EP1533035 - Probenträger [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 07.10.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 15.06.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.10.2016 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 09.11.2016 [2016/45] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Boehringer Ingelheim microParts GmbH Hauert 7 44227 Dortmund / DE | [2005/21] | Erfinder | 01 /
Osterloh, Dirk, Dipl.-Ing. Am Kastanienhof 72b 59423 Unna / DE | 02 /
Peters, Ralf-Peter, Dr. Zum Waschbach 23a 51467 Bergisch-Gladbach / DE | [2005/21] | Vertreter | Von Rohr Patentanwälte Partnerschaft mbB Rüttenscheider Straße 62 45130 Essen / DE | [N/P] |
Frühere [2013/03] | Von Rohr Patentanwälte Partnerschaft Rüttenscheider Straße 62 45130 Essen / DE | ||
Frühere [2008/44] | Gesthuysen, von Rohr & Eggert Patentanwälte Postfach 10 13 54 45013 Essen / DE | ||
Frühere [2005/21] | Gesthuysen, von Rohr & Eggert Patentanwälte Postfach 10 13 54 45013 Essen / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04026639.7 | 10.11.2004 | [2005/21] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20031054806 | 21.11.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 10354806 | [2005/21] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1533035 | Datum: | 25.05.2005 | Sprache: | DE | [2005/21] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 22.03.2005 | Klassifikation | IPC: | B01L3/00 | [2005/21] | CPC: |
B01L3/502723 (EP,US);
B01L2200/026 (EP,US);
B01L2200/142 (EP,US);
B01L2300/0825 (EP,US);
B01L2300/087 (EP,US);
B01L2400/0406 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2005/21] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Probenträger | [2005/21] | Englisch: | Sample carrier | [2005/21] | Französisch: | Porte-échantillon | [2005/21] | Prüfungsverfahren | 21.10.2005 | Prüfungsantrag gestellt [2005/50] | 19.07.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 27.01.2012 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.06.2014 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 19.12.2014 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.06.2016 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2016/45] | 29.06.2016 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2016/45] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 19.07.2011 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.11.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.07.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.09.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 20.09.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 25.11.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 21.11.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 21.11.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 22.11.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 21.11.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.11.2015 | 12   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]EP0430248 (MOCHIDA PHARM CO LTD [JP]) [X] 1-8,10,14,15,18,20-24,28-33 * page 5, line 22 - page 8, line 6; figures 3,4,6-9 *; | [A]US5192693 (YAZAWA KENICHIRO [US], et al) [A] 1 * column 3, line 6 - column 3, line 43 *; | [A]WO0025921 (AMERSHAM PHARM BIOTECH AB [SE], et al) [A] 1* the whole document *; | [A]US2002019062 (LEA PETER [CA], et al) [A] 1-33 * paragraphs [0084] , [0085] , [0099]; figure 1 *; | [X]US2002182749 (SINGH SHARAT [US], et al) [X] 1-33 * paragraphs [0005] - [0010] * * paragraphs [0035] , [0037] , [0038] , [0043] , [0057]; figures 2-4,6-15 * * paragraphs [0065] - [0067] - [0073] *; | [X]US2003118453 (FRITSCH INGRID [US], et al) [X] 1-28,30-33 * paragraphs [0144] - [150155]; figure 18 * * paragraphs [0001] - [0022] *; | [X]US2003152927 (JAKOBSEN MOGENS HAVSTEEN [DK], et al) [X] 1-33 * paragraphs [0195] - [0202]; figures 1,2 *; | [A] - LITBORN E ET AL, "PARALLEL REACTIONS IN OPEN CHIP-BASED NANOVIALS WITH CONTINUOUS COMPENSATION FOR SOLVENT EVAPORATION", ELECTROPHORESIS, WEINHEIM, DE, (200001), vol. 21, ISSN 0173-0835, pages 91 - 99, XP000934274 [A] 1-33 * page 91 - page 92 * * page 97 - page 99 * DOI: http://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1522-2683(20000101)21:1<91::AID-ELPS91>3.0.CO;2-Y | Prüfung | WO9946045 |