Benannte Vertragsstaaten | DE | | FR | | GB | | Prüfungsverfahren | 26.01.2007 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 10.05.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 08.06.2006 | AT   M01  
Noch nicht entrichtet | 08.06.2006 | BE   M01  
Noch nicht entrichtet | 08.06.2006 | BG   M01  
Noch nicht entrichtet | 08.06.2006 | CH   M01  
Noch nicht entrichtet | 08.06.2006 | CY   M01  
Noch nicht entrichtet | 08.06.2006 | CZ   M01  
Noch nicht entrichtet | 08.06.2006 | DK   M01  
Noch nicht entrichtet | 08.06.2006 | EE   M01  
Noch nicht entrichtet | 08.06.2006 | ES   M01  
Noch nicht entrichtet | 08.06.2006 | FI   M01  
Noch nicht entrichtet | 08.06.2006 | GR   M01  
Noch nicht entrichtet | 08.06.2006 | HU   M01  
Noch nicht entrichtet | 08.06.2006 | IE   M01  
Noch nicht entrichtet | 08.06.2006 | IT   M01  
Noch nicht entrichtet | 08.06.2006 | LU   M01  
Noch nicht entrichtet | 08.06.2006 | MC   M01  
Noch nicht entrichtet | 08.06.2006 | NL   M01  
Noch nicht entrichtet | 08.06.2006 | PL   M01  
Noch nicht entrichtet | 08.06.2006 | PT   M01  
Noch nicht entrichtet | 08.06.2006 | RO   M01  
Noch nicht entrichtet | 08.06.2006 | SE   M01  
Noch nicht entrichtet | 08.06.2006 | SI   M01  
Noch nicht entrichtet | 08.06.2006 | SK   M01  
Noch nicht entrichtet | 08.06.2006 | TR   M01  
Noch nicht entrichtet | Europäisches Patent erteilt | 14.03.2007 | Einspruchsverfahren | 17.12.2007 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 20.02.2008 | INPADOC-Daten Tooltip | Das EPA übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit von Rechtsstandsdaten, die sich auf die Post-Grant-Phase beziehen, und haftet somit insbesondere nicht für deren Vollständigkeit, Aktualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Verbindliche Auskünfte erhalten Sie bei den jeweiligen nationalen Patentbehörden. | Datum des Ereignisses: | 10.08.2005 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A2 | Designated State(s): | AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LI LU MC NL PL PT RO SE SI SK TR | | Datum des Ereignisses: | 10.08.2005 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT | Countries concerned: | AL HR LT LV MK | | Datum des Ereignisses: | 02.11.2005 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | 7H 04B 10/17 A | | Datum des Ereignisses: | 02.11.2005 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | 7H 01S 3/30 B | | Datum des Ereignisses: | 02.11.2005 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A3 | Designated State(s): | AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LI LU MC NL PL PT RO SE SI SK TR | | Datum des Ereignisses: | 02.11.2005 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT | Countries concerned: | AL HR LT LV MK | | Datum des Ereignisses: | 28.12.2005 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 20051102 | | Datum des Ereignisses: | 05.07.2006 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATION FEES PAID | Designated State(s): | DE FR GB | | Datum des Ereignisses: | 14.03.2007 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | B1 | Designated State(s): | DE FR GB | | Datum des Ereignisses: | 14.03.2007 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG GB FG4D | Code Expl.: | +EUROPEAN PATENT GRANTED | | Datum des Ereignisses: | 26.04.2007 | | Beschreibung des Ereignisses: | CORRESPONDS TO: | Ref Document Number: | 602004005301 | Country of Ref Document: | DE | DATE OF REF DOCUMENT: | 20070426 | Kind Code of Ref Document: | P | | Datum des Ereignisses: | 28.09.2007 | | Beschreibung des Ereignisses: | FR: TRANSLATION FILED | | Datum des Ereignisses: | 20.02.2008 | | Beschreibung des Ereignisses: | NO OPPOSITION FILED | Effective DATE: | 20071217 | | Datum des Ereignisses: | 16.05.2016 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG FR PLFP | Code Expl.: | +FEE PAYMENT | Year of Fee Payment: | 13 | | Datum des Ereignisses: | 11.05.2017 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG FR PLFP | Code Expl.: | +FEE PAYMENT | Year of Fee Payment: | 14 | | Datum des Ereignisses: | 11.05.2018 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG FR PLFP | Code Expl.: | +FEE PAYMENT | Year of Fee Payment: | 15 | | Datum des Ereignisses: | 31.07.2019 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | DE | Payment DATE: | 20190618 | Year of Fee Payment: | 16 | | Datum des Ereignisses: | 30.08.2019 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | FR | Payment DATE: | 20190510 | Year of Fee Payment: | 16 | | Datum des Ereignisses: | 31.10.2019 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | GB | Payment DATE: | 20190626 | Year of Fee Payment: | 16 | | Datum des Ereignisses: | 01.01.2021 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG DE R119 602004005301 DE | Code Expl.: | -APPLICATION DEEMED WITHDRAWN, OR IP RIGHT LAPSED, DUE TO NON-PAYMENT OF RENEWAL FEE | | Datum des Ereignisses: | 31.03.2021 | | Beschreibung des Ereignisses: | GB: EUROPEAN PATENT CEASED THROUGH NON-PAYMENT OF RENEWAL FEE | Effective DATE: | 20200630 | | Datum des Ereignisses: | 30.04.2021 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | GB | Free Format Text: | LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES | Effective DATE: | 20200630 | | Datum des Ereignisses: | 30.04.2021 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | FR | Free Format Text: | LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES | Effective DATE: | 20200630 | | Datum des Ereignisses: | 31.05.2021 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | DE | Free Format Text: | LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES | Effective DATE: | 20210101 | | Datum des Ereignisses: | 09.02.2007 | | Beschreibung des Ereignisses: | (EXPECTED) GRANT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009210 | | Datum des Ereignisses: | 02.02.2007 | | Beschreibung des Ereignisses: | GRANT FEE PAID | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR3 | | Datum des Ereignisses: | 12.09.2006 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESPATCH OF COMMUNICATION OF INTENTION TO GRANT A PATENT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR1 | | Datum des Ereignisses: | 16.09.2005 | | Beschreibung des Ereignisses: | SEARCH REPORT DESPATCHED | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009013 | | Datum des Ereignisses: | 24.06.2005 | | Beschreibung des Ereignisses: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Datum des Ereignisses: | 18.01.2008 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT | | Datum des Ereignisses: | 18.01.2008 | | Beschreibung des Ereignisses: | NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009261 | |