EP1613418 - PLATTENFILTRATIONSMODUL [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 14.09.2007 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 25.09.2009 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: TR | veröffentlicht am 28.10.2009 [2009/44] | Anmelder | Für alle benannten Staaten A3 Abfall-Abwasser-Anlagentechnik GmbH Magdeburger Strasse 16b 45881 Gelsenkirchen / DE | [2006/02] | Erfinder | 01 /
RICHTER, Steffen Hans-Böckler-Strasse 25 45655 Recklinghausen / DE | 02 /
BRÜSS, Ulrich Eschkamp 20 48301 Nottuln / DE | [2006/02] | Vertreter | Vomberg, Friedhelm Schulstrasse 8 42653 Solingen / DE | [N/P] |
Frühere [2006/02] | Vomberg, Friedhelm Schulstrasse 8 D-42653 Solingen / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04721462.2 | 18.03.2004 | [2006/02] | WO2004DE00553 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE2003117853 | 16.04.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 10317853 | [2006/02] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2004091755 | Datum: | 28.10.2004 | Sprache: | DE | [2004/44] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1613418 | Datum: | 11.01.2006 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 28.10.2004 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2006/02] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1613418 | Datum: | 18.10.2006 | Sprache: | DE | [2006/42] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 28.10.2004 | Klassifikation | IPC: | B01D63/08, C02F3/12, B01D65/08, B01D69/06 | [2006/02] | CPC: |
B01D65/02 (EP);
B01D63/082 (EP,US);
B01D61/18 (EP);
B01D63/00 (EP);
B01D63/081 (EP);
B01D65/08 (EP);
B01D2315/06 (EP);
B01D2321/04 (EP);
B01D2321/10 (EP);
C02F1/44 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/02] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | PLATTENFILTRATIONSMODUL | [2006/02] | Englisch: | PLATE FILTRATION MODULE | [2006/02] | Französisch: | MODULE DE FILTRAGE A PLAQUES | [2006/02] | Eintritt in die regionale Phase | 01.10.2005 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 01.10.2005 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 01.10.2005 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 01.10.2005 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 01.10.2005 | Prüfungsantrag gestellt [2006/02] | 20.12.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 09.02.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.05.2006 | Ankündigung der Patenterteilung | 29.08.2006 | Erteilungsgebühr entrichtet | 29.08.2006 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 19.07.2007 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2007/42] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.03.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CY | 18.10.2006 | CZ | 18.10.2006 | EE | 18.10.2006 | FI | 18.10.2006 | FR | 18.10.2006 | GB | 18.10.2006 | IE | 18.10.2006 | IT | 18.10.2006 | NL | 18.10.2006 | PL | 18.10.2006 | RO | 18.10.2006 | SI | 18.10.2006 | SK | 18.10.2006 | TR | 18.10.2006 | BG | 18.01.2007 | DK | 18.01.2007 | SE | 18.01.2007 | GR | 19.01.2007 | ES | 29.01.2007 | AT | 18.03.2007 | LU | 18.03.2007 | PT | 19.03.2007 | BE | 31.03.2007 | MC | 31.03.2007 | HU | 19.04.2007 | [2009/44] |
Frühere [2009/41] | CY | 18.10.2006 | |
CZ | 18.10.2006 | ||
EE | 18.10.2006 | ||
FI | 18.10.2006 | ||
FR | 18.10.2006 | ||
GB | 18.10.2006 | ||
IE | 18.10.2006 | ||
IT | 18.10.2006 | ||
NL | 18.10.2006 | ||
PL | 18.10.2006 | ||
RO | 18.10.2006 | ||
SI | 18.10.2006 | ||
SK | 18.10.2006 | ||
BG | 18.01.2007 | ||
DK | 18.01.2007 | ||
SE | 18.01.2007 | ||
GR | 19.01.2007 | ||
ES | 29.01.2007 | ||
AT | 18.03.2007 | ||
LU | 18.03.2007 | ||
PT | 19.03.2007 | ||
BE | 31.03.2007 | ||
MC | 31.03.2007 | ||
HU | 19.04.2007 | ||
Frühere [2009/10] | CZ | 18.10.2006 | |
EE | 18.10.2006 | ||
FI | 18.10.2006 | ||
FR | 18.10.2006 | ||
GB | 18.10.2006 | ||
