EP1475063 - Rollstuhl [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 23.11.2007 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.11.2007 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 26.12.2007 [2007/52] | Anmelder | Für alle benannten Staaten movingpeople.net Nederland B.V. Vossenbeemd 104 5705 CL Helmond / NL | [2004/46] | Erfinder | 01 /
Schepers, Fransiscus Antonius Gerardus movingpeople.net Nederland B.V. Vossembeemd 104 5705 CL, Helmond / NL | [2004/46] | Vertreter | Hooiveld, Arjen Jan Winfried, et al Arnold & Siedsma Bezuidenhoutseweg 57 2594 AC The Hague / NL | [N/P] |
Frühere [2004/46] | Hooiveld, Arjen Jan Winfried, et al Arnold & Siedsma Sweelinckplein 1 2517 GK Den Haag / NL | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04101793.0 | 28.04.2004 | [2004/46] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | NL20031023378 | 09.05.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: NL 1023378 | [2004/46] | Anmeldesprache | NL | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1475063 | Datum: | 10.11.2004 | Sprache: | EN | [2004/46] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1475063 | Datum: | 17.01.2007 | Sprache: | EN | [2007/03] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 25.08.2004 | Klassifikation | IPC: | A61G5/10 | [2004/46] | CPC: |
A61G5/042 (EP);
A61G5/10 (EP);
A61G5/1089 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, DE, FR, GB, NL [2005/30] |
Frühere [2004/46] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Rollstuhl | [2004/46] | Englisch: | Wheel Chair | [2004/46] | Französisch: | Fauteuil roulant | [2004/46] | Prüfungsverfahren | 02.05.2005 | Prüfungsantrag gestellt [2005/26] | 11.05.2005 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 02.09.2005 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HU, IE, IT, LU, MC, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 06.03.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 03.07.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.09.2006 | Ankündigung der Patenterteilung | 02.11.2006 | Erteilungsgebühr entrichtet | 02.11.2006 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 18.10.2007 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2007/52] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.04.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 16.06.2005 | AT   M01   Noch nicht entrichtet | 16.06.2005 | BG   M01   Noch nicht entrichtet | 16.06.2005 | CH   M01   Noch nicht entrichtet | 16.06.2005 | CY   M01   Noch nicht entrichtet | 16.06.2005 | CZ   M01   Noch nicht entrichtet | 16.06.2005 | DK   M01   Noch nicht entrichtet | 16.06.2005 | EE   M01   Noch nicht entrichtet | 16.06.2005 | ES   M01   Noch nicht entrichtet | 16.06.2005 | FI   M01   Noch nicht entrichtet | 16.06.2005 | GR   M01   Noch nicht entrichtet | 16.06.2005 | HU   M01   Noch nicht entrichtet | 16.06.2005 | IE   M01   Noch nicht entrichtet | 16.06.2005 | IT   M01   Noch nicht entrichtet | 16.06.2005 | LU   M01   Noch nicht entrichtet | 16.06.2005 | MC   M01   Noch nicht entrichtet | 16.06.2005 | PL   M01   Noch nicht entrichtet | 16.06.2005 | PT   M01   Noch nicht entrichtet | 16.06.2005 | RO   M01   Noch nicht entrichtet | 16.06.2005 | SE   M01   Noch nicht entrichtet | 16.06.2005 | SI   M01   Noch nicht entrichtet | 16.06.2005 | SK   M01   Noch nicht entrichtet | 16.06.2005 | TR   M01   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [AD]US4500102 (HAURY GILBERT E [US], et al) [AD] 1* the whole document *; | [A]US4592570 (NASSIRI JOE-MASSOUD [US]) [A] 1 * column 3, line 66 - column 4, line 11; figures 1-3 *; | [A]DE9217764U (ULRICH ALBER) [A] 1,8 * page 5, line 1 - line 29; figure - *; | [A]US5320412 (EAKINS RICHARD [CA], et al) [A] 1,3,4 * column 3, line 48 - line 63 * * column 5, line 64 - column 6, line 53; figure 3 *; | [A]US5564512 (SCHEULDERMAN PETRUS J [NL]) [A] 1 * column 2, line 14 - line 30; figure 1 *; | [X]WO9802122 (DEKA PRODUCTS LP [US]) [X] 1,5-8 * page 2, line 6 - line 10 * * page 5, line 8 - line 10; figure - * | vom Anmelder | US4500102 |