EP1612870 - Verfahren zur Herstellung eines thermoelektrischen Generators und thermoelektrischer Generator dadurch erhalten [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 25.04.2014 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 25.04.2014 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 28.05.2014 [2014/22] | Anmelder | Für alle benannten Staaten IMEC Kapeldreef 75 3001 Leuven / BE | [2009/33] |
Frühere [2006/01] | Für alle benannten Staaten INTERUNIVERSITAIR MICROELEKTRONICA CENTRUM VZW Kapeldreef 75 3001 Leuven / BE | Erfinder | 01 /
Leonov, Vladimir Pater Damiaanplein 11/0401 3000 Leuven / BE | 02 /
Fiorini, Paolo Notelaarstraat 53 1000 Brussel / BE | 03 /
Sedky, Sherif 3 Mousadak Street, Dokki Gize / EG | 04 /
Van Hoof, Chris Koning Leopold III laan 19 3001 Leuven / BE | 05 /
Baert, Kris St. Jorislaan 9 3001 Leuven / BE | [2006/01] | Vertreter | Bird, William Edward, et al Bird Goën & Co Wetenschapspark Arenberg Gaston Geenslaan 9 3001 Heverlee / BE | [N/P] |
Frühere [2006/01] | Bird, William Edward, et al Bird Goen & Co., Klein Dalenstraat 42A 3020 Winksele / BE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04447161.3 | 01.07.2004 | [2006/01] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1612870 | Datum: | 04.01.2006 | Sprache: | EN | [2006/01] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.12.2004 | Klassifikation | IPC: | H01L35/34, H01L35/30 | [2006/01] | CPC: |
H10N10/13 (EP,US);
H10N10/01 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/01] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Herstellung eines thermoelektrischen Generators und thermoelektrischer Generator dadurch erhalten | [2006/01] | Englisch: | Method of manufacturing a thermoelectric generator and thermoelectric generator thus obtained | [2006/01] | Französisch: | Procéde de fabrication d'un générateur thermoélectrique et générateur thermoélectrique obtenu | [2006/01] | Prüfungsverfahren | 01.07.2005 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 01.07.2005 | Prüfungsantrag gestellt [2006/20] | 02.12.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 02.12.2008 | Aufforderung, Auskünfte über den Stand der Technik zur Verfügung zu stellen | 23.03.2009 | Erwiderung auf die Aufforderung, Auskünfte über den Stand der Technik zur Verfügung zu stellen | 09.04.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 15.07.2013 | Ankündigung der Patenterteilung | 26.11.2013 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2014/22] | 09.01.2014 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2014/22] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 02.12.2008 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 07.06.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 19.07.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 30.07.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 28.07.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 29.07.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 29.07.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 24.07.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.07.2013 | 10   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]DE3404137 (DAHLBERG REINHARD); | [A]US5712448 (VANDERSANDE IAN W [US], et al); | [A]US2002092557 (GHOSHAL UTTAM SHYAMALINDU [US]); |