EP1535947 - 4,4-Diarylbutadien enthaltende Diorganopolysiloxan-Derivate, diese enthaltende Lichtschutzzusammensetzungen und deren Verwendungen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 12.11.2010 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.10.2012 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: TR | veröffentlicht am 21.11.2012 [2012/47] | Anmelder | Für alle benannten Staaten L'Oréal 14, rue Royale 75008 Paris / FR | [N/P] |
Frühere [2010/01] | Für alle benannten Staaten L'ORÉAL 14, rue Royale 75008 Paris / FR | ||
Frühere [2005/22] | Für alle benannten Staaten L'OREAL 14, rue Royale 75008 Paris / FR | Erfinder | 01 /
Richard, Hervé 31, Rue Robert Schumann 93420 Villepinte / FR | [2005/22] | Vertreter | Miszputen, Laurent L'Oréal Service DIPI 9 Rue Pierre Dreyfus 92110 Clichy / FR | [N/P] |
Frühere [2005/22] | Miszputen, Laurent L'OREAL - D.I.P.I. 25-29 Quai Aulagnier 92600 Asnières / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04292615.4 | 04.11.2004 | [2005/22] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20030050900 | 25.11.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 0350900 | [2005/22] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1535947 | Datum: | 01.06.2005 | Sprache: | FR | [2005/22] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1535947 | Datum: | 06.01.2010 | Sprache: | FR | [2010/01] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 11.04.2005 | Klassifikation | IPC: | C08G77/04, C07F7/08, A61K8/89 | [2009/28] | CPC: |
C08G77/045 (EP);
A61K8/585 (EP);
A61K8/895 (EP);
A61K8/898 (EP);
A61Q17/04 (EP);
C07F7/0838 (EP);
C07F7/21 (EP);
C08G77/04 (EP);
A61K2800/52 (EP);
A61K2800/57 (EP)
(-)
|
Frühere IPC [2005/22] | C08G77/04, C07F7/08, A61K7/48 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2005/22] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | 4,4-Diarylbutadien enthaltende Diorganopolysiloxan-Derivate, diese enthaltende Lichtschutzzusammensetzungen und deren Verwendungen | [2005/22] | Englisch: | Diorganosiloxane derivatives containing a 4,4-diarylbutadiene moiety, sunscreen compositions containing them and their uses | [2005/22] | Französisch: | Composés diorganopolysiloxaniques à fonction 4,4-diarylbutadiène compositions photoprotectrices les contenant ; utilisations | [2005/22] | Prüfungsverfahren | 01.12.2005 | Prüfungsantrag gestellt [2006/05] | 30.03.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 07.09.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.05.2009 | Ankündigung der Patenterteilung | 03.07.2009 | Erteilungsgebühr entrichtet | 03.07.2009 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 07.10.2010 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2010/50] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.11.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 15.11.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 12.11.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 06.01.2010 | CY | 06.01.2010 | CZ | 06.01.2010 | DK | 06.01.2010 | EE | 06.01.2010 | FI | 06.01.2010 | IE | 06.01.2010 | NL | 06.01.2010 | PL | 06.01.2010 | RO | 06.01.2010 | SI | 06.01.2010 | SK | 06.01.2010 | TR | 06.01.2010 | BG | 06.04.2010 | GR | 07.04.2010 | IS | 06.05.2010 | PT | 06.05.2010 | HU | 07.07.2010 | [2012/47] |
