EP1549004 - Ablauffolgesteuerung von abwärtsgerichteten Packeten in einem Mobilfunknetz [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 10.10.2014 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.10.2014 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 12.11.2014 [2014/46] | Anmelder | Für alle benannten Staaten NTT DoCoMo, Inc. 11-1, Nagatacho 2-chome Chiyoda-ku Tokyo / JP | [N/P] |
Frühere [2005/26] | Für alle benannten Staaten NTT DoCoMo, Inc. 11-1, Nagatacho 2-chome, Chiyoda-ku Tokyo / JP | Erfinder | 01 /
Ishii, Hiroyuki c/o Int. Prop.Dept. NTT DoCoMo, Inc Sanno Park Tower 11-1 Nagatacho 2-chome Chiyoda-ku Tokyo / JP | 02 /
Nakamura, Takehiro c/o Int.Prp.Dept.NTT DoCoMo Inc Sanno Park Tower 11-1 Nagatacho 2-chome Chiyoda-ku Tokyo / JP | 03 /
Hanaki, Akihito c/o Int.Prp.Dept.NTT DoCoMo Inc. Sanno Park Tower 11-1 Nagatacho 2-chome Chiyoda-ku Tokyo / JP | 04 /
Imamura, Yoshimasa c/o Int.Prp.Dept.NTT DoCoMo Inc Sanno Park Tower 11-1 Nagatacho 2-chome Chiyoda-ku Tokyo / JP | 05 /
Tanaka, Shinya c/o Int. Prop. Dept. NTT DoCoMo Inc Sanno Park Tower 11-1 Nagatacho 2-chome Chiyoda-ku Tokyo / JP | [2005/26] | Vertreter | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastrasse 30 81925 München / DE | [N/P] |
Frühere [2005/26] | HOFFMANN - EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04030784.5 | 24.12.2004 | [2005/26] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20030428372 | 24.12.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2003428372 | [2005/26] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1549004 | Datum: | 29.06.2005 | Sprache: | EN | [2005/26] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1549004 | Datum: | 19.09.2007 | [2007/38] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 17.08.2007 | Klassifikation | IPC: | H04L12/56 | [2005/26] | CPC: |
H04W28/02 (EP);
H04W72/535 (EP,US);
H04L47/10 (US);
H04W8/04 (US);
H04W72/12 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, GB [2008/22] |
Frühere [2005/26] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Ablauffolgesteuerung von abwärtsgerichteten Packeten in einem Mobilfunknetz | [2005/26] | Englisch: | Scheduling of downlink packets in a mobile network | [2005/26] | Französisch: | Ordonancement des paquets dans le sens descendant dans un réseau mobile | [2005/26] | Prüfungsverfahren | 24.12.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2005/26] | 01.04.2008 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 04.04.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 23.04.2008 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 13.08.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.09.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 26.01.2011 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 29.01.2014 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 11.06.2014 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2014/46] | 03.07.2014 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2014/46] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 04.04.2008 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.12.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 19.12.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 23.12.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 22.12.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 09.12.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 19.12.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 19.12.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]WO02085054 (QUALCOMM INC [US]) [Y] 5 * paragraph [1011] - paragraph [1033] * * figures 1-4 *; | [XY]WO02085061 (QUALCOMM INC [US]) [X] 1,11 * paragraph [1058] - paragraph [1064] * * paragraph [1070] - paragraph [1090] * [Y] 10; | [XY]US2003104817 (DAMNJANOVIC ALEKSANDAR [US]) [X] 1,11 * figures 1-3 * * paragraph [0001] - paragraph [0012] * * paragraph [0064] - paragraph [0081] * [Y] 6-9; | [A]US2003193906 (ANDREWS DANIEL MATTHEW [US], et al) [A] 1-11 * paragraph [0018] - paragraph [0058] ** figures 1-3 *; | [XY] - KAPSEOK CHANG ET AL, "QoS-based adaptive scheduling for a mixed service in HDR system", PERSONAL, INDOOR AND MOBILE RADIO COMMUNICATIONS, 2002. THE 13TH IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SEPT. 15-18, 2002, PISCATAWAY, NJ, USA,IEEE, (20020915), vol. 4, ISBN 0-7803-7589-0, pages 1914 - 1918, XP010611598 [X] 1-4,11 * the whole document * [Y] 5-10 |