EP1671938 - Verfahren zur Herstellung gereinigter Terephtalsäure [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 19.10.2007 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.07.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.12.2008 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: CY | veröffentlicht am 14.01.2009 [2009/03] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Saudi Basic Industries Corporation P.O. Box 5101 Riyadh 11422 / SA | [2006/25] | Erfinder | 01 /
Hashmi, Syed Mohammed Azhar P.O. Box 42503 11551 Riyadh / SA | 02 /
Al-Luhaidan, Sulaiman P.O. Box 42503 11551 Riyadh / SA | [2006/25] | Vertreter | Krijgsman, Willem SABIC Europe Corporate Patent Group P.O. Box 3008 6160 GA Geleen / NL | [N/P] |
Frühere [2006/25] | Krijgsman, Willem SABIC Europe Patent Department P.O.Box 3008 6160 GA Geleen / NL | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04029615.4 | 15.12.2004 | [2006/25] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1671938 | Datum: | 21.06.2006 | Sprache: | EN | [2006/25] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1671938 | Datum: | 13.12.2006 | Sprache: | EN | [2006/50] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 24.06.2005 | Klassifikation | IPC: | C07C51/487, C07C63/26, C07C51/43 | [2006/25] | CPC: |
C07C51/43 (EP,KR,US);
C07C51/47 (EP,US);
C07C51/487 (EP,US);
C07C63/26 (KR)
| C-Set: |
C07C51/43, C07C63/26 (EP,US);
C07C51/47, C07C63/26 (US,EP);
C07C51/487, C07C63/26 (US,EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/25] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Herstellung gereinigter Terephtalsäure | [2006/25] | Englisch: | Process for preparing purified terephthalic acid | [2006/25] | Französisch: | Procédé pour la préparation de l'acide terephtalique purifié | [2006/25] | Prüfungsverfahren | 27.07.2005 | Prüfungsantrag gestellt [2006/25] | 10.04.2006 | Ankündigung der Patenterteilung | 20.07.2006 | Erteilungsgebühr entrichtet | 20.07.2006 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 14.09.2007 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2007/47] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 13.12.2006 | CH | 13.12.2006 | CY | 13.12.2006 | CZ | 13.12.2006 | DK | 13.12.2006 | EE | 13.12.2006 | FI | 13.12.2006 | LI | 13.12.2006 | LT | 13.12.2006 | PL | 13.12.2006 | RO | 13.12.2006 | SI | 13.12.2006 | SK | 13.12.2006 | TR | 13.12.2006 | IE | 15.12.2006 | LU | 15.12.2006 | MC | 31.12.2006 | BG | 13.03.2007 | SE | 13.03.2007 | GR | 14.03.2007 | IS | 13.04.2007 | PT | 14.05.2007 | HU | 14.06.2007 | [2009/03] |
Frühere [2008/37] | AT | 13.12.2006 | |
CH | 13.12.2006 | ||
CZ | 13.12.2006 | ||
DK | 13.12.2006 | ||
EE | 13.12.2006 | ||
FI | 13.12.2006 | ||
LI | 13.12.2006 | ||
LT | 13.12.2006 | ||
PL | 13.12.2006 | ||
RO | 13.12.2006 | ||
SI | 13.12.2006 | ||
SK | 13.12.2006 | ||
TR | 13.12.2006 | ||
IE | 15.12.2006 | ||
LU | 15.12.2006 | ||
MC | 31.12.2006 | ||
BG | 13.03.2007 | ||
SE | 13.03.2007 | ||
GR | 14.03.2007 | ||