Frühere [2012/42] | AT | 06.01.2010 | |
CY | 06.01.2010 | ||
CZ | 06.01.2010 | ||
DK | 06.01.2010 | ||
EE | 06.01.2010 | ||
FI | 06.01.2010 | ||
IE | 06.01.2010 | ||
NL | 06.01.2010 | ||
PL | 06.01.2010 | ||
RO | 06.01.2010 | ||
SI | 06.01.2010 | ||
SK | 06.01.2010 | ||
BG | 06.04.2010 | ||
GR | 07.04.2010 | ||
IS | 06.05.2010 | ||
PT | 06.05.2010 | ||
HU | 07.07.2010 | ||
Frühere [2011/07] | AT | 06.01.2010 | |
CY | 06.01.2010 | ||
CZ | 06.01.2010 | ||
DK | 06.01.2010 | ||
EE | 06.01.2010 | ||
FI | 06.01.2010 | ||
IE | 06.01.2010 | ||
NL | 06.01.2010 | ||
PL | 06.01.2010 | ||
RO | 06.01.2010 | ||
SI | 06.01.2010 | ||
SK | 06.01.2010 | ||
BG | 06.04.2010 | ||
GR | 07.04.2010 | ||
IS | 06.05.2010 | ||
PT | 06.05.2010 | ||
Frühere [2010/51] | AT | 06.01.2010 | |
CY | 06.01.2010 | ||
CZ | 06.01.2010 | ||
EE | 06.01.2010 | ||
FI | 06.01.2010 | ||
IE | 06.01.2010 | ||
NL | 06.01.2010 | ||
PL | 06.01.2010 | ||
RO | 06.01.2010 | ||
SI | 06.01.2010 | ||
SK | 06.01.2010 | ||
BG | 06.04.2010 | ||
GR | 07.04.2010 | ||
IS | 06.05.2010 | ||
PT | 06.05.2010 | ||
Frühere [2010/50] | AT | 06.01.2010 | |
CY | 06.01.2010 | ||
CZ | 06.01.2010 | ||
EE | 06.01.2010 | ||
FI | 06.01.2010 | ||
IE | 06.01.2010 | ||
NL | 06.01.2010 | ||
PL | 06.01.2010 | ||
RO | 06.01.2010 | ||
SI | 06.01.2010 | ||
SK | 06.01.2010 | ||
GR | 07.04.2010 | ||
IS | 06.05.2010 | ||
PT | 06.05.2010 | ||
Frühere [2010/46] | AT | 06.01.2010 | |
FI | 06.01.2010 | ||
IE | 06.01.2010 | ||
NL | 06.01.2010 | ||
PL | 06.01.2010 | ||
SI | 06.01.2010 | ||
GR | 07.04.2010 | ||
IS | 06.05.2010 | ||
PT | 06.05.2010 | ||
Frühere [2010/38] | AT | 06.01.2010 | |
FI | 06.01.2010 | ||
NL | 06.01.2010 | ||
PL | 06.01.2010 | ||
SI | 06.01.2010 | ||
IS | 06.05.2010 | ||
PT | 06.05.2010 | ||
Frühere [2010/36] | AT | 06.01.2010 | |
NL | 06.01.2010 | ||
PL | 06.01.2010 | ||
SI | 06.01.2010 | ||
IS | 06.05.2010 | ||
PT | 06.05.2010 | ||
Frühere [2010/35] | AT | 06.01.2010 | |
NL | 06.01.2010 | ||
SI | 06.01.2010 | ||
IS | 06.05.2010 | ||
PT | 06.05.2010 | ||
Frühere [2010/34] | AT | 06.01.2010 | |
SI | 06.01.2010 | ||
IS | 06.05.2010 | ||
Frühere [2010/30] | AT | 06.01.2010 | |
SI | 06.01.2010 | ||
Frühere [2010/23] | SI | 06.01.2010 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]JP2002053527 ; | [Y]EP0712855 (OREAL [FR]) [Y] 1-21 * Revendications 1-30; formules (1)-(2), (4.1)-(4.4); exemples 1-5 *; | [Y]EP0845466 (OREAL [FR]) [Y] 1-21 * Revendications 1-16; formules (1) et (2); exemples 1-3 *; | [X]WO03027168 (SILVER MICHAEL E [US]) [X] 1-21 * Revendication 1; formule (I); définition de X * | [Y] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (20020604), vol. 2002, no. 06, & JP2002053527 A 20020219 (TAKASAGO INTERNATL CORP) [Y] 1-21 * abstract * | vom Anmelder | EP0712855 | EP0845466 | JP2002053527 | WO03027168 |