EP1633145 - Gesichertes elektronisches Gerät [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 11.05.2007 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.05.2007 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 13.06.2007 [2007/24] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Nagra Thomson Licensing 46, Quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne-Billancourt / FR | [2007/08] |
Frühere [2006/10] | Für alle benannten Staaten Canal + Technologies 34, Place Raoul Dautry 75906 Paris Cedex 15 / FR | Erfinder | 01 /
Albanèse, Laurent Canal + Technologies 34 place Raoul Dautry 759006 Paris cedex 15 / FR | 02 /
Perrine, Jérome Canal + Technologies 34 place Raoul Dautry 75906 Paris cedex 15 / FR | [2006/10] | Vertreter | Weihs, Bruno Konrad Osha Liang 121, Avenue des Champs Elysées 75008 Paris / FR | [N/P] |
Frühere [2006/10] | Weihs, Bruno Konrad Cabinet Osha Liang 121, Avenue des Champs Elysées 75008 Paris / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04292128.8 | 03.09.2004 | [2006/10] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1633145 | Datum: | 08.03.2006 | Sprache: | EN | [2006/10] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 16.02.2005 | Klassifikation | IPC: | H04N7/167, G06F12/14 | [2006/10] | CPC: |
H04N21/4183 (EP);
H04N21/4181 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | (deleted) [2006/46] |
Frühere [2006/10] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Gesichertes elektronisches Gerät | [2006/10] | Englisch: | Secured electronic device | [2006/10] | Französisch: | Appareil électronique sécurisé | [2006/10] | Prüfungsverfahren | 09.09.2006 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2007/24] | 19.01.2007 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2007/24] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 17.10.2006 | AT   M01   Noch nicht entrichtet | 17.10.2006 | BE   M01   Noch nicht entrichtet | 17.10.2006 | BG   M01   Noch nicht entrichtet | 17.10.2006 | CH   M01   Noch nicht entrichtet | 17.10.2006 | CY   M01   Noch nicht entrichtet | 17.10.2006 | CZ   M01   Noch nicht entrichtet | 17.10.2006 | DE   M01   Noch nicht entrichtet | 17.10.2006 | DK   M01   Noch nicht entrichtet | 17.10.2006 | EE   M01   Noch nicht entrichtet | 17.10.2006 | ES   M01   Noch nicht entrichtet | 17.10.2006 | FI   M01   Noch nicht entrichtet | 17.10.2006 | FR   M01   Noch nicht entrichtet | 17.10.2006 | GB   M01   Noch nicht entrichtet | 17.10.2006 | GR   M01   Noch nicht entrichtet | 17.10.2006 | HU   M01   Noch nicht entrichtet | 17.10.2006 | IE   M01   Noch nicht entrichtet | 17.10.2006 | IT   M01   Noch nicht entrichtet | 17.10.2006 | LU   M01   Noch nicht entrichtet | 17.10.2006 | MC   M01   Noch nicht entrichtet | 17.10.2006 | NL   M01   Noch nicht entrichtet | 17.10.2006 | PL   M01   Noch nicht entrichtet | 17.10.2006 | PT   M01   Noch nicht entrichtet | 17.10.2006 | RO   M01   Noch nicht entrichtet | 17.10.2006 | SE   M01   Noch nicht entrichtet | 17.10.2006 | SI   M01   Noch nicht entrichtet | 17.10.2006 | SK   M01   Noch nicht entrichtet | 17.10.2006 | TR   M01   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr/Regel 85b EPÜ 1973 | 17.10.2006 | M01   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.09.2006 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US5249232 (ERBES NORBERT [DE], et al) [X] 1-6 * the whole document *; | [X] - WEISS R, "ENHANCED 8051 DELIVERS SECURE OPERATION AND PROTECTS SOFTWARE", EDN ELECTRICAL DESIGN NEWS, CAHNERS PUBLISHING CO. NEWTON, MASSACHUSETTS, US, (19920316), vol. 37, no. 6, ISSN 0012-7515, page 83, XP000298138 [X] 1-6 * the whole document * |