Benannte Vertragsstaaten | Prüfungsverfahren | 12.10.2006 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet
[2007/10] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 21.07.2006 | AT   M01  
Noch nicht entrichtet | 21.07.2006 | BE   M01  
Noch nicht entrichtet | 21.07.2006 | BG   M01  
Noch nicht entrichtet | 21.07.2006 | CH   M01  
Noch nicht entrichtet | 21.07.2006 | CY   M01  
Noch nicht entrichtet | 21.07.2006 | CZ   M01  
Noch nicht entrichtet | 21.07.2006 | DE   M01  
Noch nicht entrichtet | 21.07.2006 | DK   M01  
Noch nicht entrichtet | 21.07.2006 | EE   M01  
Noch nicht entrichtet | 21.07.2006 | ES   M01  
Noch nicht entrichtet | 21.07.2006 | FI   M01  
Noch nicht entrichtet | 21.07.2006 | FR   M01  
Noch nicht entrichtet | 21.07.2006 | GB   M01  
Noch nicht entrichtet | 21.07.2006 | GR   M01  
Noch nicht entrichtet | 21.07.2006 | HU   M01  
Noch nicht entrichtet | 21.07.2006 | IE   M01  
Noch nicht entrichtet | 21.07.2006 | IT   M01  
Noch nicht entrichtet | 21.07.2006 | LU   M01  
Noch nicht entrichtet | 21.07.2006 | MC   M01  
Noch nicht entrichtet | 21.07.2006 | NL   M01  
Noch nicht entrichtet | 21.07.2006 | PL   M01  
Noch nicht entrichtet | 21.07.2006 | PT   M01  
Noch nicht entrichtet | 21.07.2006 | RO   M01  
Noch nicht entrichtet | 21.07.2006 | SE   M01  
Noch nicht entrichtet | 21.07.2006 | SI   M01  
Noch nicht entrichtet | 21.07.2006 | SK   M01  
Noch nicht entrichtet | 21.07.2006 | TR   M01  
Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr/Regel 85b EPÜ 1973 | 21.07.2006 | M01  
Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.05.2006 | 03   M06  
Noch nicht entrichtet | INPADOC-Daten Tooltip | Das EPA übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit von Rechtsstandsdaten, die sich auf die Post-Grant-Phase beziehen, und haftet somit insbesondere nicht für deren Vollständigkeit, Aktualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Verbindliche Auskünfte erhalten Sie bei den jeweiligen nationalen Patentbehörden. | Datum des Ereignisses: | 14.12.2005 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A1 | Designated State(s): | AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LI LU MC NL PL PT RO SE SI SK TR | | Datum des Ereignisses: | 14.12.2005 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT | Countries concerned: | AL HR LT LV MK | | Datum des Ereignisses: | 08.02.2006 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON INVENTOR PROVIDED BEFORE GRANT (CORRECTED) | INVENTOR: | HOELDER, SWEN, DR., | | Datum des Ereignisses: | 08.02.2006 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON INVENTOR PROVIDED BEFORE GRANT (CORRECTED) | INVENTOR: | MUELLER, GUENTHER, DR., | | Datum des Ereignisses: | 08.02.2006 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON INVENTOR PROVIDED BEFORE GRANT (CORRECTED) | INVENTOR: | SCHOENAFINGER, KARL, DR., | | Datum des Ereignisses: | 08.02.2006 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON INVENTOR PROVIDED BEFORE GRANT (CORRECTED) | INVENTOR: | WILL, DAVID WILLIAM, DR., | | Datum des Ereignisses: | 08.02.2006 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON INVENTOR PROVIDED BEFORE GRANT (CORRECTED) | INVENTOR: | MATTER, HANS, DR., | | Datum des Ereignisses: | 08.02.2006 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON INVENTOR PROVIDED BEFORE GRANT (CORRECTED) | INVENTOR: | BOSSART, MARTIN, DR., | | Datum des Ereignisses: | 26.04.2006 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON INVENTOR PROVIDED BEFORE GRANT (CORRECTED) | INVENTOR: | HOELDER, SWEN, DR. | | Datum des Ereignisses: | 26.04.2006 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON INVENTOR PROVIDED BEFORE GRANT (CORRECTED) | INVENTOR: | MUELLER, GUENTHER, DR., | | Datum des Ereignisses: | 26.04.2006 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON INVENTOR PROVIDED BEFORE GRANT (CORRECTED) | INVENTOR: | SCHOENAFINGER, KARL, DR., | | Datum des Ereignisses: | 26.04.2006 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON INVENTOR PROVIDED BEFORE GRANT (CORRECTED) | INVENTOR: | WILL DAVID WILLIAM, DR., | | Datum des Ereignisses: | 26.04.2006 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON INVENTOR PROVIDED BEFORE GRANT (CORRECTED) | INVENTOR: | MATTER, HANS, DR., | | Datum des Ereignisses: | 26.04.2006 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON INVENTOR PROVIDED BEFORE GRANT (CORRECTED) | INVENTOR: | BOSSART, MARTIN, DR., | | Datum des Ereignisses: | 23.08.2006 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATION FEES PAID | | Datum des Ereignisses: | 07.03.2007 | | Beschreibung des Ereignisses: | APPLICATION DEEMED TO BE WITHDRAWN | Effective DATE: | 20060615 | | Datum des Ereignisses: | 19.04.2007 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG DE 8566 | Code Expl.: | -DESIGNATED COUNTRY DE NOT LONGER VALID | | Datum des Ereignisses: | 28.10.2005 | | Beschreibung des Ereignisses: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Datum des Ereignisses: | 02.02.2007 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: THE APPLICATION IS DEEMED TO BE WITHDRAWN | |