IS | 13.04.2007 | ||
PT | 14.05.2007 | ||
HU | 14.06.2007 | ||
Frühere [2008/32] | AT | 13.12.2006 | |
CH | 13.12.2006 | ||
CZ | 13.12.2006 | ||
DK | 13.12.2006 | ||
EE | 13.12.2006 | ||
FI | 13.12.2006 | ||
LI | 13.12.2006 | ||
LT | 13.12.2006 | ||
PL | 13.12.2006 | ||
RO | 13.12.2006 | ||
SI | 13.12.2006 | ||
SK | 13.12.2006 | ||
IE | 15.12.2006 | ||
MC | 31.12.2006 | ||
BG | 13.03.2007 | ||
SE | 13.03.2007 | ||
GR | 14.03.2007 | ||
IS | 13.04.2007 | ||
PT | 14.05.2007 | ||
HU | 14.06.2007 | ||
Frühere [2008/28] | AT | 13.12.2006 | |
CH | 13.12.2006 | ||
CZ | 13.12.2006 | ||
DK | 13.12.2006 | ||
EE | 13.12.2006 | ||
FI | 13.12.2006 | ||
LI | 13.12.2006 | ||
LT | 13.12.2006 | ||
PL | 13.12.2006 | ||
RO | 13.12.2006 | ||
SI | 13.12.2006 | ||
SK | 13.12.2006 | ||
IE | 15.12.2006 | ||
MC | 31.12.2006 | ||
BG | 13.03.2007 | ||
SE | 13.03.2007 | ||
GR | 14.03.2007 | ||
IS | 13.04.2007 | ||
PT | 14.05.2007 | ||
Frühere [2008/22] | AT | 13.12.2006 | |
CH | 13.12.2006 | ||
CZ | 13.12.2006 | ||
DK | 13.12.2006 | ||
FI | 13.12.2006 | ||
LI | 13.12.2006 | ||
LT | 13.12.2006 | ||
PL | 13.12.2006 | ||
RO | 13.12.2006 | ||
SI | 13.12.2006 | ||
SK | 13.12.2006 | ||
IE | 15.12.2006 | ||
MC | 31.12.2006 | ||
BG | 13.03.2007 | ||
SE | 13.03.2007 | ||
GR | 14.03.2007 | ||
IS | 13.04.2007 | ||
PT | 14.05.2007 | ||
Frühere [2007/49] | AT | 13.12.2006 | |
CH | 13.12.2006 | ||
CZ | 13.12.2006 | ||
DK | 13.12.2006 | ||
FI | 13.12.2006 | ||
LI | 13.12.2006 | ||
LT | 13.12.2006 | ||
PL | 13.12.2006 | ||
RO | 13.12.2006 | ||
SI | 13.12.2006 | ||
SK | 13.12.2006 | ||
IE | 15.12.2006 | ||
MC | 31.12.2006 | ||
BG | 13.03.2007 | ||
SE | 13.03.2007 | ||
IS | 13.04.2007 | ||
PT | 14.05.2007 | ||
Frühere [2007/47] | AT | 13.12.2006 | |
CH | 13.12.2006 | ||
CZ | 13.12.2006 | ||
DK | 13.12.2006 | ||
FI | 13.12.2006 | ||
LI | 13.12.2006 | ||
LT | 13.12.2006 | ||
PL | 13.12.2006 | ||
RO | 13.12.2006 | ||
SI | 13.12.2006 | ||
SK | 13.12.2006 | ||
MC | 31.12.2006 | ||
BG | 13.03.2007 | ||
SE | 13.03.2007 | ||
IS | 13.04.2007 | ||
PT | 14.05.2007 | ||
Frühere [2007/43] | AT | 13.12.2006 | |
CH | 13.12.2006 | ||
CZ | 13.12.2006 | ||
FI | 13.12.2006 | ||
LI | 13.12.2006 | ||
LT | 13.12.2006 | ||
PL | 13.12.2006 | ||
RO | 13.12.2006 | ||
MC | 31.12.2006 | ||
BG | 13.03.2007 | ||
SE | 13.03.2007 | ||
IS | 13.04.2007 | ||
PT | 14.05.2007 | ||
Frühere [2007/30] | AT | 13.12.2006 | |
CH | 13.12.2006 | ||
FI | 13.12.2006 | ||
LI | 13.12.2006 | ||
LT | 13.12.2006 | ||
PL | 13.12.2006 | ||
BG | 13.03.2007 | ||
SE | 13.03.2007 | ||
Frühere [2007/27] | AT | 13.12.2006 | |
FI | 13.12.2006 | ||
LT | 13.12.2006 | ||
PL | 13.12.2006 | ||
BG | 13.03.2007 | ||
SE | 13.03.2007 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US5840965 (TURNER JOHN ARTHUR [GB], et al) [A] 1-18 * column 8, line 41 - line 67; claims 1-21 *; | [A]US2002193630 (LIN ROBERT [US], et al) [A] 1-18 * claims 1-8 *; | [A]EP1338318 (MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO [JP], et al) [A] 1-18* claims 1-6 * |