EP1453365 - Steckbaugruppe mit Aktiv-Passiv-Schaltung und Ein- und Aushebegriff für eine derartige Steckbaugruppe [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2004/36] | Stechbaugruppe mit Aktiv-Passiv-Schaltung und Ein- und Aushebegriff für eine derartige Steckbaugruppe | ||
[2004/39] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 04.05.2007 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.12.2008 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: CY | veröffentlicht am 14.01.2009 [2009/03] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ELMA Electronic AG Hofstrasse 93 8620 Wetzikon / CH | [2004/36] | Erfinder | 01 /
Ulrich, Daniele Leihgruebstrasse 6 8624 Grüt / CH | [2004/36] | Vertreter | Sulzer Management AG Patentabteilung / 0067 Zürcherstrasse 14 8401 Winterthur / CH | [N/P] |
Frühere [2008/31] | Sulzer Management AG Patentabteilung / 0067 Zürcherstrasse 12 8401 Winterthur / CH | ||
Frühere [2004/36] | Sulzer Management AG Patentabteilung 0067, Zürcherstrasse 14 8401 Winterthur / CH | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04013307.6 | 13.12.1999 | [2004/36] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE1998223122U | 28.12.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 29823122 U | EP19990810234 | 17.03.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 99810234 | [2004/36] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1453365 | Datum: | 01.09.2004 | Sprache: | DE | [2004/36] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1453365 | Datum: | 24.08.2005 | [2005/34] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1453365 | Datum: | 28.06.2006 | Sprache: | DE | [2006/26] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 12.07.2005 | Klassifikation | IPC: | H05K7/14 | [2004/36] | CPC: |
H01R13/701 (EP);
H01R12/7005 (EP);
H01R13/62933 (EP);
H05K7/1409 (EP);
H05K7/1414 (EP);
H01R13/6395 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2004/36] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Steckbaugruppe mit Aktiv-Passiv-Schaltung und Ein- und Aushebegriff für eine derartige Steckbaugruppe | [2004/39] | Englisch: | Plug-in unit with active/passive switching and lever for insertion and removal of such plug-in unit | [2004/36] | Französisch: | Unitè enfichable avec dispositif d' activation et de déactivation et dispositif pour insérer ou extraire une telle unité | [2004/36] |
Frühere [2004/36] | Stechbaugruppe mit Aktiv-Passiv-Schaltung und Ein- und Aushebegriff für eine derartige Steckbaugruppe | Prüfungsverfahren | 01.04.2005 | Prüfungsantrag gestellt [2005/22] | 10.10.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 16.02.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 08.03.2006 | Ankündigung der Patenterteilung | 04.05.2006 | Erteilungsgebühr entrichtet | 04.05.2006 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP99811150.4 / EP1017262 | Einspruch (Einsprüche) | 29.03.2007 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2007/23] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 05.06.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 05.06.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 05.06.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 07.12.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 13.12.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CY | 28.06.2006 | FI | 28.06.2006 | IE | 28.06.2006 | IT | 28.06.2006 | NL | 28.06.2006 | DK | 28.09.2006 | SE | 28.09.2006 | GR | 29.09.2006 | ES | 09.10.2006 | PT | 28.11.2006 | AT | 13.12.2006 | LU | 13.12.2006 | BE | 31.12.2006 | MC | 31.12.2006 | [2009/03] |
Frühere [2008/37] | FI | 28.06.2006 | |
IE | 28.06.2006 | ||
IT | 28.06.2006 | ||
NL | 28.06.2006 | ||
DK | 28.09.2006 | ||
SE | 28.09.2006 | ||
GR | 29.09.2006 | ||
ES | 09.10.2006 | ||
PT | 28.11.2006 | ||
AT | 13.12.2006 | ||
LU | 13.12.2006 | ||
BE | 31.12.2006 | ||
MC | 31.12.2006 | ||
Frühere [2008/21] | FI | 28.06.2006 | |
IE | 28.06.2006 | ||
IT | 28.06.2006 | ||
NL | 28.06.2006 | ||
DK | 28.09.2006 | ||
SE | 28.09.2006 | ||
GR | 29.09.2006 | ||
ES | 09.10.2006 | ||
PT | 28.11.2006 | ||
AT | 13.12.2006 | ||
BE | 31.12.2006 | ||
MC | 31.12.2006 | ||
Frühere [2008/14] | FI | 28.06.2006 | |
IE | 28.06.2006 | ||
IT | 28.06.2006 | ||
NL | 28.06.2006 | ||
DK | 28.09.2006 | ||
SE | 28.09.2006 | ||
ES | 09.10.2006 | ||
PT | 28.11.2006 | ||
AT | 13.12.2006 | ||
BE | 31.12.2006 | ||
MC | 31.12.2006 | ||
Frühere [2007/49] | FI | 28.06.2006 | |
IE | 28.06.2006 | ||
IT | 28.06.2006 | ||
NL | 28.06.2006 | ||
DK | 28.09.2006 | ||
SE | 28.09.2006 | ||
ES | 09.10.2006 | ||
PT | 28.11.2006 | ||
BE | 31.12.2006 | ||
MC | 31.12.2006 | ||
Frühere [2007/42] | FI | 28.06.2006 | |
IE | 28.06.2006 | ||
IT | 28.06.2006 | ||
NL | 28.06.2006 | ||
DK | 28.09.2006 | ||
SE | 28.09.2006 | ||
ES | 09.10.2006 | ||
PT | 28.11.2006 | ||
MC | 31.12.2006 | ||
Frühere [2007/27] | FI | 28.06.2006 | |
IE | 28.06.2006 | ||
NL | 28.06.2006 | ||
DK | 28.09.2006 | ||
SE | 28.09.2006 | ||
ES | 09.10.2006 | ||
PT | 28.11.2006 | ||
Frühere [2007/22] | FI | 28.06.2006 | |
NL | 28.06.2006 | ||
DK | 28.09.2006 | ||
SE | 28.09.2006 | ||
ES | 09.10.2006 | ||
PT | 28.11.2006 | ||
Frühere [2007/20] | FI | 28.06.2006 | |
NL | 28.06.2006 | ||
SE | 28.09.2006 | ||
ES | 09.10.2006 | ||
PT | 28.11.2006 | ||
Frühere [2007/15] | FI | 28.06.2006 | |
SE | 28.09.2006 | ||
ES | 09.10.2006 | ||
PT | 28.11.2006 | ||
Frühere [2007/01] | FI | 28.06.2006 | |
SE | 28.09.2006 | ||
Frühere [2006/49] | SE | 28.09.2006 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]EP0587451 (DZUS FASTENER EUROPE [GB]) [X] 1,13,16 * the whole document *; | [A]US5309325 (DREHER JOHN P [US], et al) [A] 1 * the whole document *; | [X]US5321962 (FERCHAU JOERG U [US], et al) [X] 1,13,16 * the whole document *; | [A] - LATCHES FOR EQUIPMENT DRAWERS, NTIS TECH NOTES, US DEPARTMENT OF COMMERCE. SPRINGFIELD, VA, US, PAGE(S) 671, (19920901), ISSN 0889-8464, XP000322552 [A] 1 * the whole document * |