EP1502591 - Formulierungen mit kontrollierter Abgabe überzogen mit wässrigen Dispersionen von Ethylcellulose. [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 20.03.2009 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 20.03.2009 | Zurückweisung der Anmeldung | veröffentlicht am 22.04.2009 [2009/17] | Anmelder | Für alle benannten Staaten EURO-CELTIQUE S.A. 2, avenue Charles de Gaulle 1653 Luxembourg / LU | [2008/23] |
Frühere [2005/05] | Für alle benannten Staaten EURO-CELTIQUE S.A. 122, Boulevard de la Pétrusse 2330 Luxembourg / LU | Erfinder | 01 /
Oshlack, Benjamin 351 East 84th Street New York, N.Y. 10028 / US | 02 /
Chasin, Mark 3 Turnberry Drive Monroe, NJ 08831 / US | 03 /
Pedi, Frank Jr. 2773 Hyatt Street Yorktown Heights New York, N.Y. 10598 / US | [2005/05] | Vertreter | Maiwald GmbH Elisenhof Elisenstraße 3 80335 München / DE | [N/P] |
Frühere [2005/05] | Maiwald Patentanwalts GmbH Elisenhof, Elisenstrasse 3 80335 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04025136.5 | 14.06.1994 | [2005/05] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19930081618 | 23.06.1993 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 81618 | [2005/05] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1502591 | Datum: | 02.02.2005 | Sprache: | EN | [2005/05] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1502591 | Datum: | 08.02.2006 | [2006/06] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 23.12.2005 | Klassifikation | IPC: | A61K31/485, A61K9/58 | [2005/05] | CPC: |
A61K9/167 (EP,US);
A61K47/38 (FI);
A61K31/522 (EP,US);
A61K9/2866 (EP,US);
A61K9/5078 (EP,US);
A61P25/00 (EP);
A61P25/04 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2005/05] | Erstreckungsstaaten | SI | 22.10.2004 | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Formulierungen mit kontrollierter Abgabe überzogen mit wässrigen Dispersionen von Ethylcellulose. | [2005/05] | Englisch: | Controlled-release formulations coated with aqueous dispersions of ethylcellulose | [2005/05] | Französisch: | Formulations à libération contrôlée enrobées avec dispersions aqueuses d'éthylcellulose. | [2005/05] | Prüfungsverfahren | 22.10.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2005/05] | 22.01.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 16.05.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.07.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 14.11.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 17.10.2008 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [2009/17] | 17.10.2008 | Termin der mündlichen Verhandlung | 11.11.2008 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung [2009/17] | 11.11.2008 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP01130255.1 / EP1203581 | EP94109115.9 / EP0630646 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.10.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 22.10.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 22.10.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 22.10.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 22.10.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 22.10.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 22.10.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 22.10.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 22.10.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 06.06.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 | 27.03.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 13 | 08.06.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 14 | 18.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 15 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]EP0271193 (EURO CELTIQUE SA [LU]) [Y] 1-8 * claims 1,5,6 *; | NZ241660 [ ] (EURO CELTIQUE SA [LU]); | [PY]EP0548448 (EURO CELTIQUE SA [LU]) [PY] 1-8 * claims 15,20 * |