EP1621362 - Papierwarenzubehör [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 24.02.2006 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.09.2008 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 29.10.2008 [2008/44] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Acco UK Limited Gatehouse Road Aylesbury Buckinghamshire HP19 8DT / GB | [2006/05] | Erfinder | 01 /
Twitchett, Mark Jonathan 148 Cock Lane, High Wycombe Bucks HP13 7EA / GB | [2006/05] | Vertreter | Parry, Simon James Boehmert & Boehmert Pettenkoferstrasse 20-22 80336 München / DE | [N/P] |
Frühere [2008/44] | Parry, Simon James Forrester & Boehmert Pettenkoferstrasse 20-22 80336 München / DE | ||
Frühere [2006/05] | Parry, Simon James Forrester & Boehmert, Pettenkoferstrasse 20-22 80336 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04018041.6 | 29.07.2004 | [2006/05] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1621362 | Datum: | 01.02.2006 | Sprache: | EN | [2006/05] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 14.03.2005 | Klassifikation | IPC: | B42F1/00, B42F3/00 | [2006/05] | CPC: |
B42F1/12 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/05] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Papierwarenzubehör | [2006/05] | Englisch: | A stationery accessory | [2006/05] | Französisch: | Accessoire de papeterie | [2006/05] | Prüfungsverfahren | 18.10.2005 | Prüfungsantrag gestellt [2006/05] | 13.01.2006 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 16.02.2006 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2006/15] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]EP0085547 (RANDOLPH RICHARD) [X] 1-5 * page 4, line 1 - page 9, line 7; figure - *; | [X]EP0158002 (LORBER KURT) [X] 1-5 * page 7, line 1 - page 10, line 18; figure - *; | [A]US2002088098 (BOULEY ROGER R [US]) [A] 1-21* the whole document * |