EP1535858 - Palettenartiges Untergestell für Transport- und Lagerbehälter für Flüssigkeiten [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2005/22] | Palettenartiges Untergestell für transport- und Lagerbehälter für Flüssigkeiten | ||
[2006/44] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 18.01.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 10.08.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 25.09.2009 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: HU, TR | veröffentlicht am 28.10.2009 [2009/44] | Anmelder | Für alle benannten Staaten PROTECHNA S.A. 14 Avenue de la gare 1701 Fribourg / CH | [2005/22] | Erfinder | 01 /
Schütz, Udo Schützstrasse 12 56242 Selters Westerwald / DE | [2005/22] | Vertreter | Pürckhauer, Rolf Am Rosenwald 25 57234 Wilnsdorf / DE | [N/P] |
Frühere [2005/22] | Pürckhauer, Rolf, Dipl.-Ing. Am Rosenwald 25 57234 Wilnsdorf / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04027365.8 | 18.11.2004 | [2005/22] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE2003155421 | 27.11.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 10355421 | [2005/22] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1535858 | Datum: | 01.06.2005 | Sprache: | DE | [2005/22] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1535858 | Datum: | 14.03.2007 | Sprache: | DE | [2007/11] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 10.03.2005 | Klassifikation | IPC: | B65D77/06 | [2005/22] | CPC: |
B65D19/10 (EP,US);
B65D77/0466 (EP,US);
B65D2519/00024 (EP,US);
B65D2519/00059 (EP,US);
B65D2519/00164 (EP,US);
B65D2519/00199 (EP,US);
B65D2519/00273 (EP,US);
B65D2519/00288 (EP,US);
B65D2519/00323 (EP,US);
B65D2519/00338 (EP,US);
B65D2519/00407 (EP,US);
B65D2519/00412 (EP,US);
B65D2519/00502 (EP,US);
B65D2519/00512 (EP,US);
B65D2519/00562 (EP,US);
B65D2519/00621 (EP,US);
B65D2519/00666 (EP,US);
B65D2519/00726 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2005/22] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Palettenartiges Untergestell für Transport- und Lagerbehälter für Flüssigkeiten | [2006/44] | Englisch: | Pallet like support for transport and storage containers for liquids | [2005/22] | Französisch: | Support en forme de palette pour le transport et le stockage de récipients pour liquides | [2005/22] |
Frühere [2005/22] | Palettenartiges Untergestell für transport- und Lagerbehälter für Flüssigkeiten | Prüfungsverfahren | 26.09.2005 | Prüfungsantrag gestellt [2005/47] | 04.11.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 17.02.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.03.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 21.07.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.10.2006 | Ankündigung der Patenterteilung | 29.01.2007 | Erteilungsgebühr entrichtet | 29.01.2007 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 17.12.2007 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2008/08] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.11.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CY | 14.03.2007 | CZ | 14.03.2007 | EE | 14.03.2007 | IE | 14.03.2007 | NL | 14.03.2007 | RO | 14.03.2007 | SI | 14.03.2007 | SK | 14.03.2007 | TR | 14.03.2007 | BG | 14.06.2007 | GR | 15.06.2007 | IS | 14.07.2007 | PT | 14.08.2007 | HU | 15.09.2007 | AT | 18.11.2007 | LU | 18.11.2007 | BE | 30.11.2007 | MC | 30.11.2007 | [2009/44] |
