EP1603492 - HERZKLAPPENPROTHESE, WELCHE RÜCKFLUSS ZULÄSST [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 29.10.2010 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.10.2012 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: TR | veröffentlicht am 21.11.2012 [2012/47] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Cook Incorporated 750 Daniels Way Bloomington IN 47402 / US | [2009/42] |
Frühere [2005/50] | Für alle benannten Staaten Cook Incorporated 750 North Daniel's Way, P.O. Box 489 Bloomington, Indiana 47402-0489 / US | Erfinder | 01 /
OSBORNE, Thomas, A. 9480 South Pointe LaSalles Drive Bloomington, IN 47401 / US | 02 /
CASE, Brian, C. 841 Rosewood Drive Bloomington, IN 47404 / US | 03 /
BLEYER, Mark, W. 1849 Blackbird Court West Lafayette, In 47906 / US | 04 /
PAUL, Ram, H. 1251 West Church Lane Bloomington, IN 47403 / US | [2005/50] | Vertreter | Barton, Russell Glen, et al Withers & Rogers LLP 2 London Bridge London SE1 9RA / GB | [N/P] |
Frühere [2005/50] | Barton, Russell Glen, et al Withers & Rogers LLP Goldings House, 2 Hays Lane London SE1 2HW / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04719210.9 | 10.03.2004 | [2005/50] | WO2004US07219 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20030454249P | 12.03.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 454249 P | US20030488138P | 16.07.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 488138 P | [2005/50] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2004080352 | Datum: | 23.09.2004 | Sprache: | EN | [2004/39] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1603492 | Datum: | 14.12.2005 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 23.09.2004 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2005/50] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1603492 | Datum: | 23.12.2009 | Sprache: | EN | [2009/52] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 23.09.2004 | Klassifikation | IPC: | A61F2/24 | [2005/50] | CPC: |
A61F2/2475 (EP,US);
A61F2/2412 (EP,US);
A61F2/2418 (EP,US);
A61F2220/005 (EP,US);
A61F2220/0058 (EP,US);
A61F2220/0075 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2005/50] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | HERZKLAPPENPROTHESE, WELCHE RÜCKFLUSS ZULÄSST | [2005/50] | Englisch: | PROSTHETIC VALVE THAT PERMITS RETROGRADE FLOW | [2005/50] | Französisch: | VALVULE PROTHETIQUE PERMETTANT UN FLUX RETROGRADE | [2005/50] | Eintritt in die regionale Phase | 10.10.2005 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 10.10.2005 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 10.10.2005 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 10.10.2005 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 10.10.2005 | Prüfungsantrag gestellt [2005/50] | 30.05.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 08.10.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 17.04.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 01.10.2008 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 08.10.