EP1605800 - KÜHLAUSLAGE- UND -AUSGABEANORDNUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 09.05.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.07.2010 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: HU | veröffentlicht am 25.08.2010 [2010/34] | Anmelder | Für:CY
GB
IE
Unilever PLC Unilever House Blackfriars London Greater London EC4P 4BQ / GB | Für:AT
BE
BG
CH
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GR
HU
IT
LI
LU
MC
NL
PL
PT
RO
SE
SI
SK
TR
Unilever N.V. Weena 455 3013 AL Rotterdam / NL | [N/P] |
Frühere [2008/32] | Für:CY
GB
IE
Unilever PLC Unilever House Blackfriars London EC4P 4BQ / GB | ||
Für:AT
BE
BG
CH
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GR
HU
IT
LI
LU
MC
NL
PL
PT
RO
SE
SI
SK
TR
UNILEVER N.V. Weena 455 3013 AL Rotterdam / NL | |||
Frühere [2007/27] | Für:CY
GB
IE
UNILEVER PLC Unilever House, Blackfriars London, Greater London EC4P 4BQ / GB | ||
Für:AT
BE
BG
CH
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GR
HU
IT
LI
LU
MC
NL
PL
PT
RO
SE
SI
SK
TR
UNILEVER N.V. Weena 455 3013 AL Rotterdam / NL | |||
Frühere [2005/51] | Für:CY
GB
IE
UNILEVER PLC Unilever House, Blackfriars London, Greater London EC4P 4BQ / GB | ||
Für:AT
BE
BG
CH
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GR
HU
IT
LI
LU
MC
NL
PL
PT
RO
SE
SI
SK
TR
UNILEVER N.V. Weena 455 3013 AL Rotterdam / NL | Erfinder | 01 /
BEKS, Petrus, Martinus, Leonardus, Franciscus Laan door de Veste 17 NL-57088 ZZ Helmond / NL | 02 /
BIRKETT, Richard, John, Unilever R & D Colworth Sharnbrook Bedford, Bedfordshire MK44 1LQ / GB | 03 /
JANSSEN, Martinus, Johannes, Petrus, Meidoorn 9 Lage Dijk 22 NL-5757 Liessel / NL | 04 /
UIJEN, Wilhelmus, A. T., Unilever Mexico Av.Rio Consulado No. 721 Col Santa Ma Insurgentes Del.Cuauhtemoc, Mexcio, D.F. 06430 / MX | 05 /
VOS, Roland, Thijs, Unilever R & D Vlaardingen Olivier van Noortlaan 120 P.O. Box 114, NL-3130 AC Vlaardingen / NL | [2005/51] | Vertreter | Hugot, Alain, et al Unilever Patent Group Colworth House Sharnbrook Bedford, MK44 1LQ / GB | [N/P] |
Frühere [2009/50] | Hugot, Alain, et al Unilever Patent Group Colworth House Sharnbrook Bedford, MK44 1LQ / GB | ||
Frühere [2006/03] | Hugot, Alain, et al Unilever Patent Group Colworth House Sharnbrook Bedford MK44 1LQ / GB | ||
Frühere [2005/51] | Hugot, Alain, et al Unilever PLC Unilever Intellectual Property Group Colworth House Sharnbrook Bedford, MK44 1LQ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04721514.0 | 18.03.2004 | [2005/51] | WO2004EP02851 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20030251839 | 24.03.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 03251839 | [2005/51] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2004084682 | Datum: | 07.10.2004 | Sprache: | EN | [2004/41] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1605800 | Datum: | 21.12.2005 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 07.10.2004 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2005/51] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1605800 | Datum: | 04.07.2007 | Sprache: | EN | [2007/27] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 07.10.2004 | Klassifikation | IPC: | A47F3/04 | [2005/51] | CPC: |
A47F3/0404 (EP,US);
F25D11/025 (EP,US);
F25D11/006 (EP,US);
F25D15/00 (EP,US);
