EP1672460 - Vorrichtung zur Detektion von Computerbenutzern [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 01.10.2010 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.03.2011 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 06.04.2011 [2011/14] | Anmelder | Für alle benannten Staaten STMicroelectronics (Research & Development) Limited Planar House, Parkway, Globe Park Marlow, Buckinghamshire SL7 1YL / GB | [2009/48] |
Frühere [2006/25] | Für alle benannten Staaten STMicroelectronics (Research & Development) Limited Planar House, Parkway, Globe Park Marlow Buckinghamshire SL7 1YL / GB | Erfinder | 01 /
Raynor, Jeffrey Ambridge Hall, 17 West Catherine Place Edinburgh EH12 5HZ / GB | 02 /
Stewart, Brian Douglas 7 Logie Green Gardens Edinburgh EH7 4HE / GB | [2006/25] | Vertreter | Cooper, John, et al Murgitroyd & Company Scotland House 165-169 Scotland Street Glasgow G5 8PL / GB | [N/P] |
Frühere [2009/48] | Cooper, John, et al Murgitroyd & Company 165-169 Scotland Street Glasgow G5 8PL / GB | ||
Frühere [2006/25] | Cooper, John, et al Murgitroyd & Company, Scotland House, 165-169 Scotland Street Glasgow G5 8PL / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04257808.8 | 15.12.2004 | [2006/25] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1672460 | Datum: | 21.06.2006 | Sprache: | EN | [2006/25] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1672460 | Datum: | 25.11.2009 | Sprache: | EN | [2009/48] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 18.08.2005 | Klassifikation | IPC: | G06F21/20 | [2009/22] | CPC: |
G06F1/3203 (EP,US);
G06F1/3231 (EP,US);
G06F21/32 (EP,US);
G06F21/43 (EP,US);
Y02D10/00 (EP,US)
|
Frühere IPC [2006/25] | G06F1/00 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [2007/09] |
Frühere [2006/25] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Vorrichtung zur Detektion von Computerbenutzern | [2006/25] | Englisch: | Computer user detection apparatus | [2006/25] | Französisch: | Dispositif de détection d'utilisateur d'ordinateur | [2006/25] | Prüfungsverfahren | 07.12.2006 | Prüfungsantrag gestellt [2007/03] | 22.12.2006 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 25.01.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 17.04.2007 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HU, IE, IS, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 21.05.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.11.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 09.02.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 15.06.2009 | Ankündigung der Patenterteilung | 12.10.2009 | Erteilungsgebühr entrichtet | 12.10.2009 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 26.08.2010 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2010/44] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.12.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.12.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 01.02.2007 | AT   M01   Noch nicht entrichtet | 01.02.2007 | BE   M01   Noch nicht entrichtet | 01.02.2007 | BG   M01   Noch nicht entrichtet | 01.02.2007 | CH   M01   Noch nicht entrichtet | 01.02.2007 | CY   M01   Noch nicht entrichtet | 01.02.2007 | CZ   M01   Noch nicht entrichtet | 01.02.2007 | DK   M01   Noch nicht entrichtet | 01.02.2007 | EE   M01   Noch nicht entrichtet | 01.02.2007 | ES   M01   Noch nicht entrichtet | 01.02.2007 | FI   M01   Noch nicht entrichtet | 01.02.2007 | GR   M01   Noch nicht entrichtet | 01.02.2007 | HU   M01   Noch nicht entrichtet | 01.02.2007 | IE   M01   Noch nicht entrichtet | 01.02.2007 | IS   M01   Noch nicht entrichtet | 01.02.2007 | LT   M01   Noch nicht entrichtet | 01.02.2007 | LU   M01   Noch nicht entrichtet | 01.02.2007 | MC   M01   Noch nicht entrichtet | 01.02.2007 | NL   M01   Noch nicht entrichtet | 01.02.2007 | PL   M01   Noch nicht entrichtet | 01.02.2007 | PT   M01   Noch nicht entrichtet | 01.02.2007 | RO   M01   Noch nicht entrichtet | 01.02.2007 | SE   M01   Noch nicht entrichtet | 01.02.2007 | SI   M01   Noch nicht entrichtet | 01.02.2007 | SK   M01   Noch nicht entrichtet | 01.02.2007 | TR   M01   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | IT | 25.11.2009 | [2011/14] | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]US5635905 (BLACKBURN RONALD E [US], et al) [Y] 7,13-16,18,21,25 * abstract * * column 1, line 55 - column 3, line 32 * * column 5, line 6 - column 6, line 32 * * column 9, line 13 - column 10, line 46 * * column 14, line 23 - line 66 * * figures 1-3,4B,5D,7,8,11 *; | [A]US5835083 (NIELSEN JAKOB [US], et al) [A] 1-28 * abstract * * column 2, line 1 - line 64 * * column 4, line 20 - line 64 * * column 5, line 66 - column 6, line 52 * * figures 1,2b,4,5 *; | [A]US5991429 (COFFIN JEFFREY S [US], et al) [A] 1-28 * abstract * * column 1, line 33 - column 2, line 2 * * column 5, line 32 - column 6, line 31 * * column 7, line 59 - column 8, line 58 ** claims 1,2 *; | [Y]US6111517 (ATICK JOSEPH J [US], et al) [Y] 27 * abstract * * column 1, line 15 - line 19 * * column 3, line 60 - column 4, line 59 *; | [Y]US6421453 (KANEVSKY DIMITRI [US], et al) [Y] 19,20 * abstract * * column 1, line 1 - line 14 * * column 2, line 57 - column 3, line 25 * * column 10, line 19 - line 34 * * column 11, line 65 - column 12, line 29 * * column 19, line 9 - line 23 * * figure 1 *; | [XY]US2002095222 (LIGNOUL MARK [US]) [X] 1-6,8-12,23,24,26,28 * abstract * * page 1, paragraphs 4,8 * * page 2, paragraphs 11,21 * * page 3, paragraph 23 - paragraph 25 * * page 4, paragraph 31 * * page 5, paragraph 37 * * page 9, paragraph 65 * * page 10, paragraph 68 * * page 11, paragraph 71 * * claims 1-6,14 * [Y] 7,13-16,18-21,25,27 |