EP1548463 - Angelinformationsanzeigevorrichtung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 06.02.2009 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.11.2010 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: GR | veröffentlicht am 15.12.2010 [2010/50] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SHIMANO INC. 3-77, Oimatsu-cho Sakai-ku Sakai City Osaka 590-8577 / JP | [N/P] |
Frühere [2006/31] | Für alle benannten Staaten SHIMANO INC. 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City Osaka 590-8577 / JP | ||
Frühere [2005/26] | Für alle benannten Staaten Shimano Inc. 3-77 Oimatsu-cho, Sakai Osaka 590-8577 / JP | Erfinder | 01 /
Kuriyama, Hiroaki c/o Shimano Inc. 3-77 Oimatsu-cho Sakai-ku Sakai City Osaka 590-8577 / JP | 02 /
Kawabe, Yuzo c/o Shimano Inc. 3-77 Oimatsu-cho Sakai-ku Sakai City Osaka 590-8577 / JP | 03 /
Hirayama, Hirokazu c/o Shimano Inc. 3-77 Oimatsu-cho Sakai-ku Sakai City Osaka 590-8577 / JP | 04 /
Yamamoto, Kazuhito c/o Shimano Inc. 3-77 Oimatsu-cho Sakai-ku Sakai City Osaka 590-8577 / JP | 05 /
Nomura, Masakazu c/o Shimano Inc. 3-77 Oimatsu-cho Sakai-ku Sakai City Osaka 590-8577 / JP | 06 /
Fujimoto, Hiroyasu c/o Furuno Electric Co. Ltd. 9-52 Ashihara-cho Nishinomiya-city, Hyogo 662-8580 / JP | 07 /
Fukuda, Yasushi c/o Furuno Electric Co. Ltd. 9-52 Ashihara-cho Nishinomiya-city, Hyogo 662-8580 / JP | 08 /
Hamato, Hiroyuki c/o Furuno Electric Co. Ltd. 9-52 Ashihara-cho Nishinomiya-city, Hyogo 662-8580 / JP | 09 /
Kobayashi, Koichi c/o Furuno Electric Co. Ltd. 9-52 Ashihara-cho Nishinomiya-city, Hyogo 662-8580 / JP | [2007/39] |
Frühere [2005/26] | 01 /
Kuriyama, Hiroaki Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho Sakai, Osaka 590-8577 / JP | ||
02 /
Kawabe, Yuzo Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho Sakai, Osaka 590-8577 / JP | |||
03 /
Hirayama, Hirokazu Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho Sakai, Osaka 590-8577 / JP | |||
04 /
Yamamoto, Kazuhito Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho Sakai, Osaka 590-8577 / JP | |||
05 /
Nomura, Masakazu Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho Sakai, Osaka 590-8577 / JP | |||
06 /
Fujimoto, Hiroyasu Furuno Electric Co. Ltd., 9-52 Ashihara-cho Nishinomiya-city, Hyogo 662-8580 / JP | |||
07 /
Fukuda, Yasushi Furuno Electric Co. Ltd., 9-52 Ashihara-cho Nishinomiya-city, Hyogo 662-8580 / JP | |||
08 /
Hamato, Hiroyuki Furuno Electric Co. Ltd., 9-52 Ashihara-cho Nishinomiya-city, Hyogo 662-8580 / JP | |||
09 /
Kobayashi, Koichi Furuno Electric Co. Ltd., 9-52 Ashihara-cho Nishinomiya-city, Hyogo 662-8580 / JP | Vertreter | Murnane, Graham John, et al Murgitroyd & Company Scotland House 165-169 Scotland Street Glasgow G5 8PL / GB | [N/P] |
Frühere [2009/40] | Murnane, Graham John, et al Murgitroyd & Company 165-169 Scotland Street Glasgow G5 8PL / GB | ||
Frühere [2005/26] | Murnane, Graham John, et al Murgitroyd & Company Scotland House 165-169 Scotland Street Glasgow G5 8PL / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04257523.3 | 03.12.2004 | [2005/26] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20030405726 | 04.12.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2003405726 | JP20030405727 | 04.12.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2003405727 | JP20040009177 | 16.01.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2004009177 | [2005/26] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1548463 | Datum: | 29.06.2005 | Sprache: | EN | [2005/26] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1548463 | Datum: | 02.04.2008 | Sprache: | EN | [2008/14] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 11.05.2005 | Klassifikation | IPC: | G01S15/96, A01K97/00 | [2005/26] | CPC: |