Frühere [2009/40] | CY | 14.03.2007 | |
CZ | 14.03.2007 | ||
EE | 14.03.2007 | ||
IE | 14.03.2007 | ||
NL | 14.03.2007 | ||
RO | 14.03.2007 | ||
SI | 14.03.2007 | ||
SK | 14.03.2007 | ||
BG | 14.06.2007 | ||
GR | 15.06.2007 | ||
IS | 14.07.2007 | ||
PT | 14.08.2007 | ||
AT | 18.11.2007 | ||
LU | 18.11.2007 | ||
BE | 30.11.2007 | ||
MC | 30.11.2007 | ||
Frühere [2009/35] | CY | 14.03.2007 | |
CZ | 14.03.2007 | ||
EE | 14.03.2007 | ||
IE | 14.03.2007 | ||
NL | 14.03.2007 | ||
RO | 14.03.2007 | ||
SI | 14.03.2007 | ||
SK | 14.03.2007 | ||
GR | 15.06.2007 | ||
IS | 14.07.2007 | ||
PT | 14.08.2007 | ||
AT | 18.11.2007 | ||
BE | 30.11.2007 | ||
MC | 30.11.2007 | ||
Frühere [2009/15] | CZ | 14.03.2007 | |
EE | 14.03.2007 | ||
IE | 14.03.2007 | ||
NL | 14.03.2007 | ||
RO | 14.03.2007 | ||
SI | 14.03.2007 | ||
SK | 14.03.2007 | ||
GR | 15.06.2007 | ||
IS | 14.07.2007 | ||
PT | 14.08.2007 | ||
AT | 18.11.2007 | ||
BE | 30.11.2007 | ||
MC | 30.11.2007 | ||
Frühere [2009/11] | CZ | 14.03.2007 | |
EE | 14.03.2007 | ||
IE | 14.03.2007 | ||
NL | 14.03.2007 | ||
RO | 14.03.2007 | ||
SI | 14.03.2007 | ||
SK | 14.03.2007 | ||
GR | 15.06.2007 | ||
IS | 14.07.2007 | ||
PT | 14.08.2007 | ||
BE | 30.11.2007 | ||
MC | 30.11.2007 | ||
Frühere [2008/43] | CZ | 14.03.2007 | |
IE | 14.03.2007 | ||
NL | 14.03.2007 | ||
RO | 14.03.2007 | ||
SI | 14.03.2007 | ||
SK | 14.03.2007 | ||
GR | 15.06.2007 | ||
IS | 14.07.2007 | ||
PT | 14.08.2007 | ||
BE | 30.11.2007 | ||
MC | 30.11.2007 | ||
Frühere [2008/29] | CZ | 14.03.2007 | |
IE | 14.03.2007 | ||
NL | 14.03.2007 | ||
RO | 14.03.2007 | ||
SI | 14.03.2007 | ||
SK | 14.03.2007 | ||
GR | 15.06.2007 | ||
IS | 14.07.2007 | ||
PT | 14.08.2007 | ||
MC | 30.11.2007 | ||
Frühere [2008/22] | CZ | 14.03.2007 | |
IE | 14.03.2007 | ||
NL | 14.03.2007 | ||
RO | 14.03.2007 | ||
SI | 14.03.2007 | ||
SK | 14.03.2007 | ||
GR | 15.06.2007 | ||
IS | 14.07.2007 | ||
PT | 14.08.2007 | ||
Frühere [2008/11] | CZ | 14.03.2007 | |
IE | 14.03.2007 | ||
NL | 14.03.2007 | ||
RO | 14.03.2007 | ||
SI | 14.03.2007 | ||
SK | 14.03.2007 | ||
IS | 14.07.2007 | ||
PT | 14.08.2007 | ||
Frühere [2008/04] | CZ | 14.03.2007 | |
NL | 14.03.2007 | ||
RO | 14.03.2007 | ||
SI | 14.03.2007 | ||
SK | 14.03.2007 | ||
IS | 14.07.2007 | ||
PT | 14.08.2007 | ||
Frühere [2008/02] | CZ | 14.03.2007 | |
NL | 14.03.2007 | ||
SI | 14.03.2007 | ||
SK | 14.03.2007 | ||
IS | 14.07.2007 | ||
PT | 14.08.2007 | ||
Frühere [2007/51] | NL | 14.03.2007 | |
SI | 14.03.2007 | ||
SK | 14.03.2007 | ||
IS | 14.07.2007 | ||
PT | 14.08.2007 | ||
Frühere [2007/49] | NL | 14.03.2007 | |
SI | 14.03.2007 | ||
IS | 14.07.2007 | ||
PT | 14.08.2007 | ||
Frühere [2007/47] | NL | 14.03.2007 | |
SI | 14.03.2007 | ||
IS | 14.07.2007 | ||
Frühere [2007/43] | NL | 14.03.2007 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]US4428306 (DRESEN WILLIAM L [US], et al) [Y] 15-17 * column 4, lines 59-68 * * column 5, lines 21-37 *; | [Y]DE9407343U (PROTECHNA SA [CH]) [Y] 1-17 * page 2, paragraph 4 - page 4, paragraph 1 * * figures 1-5 *; | [Y]US5868080 (WYLER CRAIG STEVEN [US], et al) [Y] 1-14 * column 3, lines 61-65 * * column 4, lines 21-57 * * figure 1 *; | [A]EP0997383 (NIPPON PLASTIC PALLET CORP [JP], et al) [A] 1 * column 13, paragraph 67 * * figure 3 *; | [PA]DE20316883U (PROTECHNA SA [CH]) [PA] 1* page 2, paragraph 7 * |