EP1604358 - INFORMATIONSSPEICHERMEDIUM UND VERFAHREN ZUM AUFZEICHNEN UND/ODER WIEDERGEBEN VON DATEN DARAUF [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 05.06.2009 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.06.2009 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 08.07.2009 [2009/28] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Samsung Electronics Co., Ltd. 416 Maetan-dong Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do 442-742 / KR | [N/P] |
Frühere [2005/50] | Für alle benannten Staaten SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 416 Maetan-dong, Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do 442-742 / KR | Erfinder | 01 /
Lee, K.G, 229-1006 Sibeomdanji Woosung Apt. 16 Seohyun 1-dong, Bundang-gu Seongnam-si, Gyeonggi-do 463-050 / KR | 02 /
Ko, Jung-Wan, 315-401 Cheongmyeong Maeul 3-danji Daewoo Apt., 956-2, Yeongtong-dong, Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do 443-737 / KR | [2005/50] | Vertreter | Rooney, John-Paul, et al Appleyard Lees 15 Clare Road Halifax HX1 2HY / GB | [N/P] |
Frühere [2008/49] | Rooney, John-Paul, et al Appleyard Lees 15 Clare Road Halifax HX1 2HY / GB | ||
Frühere [2005/50] | Robinson, Ian Michael, et al Appleyard Lees, 15 Clare Road Halifax HX1 2HY / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04721032.3 | 16.03.2004 | [2005/50] | WO2004KR00555 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20030454618P | 17.03.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 454618 P | KR20030016496 | 17.03.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 2003016496 | [2005/50] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2004084201 | Datum: | 30.09.2004 | Sprache: | EN | [2004/40] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1604358 | Datum: | 14.12.2005 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 30.09.2004 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2005/50] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 30.09.2004 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.07.2008 | Klassifikation | IPC: | G11B7/007 | [2005/50] | CPC: |
G11B19/122 (EP);
G11B27/322 (EP);
G11B7/00736 (EP);
G11B20/1217 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2005/50] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | INFORMATIONSSPEICHERMEDIUM UND VERFAHREN ZUM AUFZEICHNEN UND/ODER WIEDERGEBEN VON DATEN DARAUF | [2005/50] | Englisch: | INFORMATION STORAGE MEDIUM AND METHOD OF RECORDING AND/OR REPRODUCING DATA THEREON | [2005/50] | Französisch: | SUPPORT D'ENREGISTREMENT D'INFORMATIONS ET PROCEDE D'ENREGISTREMENT ET/OU DE REPRODUCTION DE DONNEES SUR CELUI-CI | [2005/50] | Eintritt in die regionale Phase | 28.07.2005 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 28.07.2005 | Recherchengebühr entrichtet | 28.07.2005 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 28.07.2005 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 28.07.2005 | Prüfungsantrag gestellt [2005/50] | 08.09.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 20.01.2009 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2009/28] | 20.02.2009 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2009/28] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.02.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 02.03.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 20.02.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.03.2009 | 06   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]WO02086887 (KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV [NL]) | Internationale Recherche | [A]JPH05325393 (SHARP KK); | [A]JPH10241267 (HITACHI LTD); | [A]JPH10269855 (HITACHI CABLE); | [A]US6005837 (BRUEKERS ALPHONS A M L [NL]); | [A]KR20010011557 (LG ELECTRONICS INC [KR]); | [A]JP2003068012 (TOSHIBA CORP); | [AP]WO03067581 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [JP], et al) |