IE | 18.10.2006 | ||
IT | 18.10.2006 | ||
NL | 18.10.2006 | ||
PL | 18.10.2006 | ||
RO | 18.10.2006 | ||
SI | 18.10.2006 | ||
SK | 18.10.2006 | ||
BG | 18.01.2007 | ||
DK | 18.01.2007 | ||
SE | 18.01.2007 | ||
GR | 19.01.2007 | ||
ES | 29.01.2007 | ||
AT | 18.03.2007 | ||
PT | 19.03.2007 | ||
BE | 31.03.2007 | ||
MC | 31.03.2007 | ||
Frühere [2008/52] | CZ | 18.10.2006 | |
FI | 18.10.2006 | ||
FR | 18.10.2006 | ||
GB | 18.10.2006 | ||
IE | 18.10.2006 | ||
IT | 18.10.2006 | ||
NL | 18.10.2006 | ||
PL | 18.10.2006 | ||
RO | 18.10.2006 | ||
SI | 18.10.2006 | ||
SK | 18.10.2006 | ||
BG | 18.01.2007 | ||
DK | 18.01.2007 | ||
SE | 18.01.2007 | ||
GR | 19.01.2007 | ||
ES | 29.01.2007 | ||
AT | 18.03.2007 | ||
PT | 19.03.2007 | ||
BE | 31.03.2007 | ||
MC | 31.03.2007 | ||
Frühere [2008/29] | CZ | 18.10.2006 | |
FI | 18.10.2006 | ||
GB | 18.10.2006 | ||
IE | 18.10.2006 | ||
IT | 18.10.2006 | ||
NL | 18.10.2006 | ||
PL | 18.10.2006 | ||
RO | 18.10.2006 | ||
SI | 18.10.2006 | ||
SK | 18.10.2006 | ||
BG | 18.01.2007 | ||
DK | 18.01.2007 | ||
SE | 18.01.2007 | ||
GR | 19.01.2007 | ||
ES | 29.01.2007 | ||
AT | 18.03.2007 | ||
PT | 19.03.2007 | ||
BE | 31.03.2007 | ||
MC | 31.03.2007 | ||
FR | 01.06.2007 | ||
Frühere [2008/22] | CZ | 18.10.2006 | |
FI | 18.10.2006 | ||
GB | 18.10.2006 | ||
IE | 18.10.2006 | ||
IT | 18.10.2006 | ||
NL | 18.10.2006 | ||
PL | 18.10.2006 | ||
RO | 18.10.2006 | ||
SI | 18.10.2006 | ||
SK | 18.10.2006 | ||
BG | 18.01.2007 | ||
DK | 18.01.2007 | ||
SE | 18.01.2007 | ||
GR | 19.01.2007 | ||
ES | 29.01.2007 | ||
PT | 19.03.2007 | ||
BE | 31.03.2007 | ||
MC | 31.03.2007 | ||
FR | 01.06.2007 | ||
Frühere [2008/11] | CZ | 18.10.2006 | |
FI | 18.10.2006 | ||
GB | 18.10.2006 | ||
IE | 18.10.2006 | ||
IT | 18.10.2006 | ||
NL | 18.10.2006 | ||
PL | 18.10.2006 | ||
RO | 18.10.2006 | ||
SI | 18.10.2006 | ||
SK | 18.10.2006 | ||
BG | 18.01.2007 | ||
DK | 18.01.2007 | ||
SE | 18.01.2007 | ||
ES | 29.01.2007 | ||
PT | 19.03.2007 | ||
BE | 31.03.2007 | ||
MC | 31.03.2007 | ||
Frühere [2008/04] | CZ | 18.10.2006 | |
FI | 18.10.2006 | ||
GB | 18.10.2006 | ||
IE | 18.10.2006 | ||
IT | 18.10.2006 | ||
NL | 18.10.2006 | ||
PL | 18.10.2006 | ||
RO | 18.10.2006 | ||
SI | 18.10.2006 | ||
SK | 18.10.2006 | ||
BG | 18.01.2007 | ||
DK | 18.01.2007 | ||
SE | 18.01.2007 | ||
ES | 29.01.2007 | ||
PT | 19.03.2007 | ||
BE | 31.03.2007 | ||
Frühere [2007/50] | CZ | 18.10.2006 | |
FI | 18.10.2006 | ||
GB | 18.10.2006 | ||
IE | 18.10.2006 | ||
IT | 18.10.2006 | ||
NL | 18.10.2006 | ||
PL | 18.10.2006 | ||
RO | 18.10.2006 | ||
SI | 18.10.2006 | ||
SK | 18.10.2006 | ||
BG | 18.01.2007 | ||
DK | 18.01.2007 | ||
SE | 18.01.2007 | ||
ES | 29.01.2007 | ||
PT | 19.03.2007 | ||
Frühere [2007/47] | CZ | 18.10.2006 | |
FI | 18.10.2006 | ||
IE | 18.10.2006 | ||
IT | 18.10.2006 | ||
NL | 18.10.2006 | ||
PL | 18.10.2006 | ||
RO | 18.10.2006 | ||
SI | 18.10.2006 | ||
SK | 18.10.2006 | ||
BG | 18.01.2007 | ||
DK | 18.01.2007 | ||
SE | 18.01.2007 | ||
ES | 29.01.2007 | ||
PT | 19.03.2007 | ||
Frühere [2007/43] | CZ | 18.10.2006 | |
FI | 18.10.2006 | ||
IE | 18.10.2006 | ||
IT | 18.10.2006 | ||
NL | 18.10.2006 | ||
PL | 18.10.2006 | ||
RO | 18.10.2006 | ||
SI | 18.10.2006 | ||
BG | 18.01.2007 | ||
DK | 18.01.2007 | ||
SE | 18.01.2007 | ||
ES | 29.01.2007 | ||
PT | 19.03.2007 | ||
Frühere [2007/27] | FI | 18.10.2006 | |
NL | 18.10.2006 | ||
PL | 18.10.2006 | ||
SI | 18.10.2006 | ||
BG | 18.01.2007 | ||
SE | 18.01.2007 | ||
ES | 29.01.2007 | ||
PT | 19.03.2007 | ||
Frühere [2007/21] | NL | 18.10.2006 | |
SI | 18.10.2006 | ||
ES | 29.01.2007 | ||
Frühere [2007/15] | SI | 18.10.2006 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]JPH06218247 ; | [X]JPH11285689 ; | [A]JPH0985064 ; | [A]JPH07299339 ; | [X]WO9506514 (DOW CHEMICAL CO [US], et al); | [PA]DE10151833 (3A ABWASSER ABFALL [DE]); | [PA]WO03059494 (TRIPLE I [US]) |