EP1533333 - Emulgatorfreie Öl in Wasser-Emulsionen von Organopolysiloxanen und deren Verwendung in technischen Anwendungen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 02.01.2009 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.11.2010 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: GR | veröffentlicht am 08.12.2010 [2010/49] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Evonik Goldschmidt GmbH Goldschmidtstrasse 100 45127 Essen / DE | [2007/48] |
Frühere [2005/21] | Für alle benannten Staaten Goldschmidt GmbH Goldschmidtstrasse 100 45127 Essen / DE | Erfinder | 01 /
Gippert, Michael Hofringstrasse 8 45138 Essen / DE | 02 /
Schnelle, Ralf, Dr. Graf-Bernadotte-Strasse 30 45133 Essen / DE | 03 /
Silber, Stefan, Dr. Meisenweg 37 47804 Krefeld / DE | 04 /
Sucker, Roland Am Bellingholz 2b 59368 Werne / DE | 05 /
Wolfgram, Dirk Eiberger Strasse 50 44879 Bochum / DE | [2005/21] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04026342.8 | 05.11.2004 | [2005/21] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE2003153856 | 18.11.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 10353856 | [2005/21] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1533333 | Datum: | 25.05.2005 | Sprache: | DE | [2005/21] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1533333 | Datum: | 27.02.2008 | Sprache: | DE | [2008/09] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 09.02.2005 | Klassifikation | IPC: | C08G77/46, C08G77/38, B01D19/04 | [2005/21] | CPC: |
B01D19/0409 (EP,US);
C08G77/38 (EP,US);
C08G77/46 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2005/21] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Emulgatorfreie Öl in Wasser-Emulsionen von Organopolysiloxanen und deren Verwendung in technischen Anwendungen | [2005/21] | Englisch: | Emulsifier-free oil-in-water type emulsions of organopolysiloxanes and their use in technical applications | [2005/21] | Französisch: | Emulsions à base d'organopolysiloxanes du type huile dans eau exemptés d'émulsifiants et leurs utilisation dans des applications techniques | [2005/21] | Prüfungsverfahren | 11.11.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2005/21] | 15.05.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 26.10.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.07.2007 | Ankündigung der Patenterteilung | 31.08.2007 | Erteilungsgebühr entrichtet | 31.08.2007 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 28.11.2008 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2009/06] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.11.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 16.11.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CY | 27.02.2008 | CZ | 27.02.2008 | EE | 27.02.2008 | FI | 27.02.2008 | IE | 27.02.2008 | PL | 27.02.2008 | RO | 27.02.2008 | SI | 27.02.2008 | SK | 27.02.2008 | TR | 27.02.2008 | BG | 27.05.2008 | GR | 28.05.2008 | ES | 07.06.2008 | IS | 27.06.2008 | PT | 21.07.2008 | HU | 28.08.2008 | AT | 05.11.2008 | LU | 05.11.2008 | [2010/49] |
Frühere [2010/38] | CY | 27.02.2008 | |
CZ | 27.02.2008 | ||
EE | 27.02.2008 | ||
FI | 27.02.2008 | ||
IE | 27.02.2008 | ||
PL | 27.02.2008 | ||
RO | 27.02.2008 | ||
