EP1548353 - Optische Anordnung mit Stufenlinse [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 15.12.2006 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.12.2006 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 17.01.2007 [2007/03] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Schott AG Hattenbergstrasse 10 55122 Mainz / DE | [N/P] |
Frühere [2005/26] | Für alle benannten Staaten SCHOTT AG Hattenbergstrasse 10 55122 Mainz / DE | Erfinder | 01 /
Kittelmann, Rüdiger Birkenweg 5 37574 Einbeck / DE | 02 /
Wagener, Harry Eschenbachstrasse 12 31061 Alfeld / DE | [2005/26] | Vertreter | Herden, Andreas F. Blumbach - Zinngrebe Patentanwälte PartG mbB Alexandrastraße 5 65187 Wiesbaden / DE | [N/P] |
Frühere [2005/26] | Herden, Andreas, Dipl.-Ing. Blumbach - Zinngrebe Patentanwälte Alexandrastrasse 5 65187 Wiesbaden / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04012005.7 | 21.05.2004 | [2005/26] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20031061121 | 22.12.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 10361121 | [2005/26] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1548353 | Datum: | 29.06.2005 | Sprache: | DE | [2005/26] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1548353 | Datum: | 16.11.2005 | [2005/46] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 28.09.2005 | Klassifikation | IPC: | F21S8/00, F21V14/02, F21V14/06, G02B3/08 | [2005/26] | CPC: |
F21V3/04 (EP,US);
F21V5/04 (EP,US);
F21V9/08 (EP,US);
G02B3/08 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | [2006/29] |
Frühere [2005/26] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Optische Anordnung mit Stufenlinse | [2005/26] | Englisch: | Optical arrangement with Fresnel lens | [2005/26] | Französisch: | Dispositif optique avec lentille de Fresnel | [2005/26] | Prüfungsverfahren | 21.06.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2005/26] | 17.05.2006 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2007/03] | 01.09.2006 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Anmeldegebühr/Recherchengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2007/03] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 20.06.2006 | AT   M01   Noch nicht entrichtet | 20.06.2006 | BE   M01   Noch nicht entrichtet | 20.06.2006 | BG   M01   Noch nicht entrichtet | 20.06.2006 | CH   M01   Noch nicht entrichtet | 20.06.2006 | CY   M01   Noch nicht entrichtet | 20.06.2006 | CZ   M01   Noch nicht entrichtet | 20.06.2006 | DE   M01   Noch nicht entrichtet | 20.06.2006 | DK   M01   Noch nicht entrichtet | 20.06.2006 | EE   M01   Noch nicht entrichtet | 20.06.2006 | ES   M01   Noch nicht entrichtet | 20.06.2006 | FI   M01   Noch nicht entrichtet | 20.06.2006 | FR   M01   Noch nicht entrichtet | 20.06.2006 | GB   M01   Noch nicht entrichtet | 20.06.2006 | GR   M01   Noch nicht entrichtet | 20.06.2006 | HU   M01   Noch nicht entrichtet | 20.06.2006 | IE   M01   Noch nicht entrichtet | 20.06.2006 | IT   M01   Noch nicht entrichtet | 20.06.2006 | LU   M01   Noch nicht entrichtet | 20.06.2006 | MC   M01   Noch nicht entrichtet | 20.06.2006 | NL   M01   Noch nicht entrichtet | 20.06.2006 | PL   M01   Noch nicht entrichtet | 20.06.2006 | PT   M01   Noch nicht entrichtet | 20.06.2006 | RO   M01   Noch nicht entrichtet | 20.06.2006 | SE   M01   Noch nicht entrichtet | 20.06.2006 | SI   M01   Noch nicht entrichtet | 20.06.2006 | SK   M01   Noch nicht entrichtet | 20.06.2006 | TR   M01   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.05.2006 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US2394992 (KURT FRANCK) [X] 1-30 * page 2, column R, line 13 - line 15 * * figures 6-9 *; | [A]US2480031 (KELLOGG EDWARD W) [A] 1-30 * abstract *; | [X]US2853599 (KLIEGL HERBERT A) [X] 1-30 * column 3, line 59 - line 62 * * figure - *; | [A]US3718078 (PLUMMER W) [A] 1-30 * abstract *; | [X]GB2041189 (KONEN H) [X] 1-30 * abstract *; | [A]EP0428360 (GEN ELECTRIC [US]) [A] 1-30* abstract *; | [X]US5775799 (FORKNER JOHN F [US]) [X] 31-38,43-45 * abstract *; | [X]US2002024822 (POND GREGORY [US], et al) [X] 1-30 * paragraph [0032] - paragraph [0035] * * figures 1-3A *; | [XA]US2002034710 (MORRIS G MICHAEL [US], et al) [X] 31-37,43-45 * paragraphs [0053] , [0068] , [0097] , [0115] , [0204] , [0205] * * claims 8,39,89 * * figures 1,20,38 * [A] 1-30,38-42; | [A]US2003007359 (SUGAWARA SABURO [JP], et al) [A] 1-30 * abstract *; | [X]US2003039035 (YOSHIKAWA TAKEHISA [JP], et al) [X] 31-38,43-45 * abstract *; | [X]US2003169514 (BOURDELAIS ROBERT P [US], et al) [X] 31-38,43-45 * abstract * |