EP1500501 - Antriebsvorrichtung in Druckmaschinen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 26.11.2010 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.11.2010 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 29.12.2010 [2010/52] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Komori Corporation 11-1, Azumabashi 3-chome Sumida-ku Tokyo / JP | [N/P] |
Frühere [2005/04] | Für alle benannten Staaten Komori Corporation 11-1, Azumabashi 3-chome Sumida-ku Tokyo / JP | Erfinder | 01 /
Tobe, Koichi Toride Plant Komori Corp. 5-1, Higashi 4-chome Toride-shi Ibaraki / JP | 02 /
Watanabe, Hideaki Toride Plant Komori Corp. 5-1, Higashi 4-chome Toride-shi Ibaraki / JP | [2005/04] | Vertreter | von Samson-Himmelstjerna, Friedrich, et al Samson & Partner Patentanwälte mbB Widenmayerstrasse 6 80538 München / DE | [N/P] |
Frühere [2005/04] | von Samson-Himmelstjerna, Friedrich R., Dipl.-Phys., et al SAMSON & PARTNER Widenmayerstrasse 5 80538 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04016459.2 | 13.07.2004 | [2005/04] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20030200996 | 24.07.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2003200996 | [2005/04] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1500501 | Datum: | 26.01.2005 | Sprache: | EN | [2005/04] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1500501 | Datum: | 14.01.2009 | [2009/03] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 11.12.2008 | Klassifikation | IPC: | B41F13/008, F16D1/108 | [2005/04] | CPC: |
B41F31/15 (EP,US);
B41F13/008 (EP,US);
F16D11/14 (EP,US);
B41P2213/256 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2005/04] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Antriebsvorrichtung in Druckmaschinen | [2005/04] | Englisch: | Driving apparatus in printing press | [2005/04] | Französisch: | Dispositif d'entaînement dans machines à impression | [2005/04] | Prüfungsverfahren | 13.07.2009 | Prüfungsantrag gestellt [2009/35] | 11.08.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 22.12.2009 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2010/52] | 27.01.2010 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2010/52] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.07.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.07.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 30.07.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 31.07.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.07.2010 | 07   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP1147889 (KOMORI PRINTING MACH [JP]) [A] 1-8* paragraphs [0012] - [0028] - [0043] - [0045]; figures 1,2,5,6 * |