EP1489058 - Dielektrisches Material und Verfahren zu dessen Herstellung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 29.01.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.01.2016 | Zurückweisung der Anmeldung | veröffentlicht am 02.03.2016 [2016/09] | Anmelder | Für alle benannten Staaten NGK SPARK PLUG CO., LTD. 14-18, Takatsuji-cho Mizuho-ku Nagoya-shi Aichi / JP | [N/P] |
Frühere [2004/52] | Für alle benannten Staaten NGK SPARK PLUG CO., LTD 14-18, Takatsuji-cho Mizuho-ku Nagoya-shi Aichi / JP | Erfinder | 01 /
Kozuka, Hisashi NGK Spark Plug Co. Ltd. 14-18 Takatsuji-cho Mizuho-ku, Nagoya-shi, Aichi / JP | 02 /
Yasunishi, Yuji NGK Spark Plug Co. Ltd. 14-18 Takatsuji-cho Mizuho-ku, Nagoya-shi, Aichi / JP | 03 /
Matsuda, Kiyoshi NGK Spark Plug Co. Ltd. 14-18 Takatsuji-cho Mizuho-ku, Nagoya-shi, Aichi / JP | [2004/52] | Vertreter | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstraße 4 80802 München / DE | [N/P] |
Frühere [2004/52] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Maximilianstrasse 58 80538 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04013675.6 | 09.06.2004 | [2004/52] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20030167047 | 11.06.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2003167047 | JP20040128922 | 23.04.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2004128922 | [2004/52] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1489058 | Datum: | 22.12.2004 | Sprache: | EN | [2004/52] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1489058 | Datum: | 04.11.2009 | [2009/45] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 05.10.2009 | Klassifikation | IPC: | C04B35/468, H01G4/12, H01P7/10, C03C14/00 | [2009/45] | CPC: |
H01G4/1227 (EP,KR,US);
H01B3/12 (KR);
C03C12/00 (EP,US);
C03C3/066 (EP,KR,US);
C04B35/462 (EP,KR,US);
C04B2235/3215 (EP,KR,US);
C04B2235/3217 (EP,KR,US);
C04B2235/3224 (EP,KR,US);
C04B2235/3262 (EP,US);
C04B2235/3284 (EP,US);
C04B2235/3298 (EP,US);
C04B2235/3409 (EP,US);
C04B2235/3418 (EP,US);
C04B2235/365 (EP,US);
C04B2235/5436 (EP,US);
|
Frühere IPC [2004/52] | C04B35/468, H01G4/12, H01P7/10 | Benannte Vertragsstaaten | GB [2010/27] |
Frühere [2004/52] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Dielektrisches Material und Verfahren zu dessen Herstellung | [2004/52] | Englisch: | Dielectric material and method of producing the same | [2004/52] | Französisch: | Matériau diélectrique et procédé de sa fabrication | [2004/52] | Prüfungsverfahren | 12.01.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2010/08] | 05.05.2010 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 10.06.2010 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 14.09.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 14.01.2011 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 17.09.2015 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [2016/09] | 17.09.2015 | Termin der mündlichen Verhandlung | 15.10.2015 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung [2016/09] | 15.10.2015 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 14.09.2010 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.06.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.06.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 26.06.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 26.06.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 31.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 24.06.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 31.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 27.06.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 01.04.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.06.2015 | 12   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [DA]JPH05319922 (NGK INSULATORS LTD) [DA] 1-8 * abstract *; | [DA]JPH05319920 (NGK INSULATORS LTD) [DA] 1-8* abstract *; | [A]US2002037804 (SUGIMOTO YASUTAKA [JP], et al) [A] 1-8 * tables 1,2 * | Prüfung | JP2001031470 | US6251816 |