F25D23/026 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2005/51] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KÜHLAUSLAGE- UND -AUSGABEANORDNUNG | [2005/51] | Englisch: | REFRIGERATED DISPLAY AND DISPENSING ASSEMBLY | [2005/51] | Französisch: | SYSTEME D'AFFICHAGE ET DE DISTRIBUTION REFRIGERE | [2005/51] | Eintritt in die regionale Phase | 31.08.2005 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 31.08.2005 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 31.08.2005 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 06.10.2004 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 31.08.2005 | Prüfungsantrag gestellt [2005/51] | 23.01.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 26.07.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 09.08.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 01.12.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 12.02.2007 | Ankündigung der Patenterteilung | 26.04.2007 | Erteilungsgebühr entrichtet | 26.04.2007 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 07.04.2008 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2008/24] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.03.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.03.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 04.07.2007 | CH | 04.07.2007 | CY | 04.07.2007 | CZ | 04.07.2007 | DK | 04.07.2007 | EE | 04.07.2007 | FI | 04.07.2007 | LI | 04.07.2007 | PL | 04.07.2007 | RO | 04.07.2007 | SI | 04.07.2007 | SK | 04.07.2007 | BG | 04.10.2007 | HU | 05.01.2008 | LU | 18.03.2008 | MC | 31.03.2008 | [2010/34] |
Frühere [2010/33] | AT | 04.07.2007 | |
CH | 04.07.2007 | ||
CY | 04.07.2007 | ||
CZ | 04.07.2007 | ||
DK | 04.07.2007 | ||
EE | 04.07.2007 | ||
FI | 04.07.2007 | ||
LI | 04.07.2007 | ||
PL | 04.07.2007 | ||
RO | 04.07.2007 | ||
SI | 04.07.2007 | ||
SK | 04.07.2007 | ||
BG | 04.10.2007 | ||
LU | 18.03.2008 | ||
MC | 31.03.2008 | ||
Frühere [2009/35] | AT | 04.07.2007 | |
CH | 04.07.2007 | ||
CY | 04.07.2007 | ||
CZ | 04.07.2007 | ||
DK | 04.07.2007 | ||
EE | 04.07.2007 | ||
FI | 04.07.2007 | ||
LI | 04.07.2007 | ||
PL | 04.07.2007 | ||
RO | 04.07.2007 | ||
SI | 04.07.2007 | ||
SK | 04.07.2007 | ||
BG | 04.10.2007 | ||
MC | 31.03.2008 | ||
Frühere [2009/11] | AT | 04.07.2007 | |
CH | 04.07.2007 | ||
CZ | 04.07.2007 | ||
DK | 04.07.2007 | ||
EE | 04.07.2007 | ||
FI | 04.07.2007 | ||
LI | 04.07.2007 | ||
PL | 04.07.2007 | ||
RO | 04.07.2007 | ||
SI | 04.07.2007 | ||
SK | 04.07.2007 | ||
BG | 04.10.2007 | ||
MC | 31.03.2008 | ||
Frühere [2008/46] | AT | 04.07.2007 | |
CH | 04.07.2007 | ||
CZ | 04.07.2007 | ||
DK | 04.07.2007 | ||
FI | 04.07.2007 | ||
LI | 04.07.2007 | ||
PL | 04.07.2007 | ||
RO | 04.07.2007 | ||
SI | 04.07.2007 | ||
SK | 04.07.2007 | ||
BG | 04.10.2007 | ||
MC | 31.03.2008 | ||
Frühere [2008/29] | AT | 04.07.2007 | |
CH | 04.07.2007 | ||
CZ | 04.07.2007 | ||
DK | 04.07.2007 | ||
FI | 04.07.2007 | ||
LI | 04.07.2007 | ||
PL | 04.07.2007 | ||
RO | 04.07.2007 | ||
SI | 04.07.2007 | ||
SK | 04.07.2007 | ||
BG | 04.10.2007 | ||
Frühere [2008/25] | AT | 04.07.2007 | |
CH | 04.07.2007 | ||
CZ | 04.07.2007 | ||
DK | 04.07.2007 | ||
FI | 04.07.2007 | ||
LI | 04.07.2007 | ||
PL | 04.07.2007 | ||
SI | 04.07.2007 | ||
SK | 04.07.2007 | ||
BG | 04.10.2007 | ||
Frühere [2008/23] | AT | 04.07.2007 | |
CH | 04.07.2007 | ||
DK | 04.07.2007 | ||
FI | 04.07.2007 | ||
LI | 04.07.2007 | ||
PL | 04.07.2007 | ||
SI | 04.07.2007 | ||
BG | 04.10.2007 | ||
Frühere [2008/14] | AT | 04.07.2007 | |
CH | 04.07.2007 | ||
FI | 04.07.2007 | ||
LI | 04.07.2007 | ||
PL | 04.07.2007 | ||
SI | 04.07.2007 | ||
BG | 04.10.2007 | ||
Frühere [2008/11] | FI | 04.07.2007 | |
SI | 04.07.2007 | ||
BG | 04.10.2007 | ||
Frühere [2008/07] | SI | 04.07.2007 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]GB653760 (C S A IND LTD, et al) [A] 1-12* the whole document *; | [XY]US2671319 (BORTZ HARRY A) [X] 1-4 * column 2, line 5 - column 4, line 17; figure - * [Y] 5-12; | [X]US4135369 (ALLGEYER DAVID F, et al) [X] 1,2,4 * abstract * * column 4, line 54 - column 6, line 20 *; | [Y]FR2678718 (SELNOR [FR]) [Y] 5,6 * abstract *; | [Y]US5765391 (LEE MYUNG RYUL [KR], et al) [Y] 7-12 * abstract * * column 2, line 30 - column 3, line 8 * |