EP1518908 - Tintenzusammensetzung für elektrostatische Tintenstrahlaufzeichnung und Tintenstrahlaufzeichnungsverfahren [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 04.04.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 25.09.2009 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: HU, TR | veröffentlicht am 28.10.2009 [2009/44] | Anmelder | Für alle benannten Staaten FUJIFILM Corporation 26-30, Nishiazabu 2-chome Minato-ku Tokyo / JP | [N/P] |
Frühere [2007/11] | Für alle benannten Staaten FUJIFILM Corporation 26-30, Nishiazabu 2-chome Minato-ku Tokyo / JP | ||
Frühere [2005/13] | Für alle benannten Staaten Fuji Photo Film Co., Ltd. 210, Nakanuma, Minami-Ashigara-shi Kanagawa / JP | Erfinder | 01 /
Kasai, Seishi Fuji Photo Film, Co., Ltd. 4000, Kawashiri, Yoshida-cho Haibara-gun Shizuoka / JP | [2005/13] | Vertreter | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | [N/P] |
Frühere [2005/13] | HOFFMANN - EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04022487.5 | 22.09.2004 | [2005/13] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20030333519 | 25.09.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2003333519 | [2005/13] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1518908 | Datum: | 30.03.2005 | Sprache: | EN | [2005/13] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1518908 | Datum: | 30.05.2007 | Sprache: | EN | [2007/22] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.12.2004 | Klassifikation | IPC: | C09D11/00 | [2005/13] | CPC: |
C09D11/32 (EP,US);
C09D11/36 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2005/13] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Tintenzusammensetzung für elektrostatische Tintenstrahlaufzeichnung und Tintenstrahlaufzeichnungsverfahren | [2005/13] | Englisch: | Ink composition for electrostatic ink-jet recording and method of ink-jet recording | [2005/13] | Französisch: | Composition d'encre pour enregistrement électrostatique par jet d'encre et procédé d'enregistrement par jet d'encre | [2005/13] | Prüfungsverfahren | 12.08.2005 | Prüfungsantrag gestellt [2005/41] | 24.02.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 26.06.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 11.12.2006 | Ankündigung der Patenterteilung | 11.04.2007 | Erteilungsgebühr entrichtet | 11.04.2007 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 03.03.2008 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2008/19] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.09.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 30.05.2007 | BE | 30.05.2007 | CH | 30.05.2007 | CY | 30.05.2007 | CZ | 30.05.2007 | DK | 30.05.2007 | EE | 30.05.2007 | FI | 30.05.2007 | IT | 30.05.2007 | LI | 30.05.2007 | NL | 30.05.2007 | PL | 30.05.2007 | RO | 30.05.2007 | SI | 30.05.2007 | SK | 30.05.2007 | TR | 30.05.2007 | BG | 30.08.2007 | SE | 30.08.2007 | GR | 31.08.2007 | ES | 10.09.2007 | LU | 22.09.2007 | IE | 24.09.2007 | MC | 30.09.2007 | PT | 30.10.2007 | HU | 01.12.2007 | FR | 25.01.2008 | [2009/44] |
