | ||
Frühere [2011/32] | CY | 31.03.2010 | |
CZ | 31.03.2010 | ||
DK | 31.03.2010 | ||
EE | 31.03.2010 | ||
FI | 31.03.2010 | ||
IE | 31.03.2010 | ||
NL | 31.03.2010 | ||
PL | 31.03.2010 | ||
RO | 31.03.2010 | ||
SE | 31.03.2010 | ||
SI | 31.03.2010 | ||
SK | 31.03.2010 | ||
BE | 31.05.2010 | ||
FR | 31.05.2010 | ||
MC | 31.05.2010 | ||
GB | 30.06.2010 | ||
ES | 12.07.2010 | ||
PT | 02.08.2010 | ||
Frühere [2011/17] | CY | 31.03.2010 | |
CZ | 31.03.2010 | ||
DK | 31.03.2010 | ||
EE | 31.03.2010 | ||
FI | 31.03.2010 | ||
IE | 31.03.2010 | ||
NL | 31.03.2010 | ||
PL | 31.03.2010 | ||
RO | 31.03.2010 | ||
SE | 31.03.2010 | ||
SI | 31.03.2010 | ||
SK | 31.03.2010 | ||
BE | 31.05.2010 | ||
MC | 31.05.2010 | ||
ES | 12.07.2010 | ||
PT | 02.08.2010 | ||
Frühere [2011/08] | CY | 31.03.2010 | |
CZ | 31.03.2010 | ||
DK | 31.03.2010 | ||
EE | 31.03.2010 | ||
FI | 31.03.2010 | ||
IE | 31.03.2010 | ||
NL | 31.03.2010 | ||
PL | 31.03.2010 | ||
RO | 31.03.2010 | ||
SE | 31.03.2010 | ||
SI | 31.03.2010 | ||
SK | 31.03.2010 | ||
MC | 31.05.2010 | ||
ES | 12.07.2010 | ||
PT | 02.08.2010 | ||
Frühere [2011/07] | CY | 31.03.2010 | |
CZ | 31.03.2010 | ||
DK | 31.03.2010 | ||
EE | 31.03.2010 | ||
FI | 31.03.2010 | ||
IE | 31.03.2010 | ||
NL | 31.03.2010 | ||
PL | 31.03.2010 | ||
RO | 31.03.2010 | ||
SE | 31.03.2010 | ||
SI | 31.03.2010 | ||
SK | 31.03.2010 | ||
MC | 31.05.2010 | ||
ES | 12.07.2010 | ||
Frühere [2011/03] | CY | 31.03.2010 | |
CZ | 31.03.2010 | ||
EE | 31.03.2010 | ||
FI | 31.03.2010 | ||
NL | 31.03.2010 | ||
PL | 31.03.2010 | ||
RO | 31.03.2010 | ||
SE | 31.03.2010 | ||
SI | 31.03.2010 | ||
SK | 31.03.2010 | ||
MC | 31.05.2010 | ||
ES | 12.07.2010 | ||
Frühere [2010/49] | CY | 31.03.2010 | |
CZ | 31.03.2010 | ||
EE | 31.03.2010 | ||
FI | 31.03.2010 | ||
NL | 31.03.2010 | ||
PL | 31.03.2010 | ||
RO | 31.03.2010 | ||
SE | 31.03.2010 | ||
SI | 31.03.2010 | ||
SK | 31.03.2010 | ||
ES | 12.07.2010 | ||
Frühere [2010/46] | FI | 31.03.2010 | |
NL | 31.03.2010 | ||
PL | 31.03.2010 | ||
SI | 31.03.2010 | ||
ES | 12.07.2010 | ||
Frühere [2010/45] | FI | 31.03.2010 | |
NL | 31.03.2010 | ||
PL | 31.03.2010 | ||
SI | 31.03.2010 | ||
Frühere [2010/38] | FI | 31.03.2010 | |
PL | 31.03.2010 | ||
SI | 31.03.2010 | ||
Frühere [2010/36] | PL | 31.03.2010 | |
SI | 31.03.2010 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]CH133436 (DIETSCHI THEODOR [CH]) [A] 1-15* the whole document *; | [A]GB980788 (CLARES WELLS LTD) [A] 1-15 * the whole document *; | [XY]CA1068058 (LEMECHA ROBERT) [X] 1,2,5-7,10-13 * the whole document * [Y] 1-3,5; | [Y]EP0269852 (SCHLERF CORONET WERKE [DE]) [Y] 1,2,5 * column 5, line 18 - line 38 *; | [Y]DE29917032U (MAPA SPONTEX ESPANA S A [ES]) [Y] 3 * abstract * | vom Anmelder | CA1068058 | EP0269852 |