SI | 27.02.2008 | ||
SK | 27.02.2008 | ||
TR | 27.02.2008 | ||
BG | 27.05.2008 | ||
ES | 07.06.2008 | ||
IS | 27.06.2008 | ||
PT | 21.07.2008 | ||
HU | 28.08.2008 | ||
AT | 05.11.2008 | ||
LU | 05.11.2008 | ||
Frühere [2010/34] | CY | 27.02.2008 | |
CZ | 27.02.2008 | ||
EE | 27.02.2008 | ||
FI | 27.02.2008 | ||
IE | 27.02.2008 | ||
PL | 27.02.2008 | ||
RO | 27.02.2008 | ||
SI | 27.02.2008 | ||
SK | 27.02.2008 | ||
BG | 27.05.2008 | ||
ES | 07.06.2008 | ||
IS | 27.06.2008 | ||
PT | 21.07.2008 | ||
HU | 28.08.2008 | ||
AT | 05.11.2008 | ||
LU | 05.11.2008 | ||
Frühere [2010/32] | CY | 27.02.2008 | |
CZ | 27.02.2008 | ||
EE | 27.02.2008 | ||
FI | 27.02.2008 | ||
IE | 27.02.2008 | ||
PL | 27.02.2008 | ||
RO | 27.02.2008 | ||
SI | 27.02.2008 | ||
SK | 27.02.2008 | ||
BG | 27.05.2008 | ||
ES | 07.06.2008 | ||
IS | 27.06.2008 | ||
PT | 21.07.2008 | ||
AT | 05.11.2008 | ||
LU | 05.11.2008 | ||
Frühere [2010/09] | CY | 27.02.2008 | |
CZ | 27.02.2008 | ||
EE | 27.02.2008 | ||
FI | 27.02.2008 | ||
IE | 27.02.2008 | ||
PL | 27.02.2008 | ||
RO | 27.02.2008 | ||
SI | 27.02.2008 | ||
SK | 27.02.2008 | ||
BG | 27.05.2008 | ||
ES | 07.06.2008 | ||
IS | 27.06.2008 | ||
PT | 21.07.2008 | ||
AT | 05.11.2008 | ||
Frühere [2009/35] | CY | 27.02.2008 | |
CZ | 27.02.2008 | ||
EE | 27.02.2008 | ||
FI | 27.02.2008 | ||
IE | 27.02.2008 | ||
PL | 27.02.2008 | ||
RO | 27.02.2008 | ||
SI | 27.02.2008 | ||
SK | 27.02.2008 | ||
BG | 27.05.2008 | ||
ES | 07.06.2008 | ||
IS | 27.06.2008 | ||
PT | 21.07.2008 | ||
Frühere [2009/23] | CZ | 27.02.2008 | |
EE | 27.02.2008 | ||
FI | 27.02.2008 | ||
IE | 27.02.2008 | ||
PL | 27.02.2008 | ||
RO | 27.02.2008 | ||
SI | 27.02.2008 | ||
SK | 27.02.2008 | ||
BG | 27.05.2008 | ||
ES | 07.06.2008 | ||
IS | 27.06.2008 | ||
PT | 21.07.2008 | ||
Frühere [2009/22] | CZ | 27.02.2008 | |
EE | 27.02.2008 | ||
FI | 27.02.2008 | ||
IE | 27.02.2008 | ||
PL | 27.02.2008 | ||
RO | 27.02.2008 | ||
SI | 27.02.2008 | ||
SK | 27.02.2008 | ||
ES | 07.06.2008 | ||
IS | 27.06.2008 | ||
PT | 21.07.2008 | ||
Frühere [2008/49] | CZ | 27.02.2008 | |
FI | 27.02.2008 | ||
IE | 27.02.2008 | ||
PL | 27.02.2008 | ||
RO | 27.02.2008 | ||
SI | 27.02.2008 | ||
SK | 27.02.2008 | ||
ES | 07.06.2008 | ||
IS | 27.06.2008 | ||
PT | 21.07.2008 | ||
Frühere [2008/48] | FI | 27.02.2008 | |
IE | 27.02.2008 | ||
PL | 27.02.2008 | ||
SI | 27.02.2008 | ||
ES | 07.06.2008 | ||
IS | 27.06.2008 | ||
Frühere [2008/44] | FI | 27.02.2008 | |
PL | 27.02.2008 | ||
SI | 27.02.2008 | ||
ES | 07.06.2008 | ||
IS | 27.06.2008 | ||
Frühere [2008/43] | FI | 27.02.2008 | |
PL | 27.02.2008 | ||
ES | 07.06.2008 | ||
IS | 27.06.2008 | ||
Frühere [2008/36] | FI | 27.02.2008 | |
ES | 07.06.2008 | ||
IS | 27.06.2008 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XY]US4028218 (FINK HANS-FERDI, et al) [X] 1-7 * examples 1-6; claims 1-10 * [Y] 1-7; | [Y]DE3427496 (HENKEL KGAA [DE]) [Y] 1-7 * claims 1-5 *; | [XY]DE3938109 (GOLDSCHMIDT AG TH [DE]) [X] 1-7 * page 4, line 60 - page 7; examples 1-6; claims 1-3 * [Y] 1-7; | [XY]US5804099 (HEILEN WERNFRIED [DE], et al) [X] 1-7 * column 3, line 45 - column 4, line 33; claim 3 * [Y] 1-7; | [Y]US2003124158 (HEIDENFELDER THOMAS [DE], et al) [Y] 1-7* paragraph [0160] * |