EP1489456 - Herstellungsverfahren für einen elektrochromen Spiegel mit variabler Reflexion bestehend aus einem gellierten elektrochromen Medium [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2004/52] | Elektrochromer Spiegel mit variabler Reflexion bestehend aus dünnen Glaselementen und einem gellierten elektrochromen Medium | ||
[2016/48] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 25.08.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 23.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 25.08.2017 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 27.09.2017 [2017/39] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Gentex Corporation 600 North Centennial Street Zeeland, MI 49464 / US | [2004/52] | Erfinder | 01 /
Ash, Kevin L. 2540 South Winesap Court N. E. Grand Rapids, MI 49505 / US | 02 /
Tonar, William L. 40 Cheyenne Holland, MI 49424 / US | 03 /
Bauer, Frederick T. 236 Dyken Avenue Holland, MI 49424 / US | [2006/01] |
Frühere [2005/09] | 01 /
* * * | ||
02 /
Tonar, William L. 40 Cheyenne Holland, MI 49424 / US | |||
03 /
Bauer, Frederick T. 236 Dyken Avenue Holland, MI 49424 / US | Vertreter | Müller-Boré & Partner Patentanwälte PartG mbB Friedenheimer Brücke 21 80639 München / DE | [N/P] |
Frühere [2011/13] | Müller-Boré & Partner Patentanwälte Grafinger Straße 2 81671 München / DE | ||
Frühere [2004/52] | Bayliss, Geoffrey Cyril, et al BOULT WADE TENNANT, Verulam Gardens 70 Gray's Inn Road London WC1X 8BT / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04015933.7 | 26.03.1998 | [2004/52] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19970834783 | 02.04.1997 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 834783 | [2004/52] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1489456 | Datum: | 22.12.2004 | Sprache: | EN | [2004/52] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 05.11.2004 | Klassifikation | IPC: | G02F1/15, G02F1/161 | [2016/48] | CPC: |
C09K9/02 (EP,US);
B60R1/088 (EP,US);
G02F1/1503 (EP,US);
G02F1/161 (EP,US);
G02F1/15165 (EP,US);
G02F2001/1502 (EP,US);
G02F2001/15145 (EP,US)
(-)
|
Frühere IPC [2004/52] | G02F1/157, C09K9/02, B60R1/04 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2004/52] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Herstellungsverfahren für einen elektrochromen Spiegel mit variabler Reflexion bestehend aus einem gellierten elektrochromen Medium | [2016/48] | Englisch: | Method of manufacturing an electrochromic variable reflectance mirror with a gelled electrochromic medium | [2016/48] | Französisch: | Méthode de fabrication d'une rétroviseur électrochrome à réflectance variable comportant un support électrochrome gélifié | [2016/48] |
Frühere [2004/52] | Elektrochromer Spiegel mit variabler Reflexion bestehend aus dünnen Glaselementen und einem gellierten elektrochromen Medium | ||
Frühere [2004/52] | An electrochromic variable reflectance mirror with glass elements and a gelled electrochromic medium | ||
Frühere [2004/52] | Retroviseur electrochrome a reflectance variable comportant deux elements en verre mince et un support electrochrome gelifie | Prüfungsverfahren | 07.07.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2004/52] | 07.10.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 17.04.2012 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.09.2014 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 09.12.2014 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 24.11.2016 | Ankündigung der Patenterteilung | 05.04.2017 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2017/39] | 12.05.2017 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2017/39] | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP98913140.4 / EP0990194 | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist (EP19980913140) , ist 09.12.2002 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 07.07.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 07.07.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 07.07.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 07.07.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 07.07.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 22.03.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 29.03.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 28.03.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 27.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 26.03.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 | 25.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 13 | 28.03.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 14 | 26.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 15 | 27.03.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 16 | 27.03.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 17 | 27.03.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 18 | 31.03.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 19 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.03.2017 | 20   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [YDA]US4902108 (BYKER HARLAN J [US]) [YD] 1,20,40 * column 4, line 28 - column 10, line 37 * * column 11, line 6 - column 12, line 65 * * column 21, line 42 - column 24, line 16 * [A] 2-4,21,24,27,32,33,37,38,41,42; | [A]EP0612826 (DONNELLY CORP [US]) [A] 1,5,7-10,17,20,21,27,33,38,40 * page 3, line 36 - page 16, line 49 * * page 17, line 32 - page 18, line 23 * * page 20, line 17 - page 21, line 22 ** page 23, line 20 - page 27, line 31 *; | [YA]WO9603475 (GENTEX CORP [US]) [Y] 1,20,40 * page 8, line 22 - page 13, line 19 * * examples 2,3,11,12; claim 72 * [A] 5,27,33 | vom Anmelder | US4902108 | US5128799 | US5278693 | US5280380 | US5282077 | US5294376 | US5336448 | EP0612826 | WO9603475 |