G01S15/96 (EP,US);
A01K97/00 (KR);
A01K89/00 (EP);
A01K89/015 (EP);
A01K89/017 (KR);
A01K89/0192 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2005/26] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Angelinformationsanzeigevorrichtung | [2005/26] | Englisch: | Fishing data display device | [2005/26] | Französisch: | Dispositif d'affichage d'information pour la pêche | [2005/26] | Prüfungsverfahren | 30.06.2005 | Prüfungsantrag gestellt [2005/34] | 31.08.2007 | Ankündigung der Patenterteilung | 07.12.2007 | Erteilungsgebühr entrichtet | 07.12.2007 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 06.01.2009 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2009/11] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 05.12.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 05.12.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 02.04.2008 | BE | 02.04.2008 | CY | 02.04.2008 | CZ | 02.04.2008 | DK | 02.04.2008 | EE | 02.04.2008 | FI | 02.04.2008 | LT | 02.04.2008 | NL | 02.04.2008 | PL | 02.04.2008 | RO | 02.04.2008 | SI | 02.04.2008 | SK | 02.04.2008 | TR | 02.04.2008 | BG | 02.07.2008 | SE | 02.07.2008 | GR | 03.07.2008 | ES | 13.07.2008 | IS | 02.08.2008 | PT | 03.09.2008 | HU | 03.10.2008 | IE | 03.12.2008 | LU | 03.12.2008 | CH | 31.12.2008 | LI | 31.12.2008 | MC | 31.12.2008 | [2010/50] |
Frühere [2010/38] | AT | 02.04.2008 | |
BE | 02.04.2008 | ||
CY | 02.04.2008 | ||
CZ | 02.04.2008 | ||
DK | 02.04.2008 | ||
EE | 02.04.2008 | ||
FI | 02.04.2008 | ||
LT | 02.04.2008 | ||
NL | 02.04.2008 | ||
PL | 02.04.2008 | ||
RO | 02.04.2008 | ||
SI | 02.04.2008 | ||
SK | 02.04.2008 | ||
TR | 02.04.2008 | ||
BG | 02.07.2008 | ||
SE | 02.07.2008 | ||
ES | 13.07.2008 | ||
IS | 02.08.2008 | ||
PT | 03.09.2008 | ||
HU | 03.10.2008 | ||
IE | 03.12.2008 | ||
LU | 03.12.2008 | ||
CH | 31.12.2008 | ||
LI | 31.12.2008 | ||
MC | 31.12.2008 | ||
Frühere [2010/34] | AT | 02.04.2008 | |
BE | 02.04.2008 | ||
CY | 02.04.2008 | ||
CZ | 02.04.2008 | ||
DK | 02.04.2008 | ||
EE | 02.04.2008 | ||
FI | 02.04.2008 | ||
LT | 02.04.2008 | ||
NL | 02.04.2008 | ||
PL | 02.04.2008 | ||
RO | 02.04.2008 | ||
SI | 02.04.2008 | ||
SK | 02.04.2008 | ||
BG | 02.07.2008 | ||
SE | 02.07.2008 | ||
ES | 13.07.2008 | ||
IS | 02.08.2008 | ||
PT | 03.09.2008 | ||
HU | 03.10.2008 | ||
IE | 03.12.2008 | ||
LU | 03.12.2008 | ||
CH | 31.12.2008 | ||
LI | 31.12.2008 | ||
MC | 31.12.2008 | ||
Frühere [2010/32] | AT | 02.04.2008 | |
BE | 02.04.2008 | ||
CY | 02.04.2008 | ||
CZ | 02.04.2008 | ||
DK | 02.04.2008 | ||
EE | 02.04.2008 | ||
FI | 02.04.2008 | ||
LT | 02.04.2008 | ||
NL | 02.04.2008 | ||
PL | 02.04.2008 | ||
RO | 02.04.2008 | ||
SI | 02.04.2008 | ||
SK | 02.04.2008 | ||
BG | 02.07.2008 | ||
SE | 02.07.2008 | ||
ES | 13.07.2008 | ||
IS | 02.08.2008 | ||
PT | 03.09.2008 | ||
IE | 03.12.2008 | ||
LU | 03.12.2008 | ||
CH | 31.12.2008 | ||
LI | 31.12.2008 | ||
MC | 31.12.2008 | ||
Frühere [2009/47] | AT | 02.04.2008 | |
BE | 02.04.2008 | ||
CY | 02.04.2008 | ||
CZ | 02.04.2008 | ||
DK | 02.04.2008 | ||
EE | 02.04.2008 | ||
FI | 02.04.2008 | ||
LT | 02.04.2008 | ||
NL | 02.04.2008 | ||
PL | 02.04.2008 | ||
RO | 02.04.2008 | ||
SI | 02.04.2008 | ||
SK | 02.04.2008 | ||
