EP1557501 - Einrichtung zur Abgabe von aufbereitetem Wasser, Hahn und Versorgungsrohr dafür [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 14.01.2011 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 14.01.2011 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 16.02.2011 [2011/07] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Nobili, Fabrizio Zona Industriale 6534 San Vittore / CH | [2005/30] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2005/30] | Vertreter | Zardi, Marco, et al M. Zardi & Co. SA Via Pioda 6 6900 Lugano / CH | [N/P] |
Frühere [2008/37] | Zardi, Marco, et al M. Zardi & Co. S.A. Via Pioda 6 6900 Lugano / CH | ||
Frühere [2006/41] | Zardi, Marco, et al M. Zardi & Co. SA Via G.B. Pioda 6 6900 Lugano / CH | ||
Frühere [2005/44] | Modiano, Micaela Nadia, et al Dr. Modiano & Associati S.p.A. Via Meravigli 16 20123 Milano / IT | ||
Frühere [2005/30] | Modiano, Guido, Dr.-Ing., et al Dr. Modiano & Associati SpA Via Meravigli, 16 20123 Milano / IT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04425045.4 | 26.01.2004 | [2005/30] | Anmeldesprache | IT | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1557501 | Datum: | 27.07.2005 | Sprache: | EN | [2005/30] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 14.10.2004 | Klassifikation | IPC: | E03C1/04, F16L33/00 | [2005/30] | CPC: |
F16L39/005 (EP,US);
E03C1/0409 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2005/30] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Einrichtung zur Abgabe von aufbereitetem Wasser, Hahn und Versorgungsrohr dafür | [2005/30] | Englisch: | Treated water delivery assembly, faucet and feeding pipe therefor | [2005/30] | Französisch: | Assemblage de distribution de l'eau traitée, robinet et tuyau d'alimentation associé | [2005/30] | Prüfungsverfahren | 15.12.2005 | Prüfungsantrag gestellt [2006/06] | 03.08.2010 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2011/07] | 13.09.2010 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2011/07] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.07.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.01.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 30.01.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 28.01.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.01.2006 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   19.07.2006 | 31.01.2010 | 07   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]GB1253959 (ELEKTRON CO MBH [DE], et al) [Y] 9 * page 1, line 80 - page 2, line 24; figure 1 *; | [A]DE2539210 (PRUEFLING GERHARD DIPL ING) [A] 8* figure 5 *; | [DA]US4107046 (CORDER THOMAS E) [DA] 1-3,5,6 * column W *; | [XY]US5735467 (LEE CHENG-CHUNG [TW]) [X] 1,2,7,8 * column 2, line 66 - column 3, line 37; figure - * [Y] 9; | [DX]US6093313 (KRONCKE DOUGLAS W [US], et al) [DX] 2-6 * column 2, line 38 - column 4, line 24; figures 1-6 * | vom Anmelder | US712868 | US738486 | US816517 | US3853761 | US4107046 | US4172796 | US4770768 | US4863103 | US5020569 | US5152464 | US5744033 | US5823229 | US5858215 | US5976362 | US6093313 |