EP1475264 - Freizeitfahrzeug- Sperrdifferential [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 04.02.2011 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.08.2014 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: GR | veröffentlicht am 17.09.2014 [2014/38] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Arctic Cat Inc. P.O. Box 810, 600 South Brooks Avenue Thief River Falls Minnesota 56701 / US | [2010/13] |
Frühere [2004/46] | Für alle benannten Staaten Arctic Cat Inc. P.O. Box 810, 600 South Brooks Avenue Thief River Falls, Minnesota 56701 / US | Erfinder | 01 /
Tweet, Ole 2505 Nelson Drive Thief River Falls Minnesota 56701 / US | 02 /
Stenvik, Owen 18432 170 Ave NW Thief River Falls Minnesota 56701 / US | [2004/46] | Vertreter | Jörgensson, Leif Sixten, et al Ström & Gulliksson AB P.O. Box 4188 203 13 Malmö / SE | [N/P] |
Frühere [2008/28] | Jörgensson, Leif Sixten, et al Ström & Gulliksson AB P.O. Box 4188 203 13 Malmö / SE | ||
Frühere [2006/24] | Jörgensson, Leif Sixten, et al Awapatent AB Box 5117 200 71 Malmö / SE | ||
Frühere [2004/46] | Rostovanyi, Peter AWAPATENT AB, Box 5117 200 71 Malmö / SE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04445055.9 | 07.05.2004 | [2004/46] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20030434518 | 07.05.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 434518 | [2004/46] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1475264 | Datum: | 10.11.2004 | Sprache: | EN | [2004/46] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1475264 | Datum: | 26.12.2007 | [2007/52] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1475264 | Datum: | 31.03.2010 | Sprache: | EN | [2010/13] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 22.11.2007 | Klassifikation | IPC: | B60K17/346 | [2004/46] | CPC: |
B60K17/16 (EP,US);
B60K17/346 (EP,US);
F16H48/08 (EP,US);
F16H48/24 (EP,US);
F16H48/30 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2004/46] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Freizeitfahrzeug- Sperrdifferential | [2004/46] | Englisch: | Recreational vehicle locking differential | [2004/46] | Französisch: | Différentiel bloquant de véhicule de loisir | [2004/46] | Prüfungsverfahren | 24.06.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2008/32] | 27.11.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 03.04.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.10.2009 | Ankündigung der Patenterteilung | 18.02.2010 | Erteilungsgebühr entrichtet | 18.02.2010 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 04.01.2011 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2011/10] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.03.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 05.05.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 28.05.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 11.05.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 31.03.2010 | BE | 31.03.2010 | CY | 31.03.2010 | CZ | 31.03.2010 | DK | 31.03.2010 | EE | 31.03.2010 | FI | 31.03.2010 | GR | 31.03.2010 | IT | 31.03.2010 | NL | 31.03.2010 | PL | 31.03.2010 | RO | 31.03.2010 | SE | 31.03.2010 | SI | 31.03.2010 | SK | 31.03.2010 | TR | 31.03.2010 | IE | 07.05.2010 | LU | 07.05.2010 | CH | 31.05.2010 | LI | 31.05.2010 | MC | 31.05.2010 | BG | 30.06.2010 | GB | 30.06.2010 | ES | 12.07.2010 | PT | 02.08.2010 | HU | 01.10.2010 | [2014/38] |