Frühere [2009/40] | AT | 30.05.2007 | |
BE | 30.05.2007 | ||
CH | 30.05.2007 | ||
CY | 30.05.2007 | ||
CZ | 30.05.2007 | ||
DK | 30.05.2007 | ||
EE | 30.05.2007 | ||
FI | 30.05.2007 | ||
IT | 30.05.2007 | ||
LI | 30.05.2007 | ||
NL | 30.05.2007 | ||
PL | 30.05.2007 | ||
RO | 30.05.2007 | ||
SI | 30.05.2007 | ||
SK | 30.05.2007 | ||
BG | 30.08.2007 | ||
SE | 30.08.2007 | ||
GR | 31.08.2007 | ||
ES | 10.09.2007 | ||
LU | 22.09.2007 | ||
IE | 24.09.2007 | ||
MC | 30.09.2007 | ||
PT | 30.10.2007 | ||
FR | 25.01.2008 | ||
Frühere [2009/35] | AT | 30.05.2007 | |
BE | 30.05.2007 | ||
CH | 30.05.2007 | ||
CY | 30.05.2007 | ||
CZ | 30.05.2007 | ||
DK | 30.05.2007 | ||
EE | 30.05.2007 | ||
FI | 30.05.2007 | ||
IT | 30.05.2007 | ||
LI | 30.05.2007 | ||
NL | 30.05.2007 | ||
PL | 30.05.2007 | ||
RO | 30.05.2007 | ||
SI | 30.05.2007 | ||
SK | 30.05.2007 | ||
BG | 30.08.2007 | ||
SE | 30.08.2007 | ||
GR | 31.08.2007 | ||
ES | 10.09.2007 | ||
IE | 24.09.2007 | ||
MC | 30.09.2007 | ||
PT | 30.10.2007 | ||
FR | 25.01.2008 | ||
Frühere [2009/11] | AT | 30.05.2007 | |
BE | 30.05.2007 | ||
CH | 30.05.2007 | ||
CZ | 30.05.2007 | ||
DK | 30.05.2007 | ||
EE | 30.05.2007 | ||
FI | 30.05.2007 | ||
IT | 30.05.2007 | ||
LI | 30.05.2007 | ||
NL | 30.05.2007 | ||
PL | 30.05.2007 | ||
RO | 30.05.2007 | ||
SI | 30.05.2007 | ||
SK | 30.05.2007 | ||
BG | 30.08.2007 | ||
SE | 30.08.2007 | ||
GR | 31.08.2007 | ||
ES | 10.09.2007 | ||
IE | 24.09.2007 | ||
MC | 30.09.2007 | ||
PT | 30.10.2007 | ||
FR | 25.01.2008 | ||
Frühere [2008/45] | AT | 30.05.2007 | |
BE | 30.05.2007 | ||
CH | 30.05.2007 | ||
CZ | 30.05.2007 | ||
DK | 30.05.2007 | ||
FI | 30.05.2007 | ||
IT | 30.05.2007 | ||
LI | 30.05.2007 | ||
NL | 30.05.2007 | ||
PL | 30.05.2007 | ||
RO | 30.05.2007 | ||
SI | 30.05.2007 | ||
SK | 30.05.2007 | ||
BG | 30.08.2007 | ||
SE | 30.08.2007 | ||
GR | 31.08.2007 | ||
ES | 10.09.2007 | ||
IE | 24.09.2007 | ||
MC | 30.09.2007 | ||
PT | 30.10.2007 | ||
FR | 25.01.2008 | ||
Frühere [2008/32] | AT | 30.05.2007 | |
BE | 30.05.2007 | ||
CH | 30.05.2007 | ||
CZ | 30.05.2007 | ||
DK | 30.05.2007 | ||
FI | 30.05.2007 | ||
IT | 30.05.2007 | ||
LI | 30.05.2007 | ||
NL | 30.05.2007 | ||
PL | 30.05.2007 | ||
RO | 30.05.2007 | ||
SI | 30.05.2007 | ||
SK | 30.05.2007 | ||
BG | 30.08.2007 | ||
SE | 30.08.2007 | ||
GR | 31.08.2007 | ||
ES | 10.09.2007 | ||
MC | 30.09.2007 | ||
PT | 30.10.2007 | ||
FR | 25.01.2008 | ||
Frühere [2008/28] | AT | 30.05.2007 | |
BE | 30.05.2007 | ||
CH | 30.05.2007 | ||
CZ | 30.05.2007 | ||
DK | 30.05.2007 | ||
FI | 30.05.2007 | ||
IT | 30.05.2007 | ||
