EP1541800 - Befestigungselement für Führungsschienen von Sonnenschutzanlagen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 25.08.2006 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 25.08.2006 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 27.09.2006 [2006/39] | Anmelder | Für alle benannten Staaten WAREMA Renkhoff GmbH Vorderbergstrasse 30 D-97828 Marktheidenfeld / DE | [2005/24] | Erfinder | 01 /
Troff, Hinrich St.-Michael-Strasse 4 97292 Holzkirchen / DE | 02 /
Kaufmann, Dietmar Kreustrasse 44 97837 Tiefenthal / DE | 03 /
Ruckstetter, Günter Hauptstrasse 129 97851 Rothenfels / DE | [2005/24] | Vertreter | Erb, Henning, et al Heinrich - Erb - Partner Rechtsanwälte Patentanwälte Hanauer Landstrasse 126-128 60314 Frankfurt am Main / DE | [N/P] |
Frühere [2005/24] | Erb, Henning, et al Patentanwälte Beyer & Jochem Postfach 18 02 04 60083 Frankfurt am Main / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04028771.6 | 03.12.2004 | [2005/24] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE2003157589 | 08.12.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 10357589 | [2005/24] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1541800 | Datum: | 15.06.2005 | Sprache: | DE | [2005/24] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 01.04.2005 | Klassifikation | IPC: | E06B9/58 | [2005/24] | CPC: |
E06B9/58 (EP);
E06B2009/587 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | (deleted) [2006/10] |
Frühere [2005/24] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Befestigungselement für Führungsschienen von Sonnenschutzanlagen | [2005/24] | Englisch: | Fixing element for guide rails for a sunshade | [2005/24] | Französisch: | Dispositif de fixation de rail de guidage pour un arrangement pare-soleil | [2005/24] | Prüfungsverfahren | 16.12.2005 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2006/39] | 10.04.2006 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2006/39] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 23.01.2006 | AT   M01   Noch nicht entrichtet | 23.01.2006 | BE   M01   Noch nicht entrichtet | 23.01.2006 | BG   M01   Noch nicht entrichtet | 23.01.2006 | CH   M01   Noch nicht entrichtet | 23.01.2006 | CY   M01   Noch nicht entrichtet | 23.01.2006 | CZ   M01   Noch nicht entrichtet | 23.01.2006 | DE   M01   Noch nicht entrichtet | 23.01.2006 | DK   M01   Noch nicht entrichtet | 23.01.2006 | EE   M01   Noch nicht entrichtet | 23.01.2006 | ES   M01   Noch nicht entrichtet | 23.01.2006 | FI   M01   Noch nicht entrichtet | 23.01.2006 | FR   M01   Noch nicht entrichtet | 23.01.2006 | GB   M01   Noch nicht entrichtet | 23.01.2006 | GR   M01   Noch nicht entrichtet | 23.01.2006 | HU   M01   Noch nicht entrichtet | 23.01.2006 | IE   M01   Noch nicht entrichtet | 23.01.2006 | IS   M01   Noch nicht entrichtet | 23.01.2006 | IT   M01   Noch nicht entrichtet | 23.01.2006 | LT   M01   Noch nicht entrichtet | 23.01.2006 | LU   M01   Noch nicht entrichtet | 23.01.2006 | MC   M01   Noch nicht entrichtet | 23.01.2006 | NL   M01   Noch nicht entrichtet | 23.01.2006 | PL   M01   Noch nicht entrichtet | 23.01.2006 | PT   M01   Noch nicht entrichtet | 23.01.2006 | RO   M01   Noch nicht entrichtet | 23.01.2006 | SE   M01   Noch nicht entrichtet | 23.01.2006 | SI   M01   Noch nicht entrichtet | 23.01.2006 | SK   M01   Noch nicht entrichtet | 23.01.2006 | TR   M01   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr/Regel 85b EPÜ 1973 | 23.01.2006 | M01   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]CH561351 (HUEPPE JUSTIN FA) [A] 1 * figures 1,2 *; | [A]DE3617198 (WAREMA RENKHOFF GMBH & CO KG [DE]) [A] 1 * the whole document *; | [A]US4799819 (SWOBODA HELLMUTH [CH]) [A] 3-5* column 24, line 48 - column 26, line 56; figures 11-14 *; | [A]FR2696510 (INTEXALU SA [FR]) [A] 1 * figures 3,4 * |