Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP1586713 | Globale Akte | 09.12.2009 | B1 | EP1586713 | 19.10.2005 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | EP04405231 | 15.04.2004 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | ATE451506T | 15.12.2009 | T1 | Prioritätsnummer | Datum | EP04405231 | 15.04.2004 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | DE502004010488D1 | 21.01.2010 | D1 | Prioritätsnummer | Datum | EP04405231 | 15.04.2004 |