Frühere [2013/42] | AT | 31.03.2010 | |
BE | 31.03.2010 | ||
CY | 31.03.2010 | ||
CZ | 31.03.2010 | ||
DK | 31.03.2010 | ||
EE | 31.03.2010 | ||
FI | 31.03.2010 | ||
IT | 31.03.2010 | ||
NL | 31.03.2010 | ||
PL | 31.03.2010 | ||
RO | 31.03.2010 | ||
SE | 31.03.2010 | ||
SI | 31.03.2010 | ||
SK | 31.03.2010 | ||
TR | 31.03.2010 | ||
IE | 07.05.2010 | ||
LU | 07.05.2010 | ||
CH | 31.05.2010 | ||
LI | 31.05.2010 | ||
MC | 31.05.2010 | ||
BG | 30.06.2010 | ||
GB | 30.06.2010 | ||
ES | 12.07.2010 | ||
PT | 02.08.2010 | ||
HU | 01.10.2010 | ||
Frühere [2012/47] | AT | 31.03.2010 | |
BE | 31.03.2010 | ||
BG | 31.03.2010 | ||
CY | 31.03.2010 | ||
CZ | 31.03.2010 | ||
DK | 31.03.2010 | ||
EE | 31.03.2010 | ||
FI | 31.03.2010 | ||
IT | 31.03.2010 | ||
NL | 31.03.2010 | ||
PL | 31.03.2010 | ||
RO | 31.03.2010 | ||
SE | 31.03.2010 | ||
SI | 31.03.2010 | ||
SK | 31.03.2010 | ||
TR | 31.03.2010 | ||
IE | 07.05.2010 | ||
LU | 07.05.2010 | ||
CH | 31.05.2010 | ||
LI | 31.05.2010 | ||
MC | 31.05.2010 | ||
GB | 30.06.2010 | ||
ES | 12.07.2010 | ||
PT | 02.08.2010 | ||
HU | 01.10.2010 | ||
Frühere [2012/43] | AT | 31.03.2010 | |
BE | 31.03.2010 | ||
BG | 31.03.2010 | ||
CY | 31.03.2010 | ||
CZ | 31.03.2010 | ||
DK | 31.03.2010 | ||
EE | 31.03.2010 | ||
FI | 31.03.2010 | ||
IT | 31.03.2010 | ||
NL | 31.03.2010 | ||
PL | 31.03.2010 | ||
RO | 31.03.2010 | ||
SE | 31.03.2010 | ||
SI | 31.03.2010 | ||
SK | 31.03.2010 | ||
IE | 07.05.2010 | ||
LU | 07.05.2010 | ||
CH | 31.05.2010 | ||
LI | 31.05.2010 | ||
MC | 31.05.2010 | ||
GB | 30.06.2010 | ||
ES | 12.07.2010 | ||
PT | 02.08.2010 | ||
HU | 01.10.2010 | ||
Frühere [2012/42] | AT | 31.03.2010 | |
BE | 31.03.2010 | ||
BG | 31.03.2010 | ||
CY | 31.03.2010 | ||
CZ | 31.03.2010 | ||
DK | 31.03.2010 | ||
EE | 31.03.2010 | ||
FI | 31.03.2010 | ||
IT | 31.03.2010 | ||
NL | 31.03.2010 | ||
PL | 31.03.2010 | ||
RO | 31.03.2010 | ||
SE | 31.03.2010 | ||
SI | 31.03.2010 | ||
SK | 31.03.2010 | ||
IE | 07.05.2010 | ||
CH | 31.05.2010 | ||
LI | 31.05.2010 | ||
MC | 31.05.2010 | ||
GB | 30.06.2010 | ||
ES | 12.07.2010 | ||
PT | 02.08.2010 | ||
HU | 01.10.2010 | ||
Frühere [2012/41] | AT | 31.03.2010 | |
BE | 31.03.2010 | ||
BG | 31.03.2010 | ||
CY | 31.03.2010 | ||
CZ | 31.03.2010 | ||
DK | 31.03.2010 | ||
EE | 31.03.2010 | ||
FI | 31.03.2010 | ||
IT | 31.03.2010 | ||
NL | 31.03.2010 | ||
PL | 31.03.2010 | ||
RO | 31.03.2010 | ||
SE | 31.03.2010 | ||
SI | 31.03.2010 | ||
SK | 31.03.2010 | ||
IE | 07.05.2010 | ||
CH | 31.05.2010 | ||
LI | 31.05.2010 | ||
MC | 31.05.2010 | ||
GB | 30.06.2010 | ||
ES | 12.07.2010 | ||
PT | 02.08.2010 | ||
Frühere [2011/35] | AT | 31.03.2010 | |
BE | 31.03.2010 | ||
CY | 31.03.2010 | ||
CZ | 31.03.2010 | ||
DK | 31.03.2010 | ||
EE | 31.03.2010 | ||
FI | 31.03.2010 | ||
IT | 31.03.2010 | ||
NL | 31.03.2010 | ||
PL | 31.03.2010 | ||
RO | 31.03.2010 | ||
SE | 31.03.2010 | ||
SI | 31.03.2010 | ||
SK | 31.03.2010 | ||
IE | 07.05.2010 | ||
CH | 31.05.2010 | ||
LI | 31.05.2010 | ||
MC | 31.05.2010 | ||
GB | 30.06.2010 | ||
ES | 12.07.2010 | ||
PT | 02.08.2010 | ||
Frühere [2011/19] | AT | 31.03.2010 | |
BE | 31.03.2010 | ||
CY | 31.03.2010 | ||
CZ | 31.03.2010 | ||
DK | 31.03.2010 | ||
EE | 31.03.2010 | ||
FI | 31.03.2010 | ||
IT | 31.03.2010 | ||
NL | 31.03.2010 | ||
PL | 31.03.2010 | ||
RO | 31.03.2010 | ||
SE | 31.03.2010 | ||
SI | 31.03.2010 | ||
SK | 31.03.2010 | ||
IE | 07.05.2010 | ||
CH | 31.05.2010 | ||
