blank Kurzhilfe
blank Wartungsmeldungen

Geplante Wartungsarbeiten

Regelmäßige Unterbrechungen:
zwischen 5.00 und 5.15 Uhr MEZ (Montag bis Sonntag).

Andere Unterbrechungen
Verfügbarkeit

2022.02.11

Mehr...
blank Kurzmeldungen

Kurzmeldungen

Lettland beteiligt sich am Vereinigten Register
Nähere Informationen zum Vereinigten Register finden Sie hier.

2025-04-16

Mehr...
blank Themenbezogene Links

Auszug aus dem europäischen Patentregister

EP Übersicht: EP1609760

EP1609760 - Verfahren zur Gewinnung von Eisen(II)sulfatheptahydrat [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.]
StatusAnmeldung gilt als zurückgenommen
Status aktualisiert am  25.05.2012
Datenbank zuletzt aktualisiert am 26.04.2025
Letztes Ereignis   Tooltip25.05.2012Anmeldung gilt als zurückgenommenveröffentlicht am 27.06.2012  [2012/26]
AnmelderFür alle benannten Staaten
Kehrmann, Alexander
Marie-Curie-Strasse 17
46509 Xanten / DE
[2005/52]
Erfinder01 / siehe Anmelder
...
 [2005/52]
VertreterHoffmann Eitle
Patent- und Rechtsanwälte PartmbB
Arabellastrasse 30
81925 München / DE
[N/P]
Frühere [2008/31]HOFFMANN EITLE
Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4
81925 München / DE
Frühere [2008/30]HOFFMANN EITLE
Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4
81925 München / DE
Frühere [2005/52]Ksoll, Peter
Patentanwälte Bockermann, Ksoll, Griepenstroh, Bergstrasse 159
44791 Bochum / DE
Anmeldenummer, Anmeldetag04014637.522.06.2004
[2005/52]
AnmeldespracheDE
VerfahrensspracheDE
VeröffentlichungArt: A1 Anmeldung mit Recherchenbericht 
Nr.:EP1609760
Datum:28.12.2005
Sprache:DE
[2005/52]
Recherchenbericht(e)(Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am:EP06.12.2004
KlassifikationIPC:C01G49/14
[2005/52]
CPC:
C01G49/14 (EP,US); C01B7/035 (EP,US); C01B7/0737 (EP,US);
C23G1/36 (EP,US); Y10S423/02 (EP,US)
Benannte VertragsstaatenAT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HU,   IE,   IT,   LI,   LU,   MC,   NL,   PL,   PT,   RO,   SE,   SI,   SK,   TR [2005/52]
Bezeichnung der ErfindungDeutsch:Verfahren zur Gewinnung von Eisen(II)sulfatheptahydrat[2005/52]
Englisch:Method for preparaing Iron(II) sulfate heptahydrate[2005/52]
Französisch:Procédé de préparation de sulfate de fer(II) heptahydraté[2005/52]
Prüfungsverfahren16.12.2004Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung)
16.12.2004Prüfungsantrag gestellt  [2005/52]
27.02.2008Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06)
17.12.2008Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
03.01.2012Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit  [2012/26]
07.02.2012Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet  [2012/26]
Teilanmeldung(en)Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist  27.02.2008
Antrag auf Weiterbehandlung für:Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den Prüfungsbericht eingegangen ist
17.12.2008Antrag auf Weiterbehandlung gestellt
Entrichtete GebührenJahresgebühr
23.05.2006Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03
03.05.2007Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04
02.05.2008Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05
25.06.2009Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06
31.03.2010Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07
Zuschlagsgebühr
Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr
30.06.201108   M06   Noch nicht entrichtet
Ausschluss der ausschließlichen  Tooltip
Zuständigkeit des Einheitlichen
Patentgerichts
Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht.
Angeführte Dokumente:Recherche[X]JPS52130497  ;
 [A]GB910356  (FAKLER & CIE O) [A] 1 * page 1, line 17 - line 47 *;
 [XA]DE1546076  (ALLIED CHEM) [X] 1-3 * page 3, line 16 - page 5, line 4 * * page 10, line 20 - page 13, line 7 * [A] 4-8;
 [A]DE1621609  (K S F CHEMICAL PROCESSES LTD) [A] 1-8 * page 4, line 26 - page 11, line 25 *;
 [DA]US5417955  (CONNOLLY DAVID W [US]) [DA] 5-8* the whole document *;
 [X]  - DATABASE WPI, 0, Derwent World Patents Index, vol. 1977, no. 50, Database accession no. 1977-88946Y, XP002307420 & JPS52130497 A 19771101 (TOYO KOHAN CO LTD) [X] 1-3 * abstract *
vom AnmelderUS5417955
Das EPA übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit von Daten, die aus anderen Behörden stammen, und schließt insbesondere jegliche Garantie dafür aus, dass solche Daten vollständig, aktuell oder für bestimmte Zwecke geeignet sind.