EP1480457 - Verfahren und Vorrichtung zur Steuerung der Bandbreite von einem Video-auf-Anfrage-Dienst [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 15.04.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.04.2016 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 18.05.2016 [2016/20] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Orange 78, rue Olivier de Serres 75015 Paris / FR | [2013/39] |
Frühere [2004/48] | Für alle benannten Staaten FRANCE TELECOM 6, Place d'Alleray 75015 Paris / FR | Erfinder | 01 /
Yclon, Joel 14, rue de Saint Laurent 35700 Rennes / FR | [2004/48] | Vertreter | Vidon Brevets & Stratégie 16B, rue de Jouanet BP 90333 35703 Rennes Cedex 7 / FR | [N/P] |
Frühere [2004/48] | Vidon, Patrice Cabinet Vidon 16 B, rue Jouanet - B.P. 90333 Technopole Atalante 35703 Rennes Cedex 7 / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04364037.4 | 18.05.2004 | [2004/48] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20030006117 | 21.05.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 0306117 | [2004/48] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1480457 | Datum: | 24.11.2004 | Sprache: | FR | [2004/48] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1480457 | Datum: | 08.02.2006 | [2006/06] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 28.12.2005 | Klassifikation | IPC: | H04N7/173, H04N7/16 | [2006/06] | CPC: |
H04N7/173 (EP);
H04N21/2385 (EP);
H04N21/2402 (EP);
H04N21/26241 (EP);
H04N21/47202 (EP);
H04N21/6405 (EP);
H04N7/16 (EP)
(-)
|
Frühere IPC [2004/48] | H04N7/12 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2004/48] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren und Vorrichtung zur Steuerung der Bandbreite von einem Video-auf-Anfrage-Dienst | [2004/48] | Englisch: | Method and system for managing the bandwidth of a video-on-demand service | [2004/48] | Französisch: | Procédé et système pour la gestion de la bande passante d'un service de vidéo-à-la-demande | [2004/48] | Prüfungsverfahren | 10.03.2006 | Prüfungsantrag gestellt [2006/18] | 27.06.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 26.10.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.06.2014 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 04.11.2014 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.12.2015 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2016/20] | 11.01.2016 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2016/20] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 27.06.2006 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.05.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.05.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 26.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 25.05.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 28.05.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 30.05.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 26.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 29.05.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 26.05.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.05.2015 | 12   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XY]WO0078031 (SCIENT ATLANTA INC HUBERT J BA [US]) [X] 1-3,5,6,8-25 * page 3, line 22 - page 4, line 32 * * page 18, line 20 - page 19, line 20 * * page 20, line 19 - line 26 * * page 22, line 33 - page 23, line 27 * * figure 4 * * claims 1-3,7-11 * [Y] 4,7; | [A]WO0131605 (NCUBE CORP [US]) [A] 1-3,5-9,11,13-16,19-25 * page 3, line 2 - page 5, line 11 * * page 8, line 13 - page 12, line 7 * * figure 1 * * claims 1-3,7,12-16,21,22,25,30-34 *; | [Y]WO0219249 (REARDEN STEEL INC [US]) [Y] 7 * page 14, line 11 - line 20 * * page 26, line 20 - line 29 * * claim 8 *; | [YA]US2002170063 (ANSARI AHMAD [US], et al) [Y] 4 * paragraph [0021] * * paragraph [0023] * * paragraph [0027] * * paragraph [0030] * * paragraphs [0046] , [0047] * * paragraph [0084] * * figure 5 * * claims 11,12,14,15,17 * [A] 1,19-25; | [A]US2003061619 (GIAMMARESSI TOM [US]) [A] 1,2,8,11,13,21-25 * paragraph [0003] * * paragraphs [0008] , [0009] * * paragraph [0016] * * paragraph [0027] * * paragraphs [0030] - [0036] ** figures 1,2 *; | [A]US2003093799 (KAUFFMAN MARC W [US], et al) [A] 1-4,19-25 * paragraphs [0073] - [0085] * * figures 5A,5B,9 * |