LI | 31.05.2010 | ||
MC | 31.05.2010 | ||
ES | 12.07.2010 | ||
PT | 02.08.2010 | ||
Frühere [2011/15] | AT | 31.03.2010 | |
BE | 31.03.2010 | ||
CY | 31.03.2010 | ||
CZ | 31.03.2010 | ||
DK | 31.03.2010 | ||
EE | 31.03.2010 | ||
FI | 31.03.2010 | ||
IT | 31.03.2010 | ||
NL | 31.03.2010 | ||
PL | 31.03.2010 | ||
RO | 31.03.2010 | ||
SE | 31.03.2010 | ||
SI | 31.03.2010 | ||
SK | 31.03.2010 | ||
CH | 31.05.2010 | ||
LI | 31.05.2010 | ||
MC | 31.05.2010 | ||
ES | 12.07.2010 | ||
PT | 02.08.2010 | ||
Frühere [2011/10] | AT | 31.03.2010 | |
BE | 31.03.2010 | ||
CY | 31.03.2010 | ||
CZ | 31.03.2010 | ||
DK | 31.03.2010 | ||
EE | 31.03.2010 | ||
FI | 31.03.2010 | ||
NL | 31.03.2010 | ||
PL | 31.03.2010 | ||
RO | 31.03.2010 | ||
SE | 31.03.2010 | ||
SI | 31.03.2010 | ||
SK | 31.03.2010 | ||
CH | 31.05.2010 | ||
LI | 31.05.2010 | ||
MC | 31.05.2010 | ||
ES | 12.07.2010 | ||
PT | 02.08.2010 | ||
Frühere [2011/08] | AT | 31.03.2010 | |
BE | 31.03.2010 | ||
CY | 31.03.2010 | ||
CZ | 31.03.2010 | ||
DK | 31.03.2010 | ||
EE | 31.03.2010 | ||
FI | 31.03.2010 | ||
NL | 31.03.2010 | ||
PL | 31.03.2010 | ||
RO | 31.03.2010 | ||
SE | 31.03.2010 | ||
SI | 31.03.2010 | ||
SK | 31.03.2010 | ||
MC | 31.05.2010 | ||
ES | 12.07.2010 | ||
PT | 02.08.2010 | ||
Frühere [2011/07] | AT | 31.03.2010 | |
BE | 31.03.2010 | ||
CY | 31.03.2010 | ||
CZ | 31.03.2010 | ||
DK | 31.03.2010 | ||
EE | 31.03.2010 | ||
FI | 31.03.2010 | ||
NL | 31.03.2010 | ||
PL | 31.03.2010 | ||
RO | 31.03.2010 | ||
SE | 31.03.2010 | ||
SI | 31.03.2010 | ||
SK | 31.03.2010 | ||
MC | 31.05.2010 | ||
ES | 12.07.2010 | ||
Frühere [2011/03] | AT | 31.03.2010 | |
BE | 31.03.2010 | ||
CY | 31.03.2010 | ||
CZ | 31.03.2010 | ||
EE | 31.03.2010 | ||
FI | 31.03.2010 | ||
NL | 31.03.2010 | ||
PL | 31.03.2010 | ||
RO | 31.03.2010 | ||
SE | 31.03.2010 | ||
SI | 31.03.2010 | ||
SK | 31.03.2010 | ||
MC | 31.05.2010 | ||
ES | 12.07.2010 | ||
Frühere [2010/50] | AT | 31.03.2010 | |
BE | 31.03.2010 | ||
CY | 31.03.2010 | ||
CZ | 31.03.2010 | ||
EE | 31.03.2010 | ||
FI | 31.03.2010 | ||
NL | 31.03.2010 | ||
PL | 31.03.2010 | ||
RO | 31.03.2010 | ||
SE | 31.03.2010 | ||
SI | 31.03.2010 | ||
SK | 31.03.2010 | ||
ES | 12.07.2010 | ||
Frühere [2010/46] | AT | 31.03.2010 | |
FI | 31.03.2010 | ||
NL | 31.03.2010 | ||
PL | 31.03.2010 | ||
SI | 31.03.2010 | ||
ES | 12.07.2010 | ||
Frühere [2010/45] | AT | 31.03.2010 | |
FI | 31.03.2010 | ||
NL | 31.03.2010 | ||
PL | 31.03.2010 | ||
SI | 31.03.2010 | ||
Frühere [2010/38] | AT | 31.03.2010 | |
FI | 31.03.2010 | ||
PL | 31.03.2010 | ||
SI | 31.03.2010 | ||
Frühere [2010/36] | PL | 31.03.2010 | |
SI | 31.03.2010 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]GB966928 (TRACTOR RES LTD) [X] 1-57 * page 2, line 40 - line 90 * * figure 1 *; | [X]US4703671 (JIKIHARA YOSHIRO [JP]) [X] 1-57 * column 3, line 19 - column 4, line 63 * * figure 1 *; | [A]US4759232 (ROBERTS ANTHONY D [AU]) [A] 1-57 * abstract * * figure 1 *; | [A]US4788888 (TSUTSUMIKOSHI SHINOBU [JP]) [A] 1-57 * column 5, line 48 - column 6, line 60 * * figure 3 *; | [A]US4825724 (SHIBUYA KAZUNORI [JP], et al) [A] 28,32,35,36,49,50,54-56 * abstract ** figure 1 *; | [X]JPH05162560 (HINO MOTORS LTD) [X] 1-57 * abstract * * figures 2,3 *; | [A]US2002070067 (KAWAMOTO YUICHI [JP]) [A] 1-57 * abstract * * figure 3 *; | [A]US6432020 (RIVERA LAZARO [US], et al) [A] 1-57 * column 8, line 63 - column 9, line 31 * * figures 1-6d * |