EP1505115 - Kautschukzusammensetzung, die Zinkoxidpartikel im Nanometergrössenbereich enthält [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent widerrufen Status aktualisiert am 05.04.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.04.2015 | Widerruf des Patents | veröffentlicht am 06.05.2015 [2015/19] | Anmelder | Für alle benannten Staaten The Goodyear Tire & Rubber Company 1144 East Market Street Akron, OH 44316-0001 / US | [N/P] |
Frühere [2007/46] | Für alle benannten Staaten THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY 1144 East Market Street Akron Ohio 44316-0001 / US | ||
Frühere [2005/06] | Für alle benannten Staaten THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY 1144 East Market Street Akron, Ohio 44316-0001 / US | Erfinder | 01 /
ZIMMER, René Jean 141 Rue Ernest Beres L-1232, Howald / LU | 02 /
BOES, Claude Ernest Felix 11, Rue de l'Indépendence L-9147, Erpeldange / LU | [2005/06] | Vertreter | Kutsch, Bernd Goodyear S.A. Patent Department Avenue Gordon Smith 7750 Colmar-Berg / LU | [N/P] |
Frühere [2005/06] | Kutsch, Bernd Goodyear S.A., Patent Department, Avenue Gordon Smith 7750 Colmar-Berg / LU | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04103512.2 | 22.07.2004 | [2005/06] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20030631045 | 29.07.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 631045 | [2005/06] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1505115 | Datum: | 09.02.2005 | Sprache: | EN | [2005/06] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1505115 | Datum: | 14.11.2007 | Sprache: | EN | [2007/46] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 30.12.2004 | Klassifikation | IPC: | C08L21/00, C08K3/22, B60C1/00, C08J3/22 | [2005/06] | CPC: |
B82Y30/00 (EP,US);
B60C1/00 (EP,US);
B60C1/0016 (EP,US);
C08K3/22 (EP,US);
C08K2201/011 (EP,US)
| C-Set: |
C08K3/22, C08L21/00 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2005/43] |
Frühere [2005/06] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Kautschukzusammensetzung, die Zinkoxidpartikel im Nanometergrössenbereich enthält | [2005/06] | Englisch: | A rubber composition containing nanoscaled zinc oxide particles | [2005/06] | Französisch: | Composition de caoutchouc contenant des particules d'oxyde de zinc de taille nanométriques | [2005/06] | Prüfungsverfahren | 09.08.2005 | Prüfungsantrag gestellt [2005/40] | 17.01.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 19.07.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.05.2007 | Ankündigung der Patenterteilung | 26.09.2007 | Erteilungsgebühr entrichtet | 26.09.2007 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
13.08.2008
23.09.2008
ADMISSIBLE Continental AG Vahrenwalder Str. 9 D-30165 Hannover / DE Vertreter des Einsprechenden Finger, Karsten Continental Aktiengesellschaft Patente und Lizenzen Postfach 169 30001 Hannover / DE | [N/P] |
Frühere [2008/38] | |||
Einsprechende(r) | 01
13.08.2008
Continental AG Vahrenwalder Str. 9 D-30165 Hannover / DE Vertreter des Einsprechenden Finger, Karsten Continental Aktiengesellschaft Patente und Lizenzen Postfach 169 D-30001 Hannover / DE | 22.09.2008 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 30.03.2009 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 06.07.2011 | Termin der mündlichen Verhandlung | 09.09.2011 | Absendung der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 09.09.2011 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 21.01.2015 | Rechtswirksamkeit des Widerrufs des Patents [ N /P ] | 21.01.2015 | Rechtswirksamkeit des Widerrufs des Patents [2015/19] | 03.03.2015 | Absendung der Mitteilung über den Widerruf des Patents | Beschwerde im Anschluss an den Einspruch | 04.11.2011 | Beschwerde eingegangen No. T2424/11 | 06.01.2012 | Begründung eingereicht | 21.01.2015 | Ergebnis des Beschwerdeverfahrens: Widerruf des Patents | 21.01.2015 | Termin der mündlichen Verhandlung | 28.01.2015 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 10.07.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 04.07.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | GB | 22.07.2008 | [2009/29] | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XY]CN1386788 ; | [Y]DE1299419 (VEITH PIRELLI AG) [Y] 9 * example -; claim -; table - * * column 1, line 21 - column 2, line 25 * * column 4, line 29 - line 31 *; | [A]DE2325557 (VYSOKA SKOLA CHEM TECH) [A] 1 * example - * * page 5, paragraph 2 *; | [DY]US6225397 (MATERNE THIERRY FLORENT EDME [US], et al) [DY] 3,7,8 * column A; example 1; claim -; table - * * column 12, line 65 - line 67 *; | [X]CN1368518 (RENTAI INDUSTRY CO LTD CHENGDU [CN]) [X] 1,2,4,5; | [XY]CN1386788 (UNIV SHANGHAI ENG TECHNOLOGY [CN]) [X] 1,2,4,6,10 [Y] 3,7-9; | [PXY] - CHEN, YUEHUI, "Nanometer zinc oxide-containing rubber composition with long scorching time and improved mechanical properties and its kneading method", CA, CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, OHIO, US, (20040722), Database accession no. 141:72803, URL: STN, XP002307145 [PX] 1,2,4,6,10 * abstract * [PY] 3,7-9 | [PX] - ZHOU, ZUOWAN ET AL, "Rail cushion rubber compounding containing nanosized zinc oxide", CA, CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, OHIO, US, (20040311), Database accession no. 140:183001, URL: STN, XP002307323 [PX] 1,2,4,5 * abstract * | [XY] - DATABASE WPI, 0, Derwent World Patents Index, vol. 2003, no. 28, Database accession no. 2003-279746, XP002307317 & CN1386788 A 20021225 (UNIV SHANGHAI ENG & TECHNOLOGY) [X] 1,2,4,6,10 * abstract * [Y] 3,7-9 |