EP1658869 - Membraneinheit, Gehäuse einer Druckmesseinheit und Druckmesseinheit [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 13.06.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.09.2008 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 15.10.2008 [2008/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Fresenius Medical Care Deutschland GmbH Else-Kröner-Strasse 1 61352 Bad Homburg v.d.H. / DE | [2006/21] | Erfinder | 01 /
Reiter, Reinhold Via Indipendenza 6b 26013 Crema / IT | 02 /
Caronna, Marco, Dr. Via Emilia Est 297 41100 Modena / IT | [2006/21] | Vertreter | Herrmann, Uwe, et al Lorenz Seidler Gossel Rechtsanwälte Patentanwälte Partnerschaft mbB Widenmayerstrasse 23 80538 München / DE | [N/P] |
Frühere [2008/42] | Herrmann, Uwe, et al Lorenz - Seidler - Gossel Widenmayerstrasse 23 80538 München / DE | ||
Frühere [2006/21] | Herrmann, Uwe, et al Lorenz - Seidler - Gossel, Widenmayerstrasse 23 80538 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04425855.6 | 17.11.2004 | [2006/21] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1658869 | Datum: | 24.05.2006 | Sprache: | EN | [2006/21] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.04.2005 | Klassifikation | IPC: | A61M1/36, G01L19/00 | [2006/21] | CPC: |
A61M1/3639 (EP,US);
A61M1/3641 (EP,KR,US);
A61M1/14 (KR);
G01L19/0023 (EP,KR,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/21] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Membraneinheit, Gehäuse einer Druckmesseinheit und Druckmesseinheit | [2006/21] | Englisch: | Membrane unit, housing of a pressure measuring unit and pressure measuring unit | [2006/21] | Französisch: | Membrane, boîtier d'un capteur de pression et capteur de pression | [2006/21] | Prüfungsverfahren | 03.07.2006 | Prüfungsantrag gestellt [2006/33] | 22.08.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 28.12.2007 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2008/29] | 07.02.2008 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2008/29] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.11.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.11.2007 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US2003115965 (MITTELSTEIN MICHAEL [US], et al) [X] 1-3,5-8,11,12,14-18 * paragraphs [0027] , [0028]; figure 2 *; | [X]US2003200812 (KUHN DAVID [US], et al) [X] 1-18 * paragraphs [0057] , [0062] , [0066] - [0068]; figures 1a,2,6,7 *; | [DX]US2004050168 (UBERREITER ANDREAS [DE]) [DX] 1-3,5-9,12-18* paragraphs [0081] , [0091]; figure 4 * | vom Anmelder | US5614677 | WO9937983 | US2004050168 |