EP1544799 - Verfahren zum Zeichnen eines Objekts, das ein grobes Modell und ein detailliertes Modell hat [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 14.10.2011 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 14.10.2011 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 16.11.2011 [2011/46] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as Square Enix Co., Ltd.) Shinjuku Bunka Quint Building 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku Tokyo 151-8544 / JP | [2010/49] |
Frühere [2009/09] | Für alle benannten Staaten Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as Square Enix Co., Ltd.) Shinjuku Bunka Quint Building 3-22-7 Yogogi, Shibuya-ku Tokyo 151-8544 / JP | ||
Frühere [2009/08] | Für alle benannten Staaten Kabushiki Kaisha Square Enix Holdings (also trading as Square Enix Holdings Co., Ltd.) 4-31-8 Yoyogi, Shibuya-ku Tokyo / JP | ||
Frühere [2005/25] | Für alle benannten Staaten Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as Square Enix Co., Ltd.) 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku Tokyo 151-8544 / JP | Erfinder | 01 /
Yamaguchi, Akihiro, c/o Square Enix Co., Ltd. 3-22-7 Yoyogi Shibuya-ku Tokyo 151-8544 / JP | 02 /
Yoshida, Akihiko, c/o Square Enix Co., Ltd. 3-22-7 Yoyogi Shibuya-ku Tokyo 151-8544 / JP | [2005/25] | Vertreter | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | [N/P] |
Frühere [2005/25] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Maximilianstrasse 58 80538 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04029705.3 | 15.12.2004 | [2005/25] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20030418635 | 16.12.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2003418635 | [2005/25] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1544799 | Datum: | 22.06.2005 | Sprache: | EN | [2005/25] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1544799 | Datum: | 18.11.2009 | [2009/47] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1544799 | Datum: | 08.12.2010 | Sprache: | EN | [2010/49] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 19.10.2009 | Klassifikation | IPC: | G06T15/20 | [2005/25] | CPC: |
G06T15/10 (EP,US);
G06T2210/36 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2010/29] |
Frühere [2005/25] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zum Zeichnen eines Objekts, das ein grobes Modell und ein detailliertes Modell hat | [2005/25] | Englisch: | Method for drawing object having rough model and detailed model | [2005/25] | Französisch: | Méthode de dessin d'un objet ayant un modèle ébauché et un modèle détaillé | [2005/25] | Prüfungsverfahren | 23.12.2009 | Prüfungsantrag gestellt [2010/06] | 02.02.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 19.05.2010 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 14.06.2010 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 24.06.2010 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 16.07.2010 | Ankündigung der Patenterteilung | 25.10.2010 | Erteilungsgebühr entrichtet | 25.10.2010 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 09.09.2011 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2011/46] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.12.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.12.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 15.12.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 11.12.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US5577960 (SASAKI KENJI [JP]) [A] 1-26 * abstract ** columns 9,10 *; | [AY]WO03081537 (AECHELON TECHNOLOGY INC [US]) [A] 1-26 * abstract * * paragraph [0050] * [Y] 5,20; | [XY] - LUEBKE ET.AL., LEVEL of DETAIL FOR 3D GRAPHICS, MORGAN KAUFMANN, (20020731), XP002548491 [X] 1,2,4,6,9,19-21,24-26 * pages 9-12 * * pages 88-95 * * pages 104-109 * * page 180 * [Y] 5-13,15-23 | [XY] - RIBELLES J ET AL, "Multiresolution modeling of arbitrary polygonal surfaces: a characterization", COMPUTERS AND GRAPHICS, ELSEVIER, GB, (20020601), vol. 26, no. 3, ISSN 0097-8493, pages 449 - 462, XP004366812 [X] 1,2,4,6,9,19-21,24-26 * section 2, 3, 4.3, 5.2.3, 5.2.4 *;; figures 1,5,6 * [Y] 5-13,15-23 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0097-8493(02)00088-2 | [XA] - RIBELLES, ET.AL., "VARIABLE RESOLUTION LEVEL-OF-DETAIL OF MULTIRESOLUTION ORDERED MESHES", PROC. OF 9TH INTL CONF. IN CENTRAL EUROPE ON COMPUTER GRAPHICS, VISUALIZATION AND COMPUTER VISION, (20010205), pages 299 - 306, XP002548490 [X] 1,9,24,25 * abstract * * section 2, 2.2, 3, 3.1 * [A] 5-13,15-23 | vom Anmelder | US5577960 | JP2001076180 | JP2001250128 | JP2003115055 | JP2003228725 | WO03081567 | - J. RIBELLES, "Multiresolution modelling of arbitrary polygonal surfaces: a characterization", COMPUTERS AND GRAPHICS, vol. 26, no. 3, pages 449 - 462 |