LI | 30.05.2007 | ||
NL | 30.05.2007 | ||
PL | 30.05.2007 | ||
RO | 30.05.2007 | ||
SI | 30.05.2007 | ||
SK | 30.05.2007 | ||
BG | 30.08.2007 | ||
SE | 30.08.2007 | ||
GR | 31.08.2007 | ||
ES | 10.09.2007 | ||
MC | 30.09.2007 | ||
PT | 30.10.2007 | ||
Frühere [2008/22] | AT | 30.05.2007 | |
BE | 30.05.2007 | ||
CH | 30.05.2007 | ||
CZ | 30.05.2007 | ||
DK | 30.05.2007 | ||
FI | 30.05.2007 | ||
IT | 30.05.2007 | ||
LI | 30.05.2007 | ||
NL | 30.05.2007 | ||
PL | 30.05.2007 | ||
SI | 30.05.2007 | ||
SK | 30.05.2007 | ||
BG | 30.08.2007 | ||
SE | 30.08.2007 | ||
GR | 31.08.2007 | ||
ES | 10.09.2007 | ||
MC | 30.09.2007 | ||
PT | 30.10.2007 | ||
Frühere [2008/14] | AT | 30.05.2007 | |
BE | 30.05.2007 | ||
CH | 30.05.2007 | ||
CZ | 30.05.2007 | ||
DK | 30.05.2007 | ||
FI | 30.05.2007 | ||
LI | 30.05.2007 | ||
NL | 30.05.2007 | ||
PL | 30.05.2007 | ||
SI | 30.05.2007 | ||
SK | 30.05.2007 | ||
BG | 30.08.2007 | ||
SE | 30.08.2007 | ||
ES | 10.09.2007 | ||
PT | 30.10.2007 | ||
Frühere [2008/11] | AT | 30.05.2007 | |
BE | 30.05.2007 | ||
CH | 30.05.2007 | ||
CZ | 30.05.2007 | ||
DK | 30.05.2007 | ||
FI | 30.05.2007 | ||
LI | 30.05.2007 | ||
NL | 30.05.2007 | ||
PL | 30.05.2007 | ||
SI | 30.05.2007 | ||
BG | 30.08.2007 | ||
SE | 30.08.2007 | ||
ES | 10.09.2007 | ||
PT | 30.10.2007 | ||
Frühere [2008/09] | AT | 30.05.2007 | |
BE | 30.05.2007 | ||
CH | 30.05.2007 | ||
DK | 30.05.2007 | ||
FI | 30.05.2007 | ||
LI | 30.05.2007 | ||
NL | 30.05.2007 | ||
PL | 30.05.2007 | ||
SI | 30.05.2007 | ||
BG | 30.08.2007 | ||
SE | 30.08.2007 | ||
ES | 10.09.2007 | ||
Frühere [2008/08] | AT | 30.05.2007 | |
BE | 30.05.2007 | ||
CH | 30.05.2007 | ||
DK | 30.05.2007 | ||
FI | 30.05.2007 | ||
LI | 30.05.2007 | ||
PL | 30.05.2007 | ||
SI | 30.05.2007 | ||
SE | 30.08.2007 | ||
ES | 10.09.2007 | ||
Frühere [2008/07] | AT | 30.05.2007 | |
BE | 30.05.2007 | ||
CH | 30.05.2007 | ||
FI | 30.05.2007 | ||
LI | 30.05.2007 | ||
PL | 30.05.2007 | ||
SI | 30.05.2007 | ||
SE | 30.08.2007 | ||
ES | 10.09.2007 | ||
Frühere [2008/04] | AT | 30.05.2007 | |
BE | 30.05.2007 | ||
CH | 30.05.2007 | ||
FI | 30.05.2007 | ||
LI | 30.05.2007 | ||
PL | 30.05.2007 | ||
SE | 30.08.2007 | ||
ES | 10.09.2007 | ||
Frühere [2007/50] | AT | 30.05.2007 | |
CH | 30.05.2007 | ||
FI | 30.05.2007 | ||
LI | 30.05.2007 | ||
PL | 30.05.2007 | ||
SE | 30.08.2007 | ||
ES | 10.09.2007 | ||
Frühere [2007/49] | CH | 30.05.2007 | |
FI | 30.05.2007 | ||
LI | 30.05.2007 | ||
SE | 30.08.2007 | ||
ES | 10.09.2007 | ||
Frühere [2007/47] | ES | 10.09.2007 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP0635380 (DAINICHISEIKA COLOR CHEM [JP]) [A] 1,7 * the whole document *; | [DA]US5952048 (TSUBUKO KAZUO [JP], et al) [DA] 1,7* column W *; | [A]US2002098435 (ROHR ULRIKE [DE], et al) [A] 1,2,7 * paragraphs [0019] - [0032] - [0059] , [0112] * |