EP1594411 - KOMPRESSIONSSCHRAUBENGERÄTE, SYSTEME UND METHODEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 05.12.2014 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.12.2014 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 07.01.2015 [2015/02] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Integra LifeSciences Corporation 311 Enterprise Drive Plainsboro, NJ 08536 / US | [2008/42] |
Frühere [2005/46] | Für alle benannten Staaten Kinetikos Medical Incorporated 4115 Sorrento Valley Boulevard San Diego, CA 92121 / US | Erfinder | 01 /
REINDEL, Eric, S. 1060 Aloha Drive Encinitas, CA 92024 / US | 02 /
TRAIL, Ian, A. Laurenckirk 50 Worsley Road Greater Manchester M28 45H / GB | 03 /
WEISS, Arnold-Peter, C. 23 Nayatt Road Barrington, RI 02806 / US | [2005/46] | Vertreter | Isarpatent Patent- und Rechtsanwälte Barth Charles Hassa Peckmann & Partner mbB Postfach 44 01 51 80750 München / DE | [N/P] |
Frühere [2008/48] | Reinhard - Skuhra - Weise & Partner Patent- und Rechtsanwälte P.O. Box 440151 80750 München / DE | ||
Frühere [2008/09] | Reinhard - Skuhra - Weise & Partner Postfach 44 01 51 80750 München / DE | ||
Frühere [2005/46] | Weise, Reinhard Reinhard-Skuhra-Weise & Partner Patentanwälte Postfach 44 01 51 80750 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04706936.4 | 30.01.2004 | [2005/46] | WO2004US02573 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20030444565P | 03.02.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 444565 P | [2005/46] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2004069031 | Datum: | 19.08.2004 | Sprache: | EN | [2004/34] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1594411 | Datum: | 16.11.2005 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 19.08.2004 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2005/46] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 24.02.2005 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 07.06.2010 | Klassifikation | IPC: | A61B17/56, A61B17/58 | [2005/46] | CPC: |
A61B17/8685 (EP,US);
A61B17/863 (EP,US);
A61B17/8635 (EP,US);
A61B17/1615 (EP,US);
A61B17/864 (EP,US);
A61B17/8645 (EP,US);
Y10S606/916 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2005/46] | Erstreckungsstaaten | AL | 24.08.2005 | LT | 24.08.2005 | LV | 24.08.2005 | MK | 24.08.2005 | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KOMPRESSIONSSCHRAUBENGERÄTE, SYSTEME UND METHODEN | [2005/46] | Englisch: | COMPRESSION SCREW APPARATUSES, SYSTEMS AND METHODS | [2005/46] | Französisch: | APPAREILS A VIS DE COMPRESSION, SYSTEMES ET PROCEDES ASSOCIES | [2005/46] | Eintritt in die regionale Phase | 24.08.2005 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 24.08.2005 | Recherchengebühr entrichtet | 24.08.2005 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 24.08.2005 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 16.08.2004 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: US | 24.08.2005 | Prüfungsantrag gestellt [2005/46] | 20.04.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 28.10.2011 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.06.2012 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 31.10.2012 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.08.2014 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2015/02] | 28.08.2014 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2015/02] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 20.04.2011 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.01.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.01.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.01.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 30.01.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 29.01.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 31.01.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 31.01.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 31.01.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.01.2014 | 11   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]WO9109572 (BAKINSKY NII TRAVMATO [SU]) [A] 1 * figures 1-4 ** abstract *; | [XI]FR2699065 (HARDY JEAN MARIE [FR]) [X] 1-3,5,6,11,13-17,22-26 * figures 2-5,7-15 * * page 2, line 25 - page 3, line 5 * * page 4, line 16 - page 5, line 3 * [I] 4,7-10,12,18-21; | [XI]FR2745709 (CAFFINIERE JEAN YVES DE [FR]) [X] 26,27 * figures 1-6 * * page 1, line 14 - line 20 * * page 2, line 9 - line 20 * [I] 1-25; | [XI]EP1046376 (NEWDEAL [FR]) [X] 26,27 * figures 1,2,5,6 * * paragraphs [0015] , [0018] , [0019] , [0022] , [0038] * [I] 1-25 | Internationale Recherche | [A]US6306140 (SIDDIQUI IMRAN TAUHID [US]); | [A]US6048344 (SCHENK BEAT [US]); | [A]US5827285 (BRAMLET DALE G [US]); | [A]US4640271 (LOWER JERRY L [US]) | vom Anmelder | FR2699065 | EP1046376 | FR2745709 |