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 09.07.2009 | Ankündigung der Patenterteilung | 10.11.2009 | Erteilungsgebühr entrichtet | 10.11.2009 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | EP09178116.1 / EP2168536 | EP10185158.2 Anmeldung gilt als zurückgenommen : 03.11.2010 | Einspruch (Einsprüche) | 24.09.2010 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2010/48] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den Prüfungsbericht eingegangen ist | 08.10.2008 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 08.10.2008 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 06.03.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 05.03.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 10.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 06.03.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 23.12.2009 | BE | 23.12.2009 | CY | 23.12.2009 | CZ | 23.12.2009 | DK | 23.12.2009 | EE | 23.12.2009 | FI | 23.12.2009 | IT | 23.12.2009 | NL | 23.12.2009 | PL | 23.12.2009 | RO | 23.12.2009 | SE | 23.12.2009 | SI | 23.12.2009 | SK | 23.12.2009 | TR | 23.12.2009 | LU | 10.03.2010 | BG | 23.03.2010 | GR | 24.03.2010 | CH | 31.03.2010 | FR | 31.03.2010 | LI | 31.03.2010 | MC | 31.03.2010 | ES | 03.04.2010 | PT | 23.04.2010 | HU | 24.06.2010 | [2012/47] |
Frühere [2012/43] | AT | 23.12.2009 | |
BE | 23.12.2009 | ||
CY | 23.12.2009 | ||
CZ | 23.12.2009 | ||
DK | 23.12.2009 | ||
EE | 23.12.2009 | ||
FI | 23.12.2009 | ||
IT | 23.12.2009 | ||
NL | 23.12.2009 | ||
PL | 23.12.2009 | ||
RO | 23.12.2009 | ||
SE | 23.12.2009 | ||
SI | 23.12.2009 | ||
SK | 23.12.2009 | ||
LU | 10.03.2010 | ||
BG | 23.03.2010 | ||
GR | 24.03.2010 | ||
CH | 31.03.2010 | ||
FR | 31.03.2010 | ||
LI | 31.03.2010 | ||
MC | 31.03.2010 | ||
ES | 03.04.2010 | ||
PT | 23.04.2010 | ||
HU | 24.06.2010 | ||
Frühere [2012/42] | AT | 23.12.2009 | |
BE | 23.12.2009 | ||
CY | 23.12.2009 | ||
CZ | 23.12.2009 | ||
DK | 23.12.2009 | ||
EE | 23.12.2009 | ||
FI | 23.12.2009 | ||
IT | 23.12.2009 | ||
NL | 23.12.2009 | ||
PL | 23.12.2009 | ||
RO | 23.12.2009 | ||
SE | 23.12.2009 | ||
SI | 23.12.2009 | ||
SK | 23.12.2009 | ||
BG | 23.03.2010 | ||
GR | 24.03.2010 | ||
CH | 31.03.2010 | ||
FR | 31.03.2010 | ||
LI | 31.03.2010 | ||
MC | 31.03.2010 | ||
ES | 03.04.2010 | ||
PT | 23.04.2010 | ||
HU | 24.06.2010 | ||
Frühere [2011/14] | AT | 23.12.2009 | |
BE | 23.12.2009 | ||
CY | 23.12.2009 | ||
CZ | 23.12.2009 | ||
DK | 23.12.2009 | ||
EE | 23.12.2009 | ||
FI | 23.12.2009 | ||
IT | 23.12.2009 | ||
NL | 23.12.2009 | ||
PL | 23.12.2009 | ||
RO | 23.12.2009 | ||
SE | 23.12.2009 | ||
SI | 23.12.2009 | ||
SK | 23.12.2009 | ||
BG | 23.03.2010 | ||
GR | 24.03.2010 | ||
CH | 31.03.2010 | ||
FR | 31.03.2010 | ||
LI | 31.03.2010 | ||
MC | 31.03.2010 | ||
ES | 03.04.2010 | ||
PT | 23.04.2010 | ||
Frühere [2011/10] | AT | 23.12.2009 | |
BE | 23.12.2009 | ||
CY | 23.12.2009 | ||
CZ | 23.12.2009 | ||
DK | 23.12.2009 | ||
EE | 23.12.2009 | ||
FI | 23.12.2009 | ||
NL | 23.12.2009 | ||
PL | 23.12.2009 | ||
RO | 23.12.2009 | ||
SE | 23.12.2009 | ||
SI | 23.12.2009 | ||
SK | 23.12.2009 | ||
BG | 23.03.2010 | ||
GR | 24.03.2010 | ||
CH | 31.03.2010 | ||
FR | 31.03.2010 | ||
LI | 31.03.2010 | ||
MC | 31.03.2010 | ||
ES | 03.04.2010 | ||
PT | 23.04.2010 | ||
Frühere [2011/07] | AT | 23.12.2009 | |
BE | 23.12.2009 | ||
