EP1466996 - Verfahren zum Herstellen einer Schutzbeschichtung enthaltend Aluminium und Zirkonium auf einem Metal [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 18.09.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 18.09.2015 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 21.10.2015 [2015/43] | Anmelder | Für:DE
FR
GB
IT
RO
SE
Office National d'Etudes et de Recherches Aérospatiales (ONERA) 29, Avenue de la Division-Leclerc 92320 Châtillon / FR | Für:DE
FR
GB
IT
SNECMA 2, boulevard du Général Martial Valin 75015 Paris / FR | [N/P] |
Frühere [2014/46] | Für:DE
FR
GB
IT
RO
SE
ONERA (Office National d'Etudes et de Recherches Aérospatiales) 29, Avenue de la Division-Leclerc 92320 Châtillon / FR | ||
Für:DE
FR
GB
IT
SNECMA 2, boulevard du Général Martial Valin 75015 Paris / FR | |||
Frühere [2005/38] | Für:DE
FR
GB
IT
RO
SE
ONERA (Office National d'Etudes et de Recherches Aérospatiales) 29, Avenue de la Division-Leclerc 92320 Châtillon / FR | ||
Für:DE
FR
GB
IT
SNECMA 2 boulevard du Général Martial Valin 75015 Paris / FR | |||
Frühere [2004/42] | Für:DE
FR
GB
IT
RO
SE
ONERA (Office National d'Etudes et de Recherches Aérospatiales) 29, Avenue de la Division-Leclerc 92320 Châtillon / FR | ||
Für:DE
FR
GB
IT
Snecma Moteurs 2, boulevard du Général Martial Valin 75015 Paris / FR | Erfinder | 01 /
Bacos, Marie Pierre 19 bis rue Pasteur 92160 Antony / FR | 02 /
Josso, Pierre 61 L'Aigle, 44, rue d'Erévan 92130 Issy les Moulineaux / FR | 03 /
Navéos, Serge 29, rue de Chateaubriand 92290 Chatenay-Malabry / FR | [2004/42] | Vertreter | de Kernier, Gabriel, et al Cabinet Netter Conseils en Propriété Industrielle 36, avenue Hoche 75008 Paris / FR | [2012/17] |
Frühere [2004/42] | Rousset, Jean-Claude Cabinet Netter 36, avenue Hoche 75008 Paris / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04290714.7 | 16.03.2004 | [2004/42] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20030004104 | 02.04.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 0304104 | [2004/42] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1466996 | Datum: | 13.10.2004 | Sprache: | FR | [2004/42] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1466996 | Datum: | 06.09.2006 | [2006/36] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1466996 | Datum: | 12.11.2014 | Sprache: | FR | [2014/46] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 09.08.2006 | Klassifikation | IPC: | C23C10/06, C23C16/08, C23C10/14 | [2006/36] | CPC: |
C23C10/14 (EP,US);
C23C10/08 (EP,US);
Y02T50/60 (US)
|
Frühere IPC [2004/42] | C23C10/14 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT, RO, SE [2007/19] |
Frühere [2004/42] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zum Herstellen einer Schutzbeschichtung enthaltend Aluminium und Zirkonium auf einem Metal | [2004/42] | Englisch: | Method of producing a protective coating comprising aluminium and zirconium on a metal | [2004/42] | Französisch: | Procédé pour former sur un métal un revêtement protecteur contenant de l'aluminium et du zirconium | [2004/42] | Prüfungsverfahren | 04.10.2006 | Prüfungsantrag gestellt [2006/46] | 28.04.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 08.07.2010 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.07.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 27.10.2011 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.09.2013 | Ankündigung der Patenterteilung | 08.01.2014 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 08.01.2014 | Erteilungsgebühr entrichtet | 08.01.2014 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 22.04.2014 | Ankündigung der Patenterteilung | 28.04.2014 | Erteilungsgebühr entrichtet | 28.04.2014 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 28.04.2014 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 28.04.2010 | Einspruch (Einsprüche) | 13.08.2015 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2015/43] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 06.03.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.02.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 21.01.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 14.01.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 09.02.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 07.03.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 06.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 08.03.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 11.03.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | RO | 12.11.2014 | SE | 12.11.2014 | [2015/36] |
Frühere [2015/24] | SE | 12.11.2014 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]FR1221455 (METALLIC SURFACES RES LAB LTD) [A] 5,12 * page 3, lines 3-14, paragraph DROITE *; | [AD]US3486927 (GAUJE GEORGES MAURICE CELESTIN) [AD] 1-21 * claim 1 *; | [A]US5455071 (PILLHOEFER HORST [DE], et al) [A] 1-21 * claim 1 *; | [X]EP0821078 (HOWMET RES CORP [US]) [X] 1-4,6,7,9-11,14,18,21 * page 4, line 53 - page 5, line 24; claims 14-19 *; | [X]US6291014 (WARNES BRUCE M [US], et al) [X] 1-4,6,7,9-11,14,18,21 * column 5, line 18 - line 32; claims 1-4 * * column 6, line 28 - line 69 *; | [A]WO02055754 (MTU AERO ENGINES GMBH [DE], et al) [A] 1-21* claims 1-17 * |