BG | 02.07.2008 | ||
SE | 02.07.2008 | ||
ES | 13.07.2008 | ||
IS | 02.08.2008 | ||
PT | 03.09.2008 | ||
IE | 03.12.2008 | ||
CH | 31.12.2008 | ||
LI | 31.12.2008 | ||
MC | 31.12.2008 | ||
Frühere [2009/44] | AT | 02.04.2008 | |
BE | 02.04.2008 | ||
CY | 02.04.2008 | ||
CZ | 02.04.2008 | ||
DK | 02.04.2008 | ||
EE | 02.04.2008 | ||
FI | 02.04.2008 | ||
LT | 02.04.2008 | ||
NL | 02.04.2008 | ||
PL | 02.04.2008 | ||
RO | 02.04.2008 | ||
SI | 02.04.2008 | ||
SK | 02.04.2008 | ||
BG | 02.07.2008 | ||
SE | 02.07.2008 | ||
ES | 13.07.2008 | ||
IS | 02.08.2008 | ||
PT | 03.09.2008 | ||
MC | 31.12.2008 | ||
Frühere [2009/35] | AT | 02.04.2008 | |
BE | 02.04.2008 | ||
CZ | 02.04.2008 | ||
DK | 02.04.2008 | ||
EE | 02.04.2008 | ||
FI | 02.04.2008 | ||
LT | 02.04.2008 | ||
NL | 02.04.2008 | ||
PL | 02.04.2008 | ||
RO | 02.04.2008 | ||
SI | 02.04.2008 | ||
SK | 02.04.2008 | ||
BG | 02.07.2008 | ||
SE | 02.07.2008 | ||
ES | 13.07.2008 | ||
IS | 02.08.2008 | ||
PT | 03.09.2008 | ||
MC | 31.12.2008 | ||
Frühere [2009/22] | AT | 02.04.2008 | |
BE | 02.04.2008 | ||
CZ | 02.04.2008 | ||
DK | 02.04.2008 | ||
EE | 02.04.2008 | ||
FI | 02.04.2008 | ||
LT | 02.04.2008 | ||
NL | 02.04.2008 | ||
PL | 02.04.2008 | ||
RO | 02.04.2008 | ||
SI | 02.04.2008 | ||
SK | 02.04.2008 | ||
BG | 02.07.2008 | ||
SE | 02.07.2008 | ||
ES | 13.07.2008 | ||
IS | 02.08.2008 | ||
PT | 03.09.2008 | ||
Frühere [2009/14] | AT | 02.04.2008 | |
BE | 02.04.2008 | ||
CZ | 02.04.2008 | ||
DK | 02.04.2008 | ||
FI | 02.04.2008 | ||
LT | 02.04.2008 | ||
NL | 02.04.2008 | ||
PL | 02.04.2008 | ||
RO | 02.04.2008 | ||
SI | 02.04.2008 | ||
SK | 02.04.2008 | ||
BG | 02.07.2008 | ||
SE | 02.07.2008 | ||
ES | 13.07.2008 | ||
IS | 02.08.2008 | ||
PT | 03.09.2008 | ||
Frühere [2009/13] | AT | 02.04.2008 | |
BE | 02.04.2008 | ||
CZ | 02.04.2008 | ||
DK | 02.04.2008 | ||
FI | 02.04.2008 | ||
LT | 02.04.2008 | ||
NL | 02.04.2008 | ||
PL | 02.04.2008 | ||
SI | 02.04.2008 | ||
SK | 02.04.2008 | ||
BG | 02.07.2008 | ||
SE | 02.07.2008 | ||
ES | 13.07.2008 | ||
IS | 02.08.2008 | ||
PT | 03.09.2008 | ||
Frühere [2009/09] | AT | 02.04.2008 | |
DK | 02.04.2008 | ||
FI | 02.04.2008 | ||
NL | 02.04.2008 | ||
PL | 02.04.2008 | ||
SI | 02.04.2008 | ||
BG | 02.07.2008 | ||
SE | 02.07.2008 | ||
ES | 13.07.2008 | ||
IS | 02.08.2008 | ||
PT | 03.09.2008 | ||
Frühere [2009/07] | AT | 02.04.2008 | |
FI | 02.04.2008 | ||
NL | 02.04.2008 | ||
PL | 02.04.2008 | ||
SI | 02.04.2008 | ||
BG | 02.07.2008 | ||
SE | 02.07.2008 | ||
ES | 13.07.2008 | ||
IS | 02.08.2008 | ||
PT | 03.09.2008 | ||
Frühere [2009/05] | AT | 02.04.2008 | |
FI | 02.04.2008 | ||
NL | 02.04.2008 | ||
PL | 02.04.2008 | ||
SI | 02.04.2008 | ||
BG | 02.07.2008 | ||
ES | 13.07.2008 | ||
IS | 02.08.2008 | ||
PT | 03.09.2008 | ||
Frühere [2008/49] | AT | 02.04.2008 | |
FI | 02.04.2008 | ||
NL | 02.04.2008 | ||
PL | 02.04.2008 | ||
SI | 02.04.2008 | ||
BG | 02.07.2008 | ||
ES | 13.07.2008 | ||
PT | 03.09.2008 | ||
Frühere [2008/48] | NL | 02.04.2008 | |
SI | 02.04.2008 | ||
BG | 02.07.2008 | ||
ES | 13.07.2008 | ||
Frühere [2008/47] | SI | 02.04.2008 | |
ES | 13.07.2008 | ||
Frühere [2008/44] | SI | 02.04.2008 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US5253220 (WILSON SR JOHN E [US]) [A] 1 * the whole document *; | [A]US5771205 (CURRIER JON DAVID [US], et al) [A] 1-16 * abstract *; | [A]US6595315 (FUJIMOTO HIROYASU [JP], et al) [A] 1 * the whole document *; | [A]US6628569 (STEINER MARK [US], et al) [A] 1* the whole document * |