CY | 23.12.2009 | ||
CZ | 23.12.2009 | ||
DK | 23.12.2009 | ||
EE | 23.12.2009 | ||
FI | 23.12.2009 | ||
NL | 23.12.2009 | ||
PL | 23.12.2009 | ||
RO | 23.12.2009 | ||
SE | 23.12.2009 | ||
SI | 23.12.2009 | ||
SK | 23.12.2009 | ||
BG | 23.03.2010 | ||
GR | 24.03.2010 | ||
FR | 31.03.2010 | ||
MC | 31.03.2010 | ||
ES | 03.04.2010 | ||
PT | 23.04.2010 | ||
Frühere [2010/50] | AT | 23.12.2009 | |
BE | 23.12.2009 | ||
CY | 23.12.2009 | ||
CZ | 23.12.2009 | ||
EE | 23.12.2009 | ||
FI | 23.12.2009 | ||
NL | 23.12.2009 | ||
PL | 23.12.2009 | ||
RO | 23.12.2009 | ||
SE | 23.12.2009 | ||
SI | 23.12.2009 | ||
SK | 23.12.2009 | ||
BG | 23.03.2010 | ||
GR | 24.03.2010 | ||
MC | 31.03.2010 | ||
ES | 03.04.2010 | ||
PT | 23.04.2010 | ||
Frühere [2010/46] | AT | 23.12.2009 | |
BE | 23.12.2009 | ||
CZ | 23.12.2009 | ||
EE | 23.12.2009 | ||
FI | 23.12.2009 | ||
NL | 23.12.2009 | ||
PL | 23.12.2009 | ||
RO | 23.12.2009 | ||
SE | 23.12.2009 | ||
SI | 23.12.2009 | ||
SK | 23.12.2009 | ||
BG | 23.03.2010 | ||
GR | 24.03.2010 | ||
MC | 31.03.2010 | ||
ES | 03.04.2010 | ||
PT | 23.04.2010 | ||
Frühere [2010/39] | AT | 23.12.2009 | |
BE | 23.12.2009 | ||
CZ | 23.12.2009 | ||
EE | 23.12.2009 | ||
FI | 23.12.2009 | ||
NL | 23.12.2009 | ||
PL | 23.12.2009 | ||
RO | 23.12.2009 | ||
SE | 23.12.2009 | ||
SI | 23.12.2009 | ||
SK | 23.12.2009 | ||
BG | 23.03.2010 | ||
ES | 03.04.2010 | ||
PT | 23.04.2010 | ||
Frühere [2010/38] | AT | 23.12.2009 | |
BE | 23.12.2009 | ||
CZ | 23.12.2009 | ||
EE | 23.12.2009 | ||
FI | 23.12.2009 | ||
NL | 23.12.2009 | ||
PL | 23.12.2009 | ||
RO | 23.12.2009 | ||
SE | 23.12.2009 | ||
SI | 23.12.2009 | ||
BG | 23.03.2010 | ||
ES | 03.04.2010 | ||
PT | 23.04.2010 | ||
Frühere [2010/36] | AT | 23.12.2009 | |
CZ | 23.12.2009 | ||
EE | 23.12.2009 | ||
FI | 23.12.2009 | ||
NL | 23.12.2009 | ||
PL | 23.12.2009 | ||
RO | 23.12.2009 | ||
SE | 23.12.2009 | ||
SI | 23.12.2009 | ||
BG | 23.03.2010 | ||
ES | 03.04.2010 | ||
PT | 23.04.2010 | ||
Frühere [2010/35] | AT | 23.12.2009 | |
EE | 23.12.2009 | ||
FI | 23.12.2009 | ||
NL | 23.12.2009 | ||
PL | 23.12.2009 | ||
RO | 23.12.2009 | ||
SE | 23.12.2009 | ||
SI | 23.12.2009 | ||
BG | 23.03.2010 | ||
ES | 03.04.2010 | ||
PT | 23.04.2010 | ||
Frühere [2010/33] | AT | 23.12.2009 | |
FI | 23.12.2009 | ||
PL | 23.12.2009 | ||
SE | 23.12.2009 | ||
SI | 23.12.2009 | ||
ES | 03.04.2010 | ||
Frühere [2010/30] | AT | 23.12.2009 | |
FI | 23.12.2009 | ||
PL | 23.12.2009 | ||
SE | 23.12.2009 | ||
SI | 23.12.2009 | ||
Frühere [2010/23] | FI | 23.12.2009 | |
PL | 23.12.2009 | ||
SE | 23.12.2009 | ||
SI | 23.12.2009 | ||
Frühere [2010/22] | FI | 23.12.2009 | |
SE | 23.12.2009 | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]US2001039450 (PAVCNIK DUSAN [US], et al) [Y] 2-7,9-11,14,15,18,19,23,24 * figure 67 * * paragraph [0010] * * paragraph [0064] * * paragraph [0084] *; | [XAY]US2002177894 (ACOSTA GEORGE M [US], et al) [X] 1,8,13,17,20,22 * paragraph [0081] * [A] 12,16,21,25-28 [Y] 2-7,9-11,14,15,18,19,23,24; | [PA]US2003181974 (XIE HUA [US], et al) [PA] 1-28* paragraph [0066] * | vom Anmelder | US4580568 | US6231598 | US6299635 | US2001039450 | US6464720 | US6494909 | US6508833 | US20030642372 |