05.12.2014 |
Anmeldung gilt als zurückgenommen |
veröffentlicht am 07.01.2015 [2015/02] |
27.08.2014 |
Neuer Eintrag: Anmeldung gilt als zurückgenommen: Absendung der Mitteilung + Frist |
|
05.03.2014 |
Neuer Eintrag: Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr: Absendung der Mitteilung + Frist |
|
08.02.2013 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
31.10.2012 |
Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht |
|
19.10.2012 |
Änderung: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
19.06.2012 |
Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
09.02.2012 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
31.10.2011 |
Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht |
|
11.08.2011 |
Änderung: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
22.04.2011 |
Erster Prüfungsbericht |
|
15.04.2011 |
Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
03.02.2011 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
04.06.2010 |
Ergänzender Recherchenbericht |
veröffentlicht am 07.07.2010 [2010/27] |
03.02.2010 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
10.02.2009 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
24.10.2008 |
Änderung - Vertreter |
veröffentlicht am 26.11.2008 [2008/48] |
12.09.2008 |
Änderung - Anmelder |
veröffentlicht am 15.10.2008 [2008/42] |
08.02.2008 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
25.01.2008 |
Änderung - Vertreter |
veröffentlicht am 27.02.2008 [2008/09] |
08.02.2007 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
09.02.2006 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
09.12.2005 |
Änderung - PCT-Daten |
veröffentlicht am 25.01.2006 [2006/04] |
30.09.2005 |
Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts |
veröffentlicht am 16.11.2005 [2005/46] |
30.09.2005 |
Prüfungsantrag gestellt |
veröffentlicht am 16.11.2005 [2005/46] |
27.09.2005 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
07.09.2005 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
07.09.2005 |
Neuer Eintrag: Gebührenzahlung für einen Erstreckungsstaat |
|
13.05.2005 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
25.02.2005 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
20.08.2004 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
14.07.2004 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|