EP1597611 - VERFAHREN UNDEINRICHTUNG ZUM UNTERSUCHEN EINES OBJEKTS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 20.11.2009 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 20.11.2009 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 23.12.2009 [2009/52] | Anmelder | Für:DE
Philips Intellectual Property & Standards GmbH Steindamm 94 20099 Hamburg / DE | Für:AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HU
IE
IT
LI
LU
MC
NL
PT
Koninklijke Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | [N/P] |
Frühere [2006/29] | Für:DE
Philips Intellectual Property & Standards GmbH Steindamm 94 20099 Hamburg / DE | ||
Für:AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HU
IE
IT
LI
LU
MC
NL
PT
Koninklijke Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | |||
Frühere [2005/47] | Für:DE
Philips Intellectual Property & Standards GmbH Steindamm 94 20099 Hamburg / DE | ||
Für:AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HU
IE
IT
LU
MC
NL
PT
Koninklijke Philips Electronics, N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | Erfinder | 01 /
SCHLOMKA, Jens-Peter, Philips IP & Standards GmbH Weisshausstr. 2 52066 Aachen / DE | 02 /
SABCZYNSKI, Joerg, c/o Philips IP & Standards GmbH Weisshausstr. 2 52066 Aachen / DE | 03 /
BORGERT, Joern, c/o Philips IP & Standards GmbH Weisshausstr. 2 52066 Aachen / DE | [2005/47] | Vertreter | Volmer, Georg Philips Intellectual Property & Standards GmbH Postfach 50 04 42 52088 Aachen / DE | [N/P] |
Frühere [2005/47] | Volmer, Georg Philips Intellectual Property & Standards GmbH, Postfach 50 04 42 52088 Aachen / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04707609.6 | 03.02.2004 | [2005/47] | WO2004IB00362 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20030100330 | 13.02.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 03100330 | [2005/47] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2004072685 | Datum: | 26.08.2004 | Sprache: | EN | [2004/35] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1597611 | Datum: | 23.11.2005 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 26.08.2004 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2005/47] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 26.08.2004 | Klassifikation | IPC: | G01V5/00 | [2005/47] | CPC: |
G01V5/22 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2005/47] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UNDEINRICHTUNG ZUM UNTERSUCHEN EINES OBJEKTS | [2005/47] | Englisch: | METHOD AND DEVICE FOR EXAMINING AN OBJECT | [2005/47] | Französisch: | PROCEDE ET DISPOSITIF PERMETTANT D'INSPECTER UN OBJET | [2005/47] | Eintritt in die regionale Phase | 13.09.2005 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 13.09.2005 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 13.09.2005 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 13.09.2005 | Prüfungsantrag gestellt [2005/47] | 04.11.2009 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2009/52] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.02.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.02.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.02.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 28.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US5367552 (PESCHMANN KRISTIAN R [US]) [A] 1,4,5,7-9 * abstract * * column 2, line 41 - line 47 * * column 3, line 40 - line 58 * * column 4, line 3 - line 7 * * column 4, line 29 - line 43 * * column 4, line 46 - line 53 * * column 4, line 64 - line 65 * * column 5, line 36 - line 40 * * column 6, line 40 - line 58 * * column 7, line 17 - line 60 * * column 8, line 4 - line 8 * * column 8, line 26 - line 50 * * column 9, line 26 - line 38 * * column 11, line 16 - line 37 * * figure - *; | [A]US5642393 (KRUG KRISTOPH D [US], et al) [A] 1,4,5,7-9 * abstract * * column 3, line 59 - column 4, line 10 * * column 4, line 53 - line 57 * * column 6, line 58 - column 7, line 27 * * column 8, line 55 - column 9, line 7 * * figure - *; | [A]WO9919716 (ANALOGIC CORP [US]) [A] 1,5,8,9 * abstract * * page 6, line 2 - line 28 * * page 14, line 1 - line 14 * * page 18, line 10 - page 19, line 30 * * page 20, line 15 - line 27 * * page 24, line 3 - line 24 ** figure - * |